吳文龍
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳文龍的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是惠順管理顧問有限公司, 統一編號是28166213.
無其他 惠順管理顧問 資料。
[ 搜尋所有 惠順管理顧問 ... ]
根據姓名 吳文龍 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳文龍 ...) | 姓名: 吳文龍 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 高雄市苓雅區四維二路96-2號3樓-1 @ 地政士開業資料 |
| 姓名: 吳文龍 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 臺中市沙鹿區中山路427號1樓 @ 地政士開業資料 |
| (中華民國)嚴建忠 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)嚴建忠 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 電話: 04-26633266 | 執照有效期限: 1160201 | 姓名: 吳○龍 | 事務所地址: 臺中市沙鹿區中山路427號1樓 @ 臺中市合法地政士開業名冊 |
| 團體會址: 臺中市沙鹿區中山路427號 | 成立日期: 1001112 | 理事長: 吳文龍 @ 全國性人民團體名冊 |
| 負責人: 吳文龍 | 設立時間: 1001112 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
| 團體會址: 臺北市信義區忠孝東路4段516號7樓之3 | 成立日期: 1081229 | 理事長: 吳文龍 @ 全國性人民團體名冊 |
姓名: 吳文龍 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 高雄市苓雅區四維二路96-2號3樓-1 @ 地政士開業資料 |
姓名: 吳文龍 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 臺中市沙鹿區中山路427號1樓 @ 地政士開業資料 |
(中華民國)嚴建忠 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)嚴建忠 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
電話: 04-26633266 | 執照有效期限: 1160201 | 姓名: 吳○龍 | 事務所地址: 臺中市沙鹿區中山路427號1樓 @ 臺中市合法地政士開業名冊 |
團體會址: 臺中市沙鹿區中山路427號 | 成立日期: 1001112 | 理事長: 吳文龍 @ 全國性人民團體名冊 |
負責人: 吳文龍 | 設立時間: 1001112 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
團體會址: 臺北市信義區忠孝東路4段516號7樓之3 | 成立日期: 1081229 | 理事長: 吳文龍 @ 全國性人民團體名冊 |
[ 搜尋所有 吳文龍 ... ]
名稱 惠順管理顧問 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 惠順管理顧問)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
惠順管理顧問有限公司 花蓮縣花蓮市主農里中正路110巷3弄3號1樓 | 吳文龍 | 28166213 | 核准設立 |
惠順管理顧問有限公司 登記地址: 花蓮縣花蓮市主農里中正路110巷3弄3號1樓 | 負責人: 吳文龍 | 統編: 28166213 | 核准設立 |
姓名 吳文龍 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 吳文龍)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
吳文龍自營計程車行 新北市板橋區大?1路2段375巷5之?0號2樓 | 吳文龍 | 34557619 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
東龍起重工程行 桃園縣中壢市水尾里4鄰永清街322巷122號 | 吳文龍 | 01701727 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1039003478) |
鼎龍開發有限公司 臺中市西屯區天水東一街18號1樓 | 吳文龍 | 53599792 | 解散 (核准解散日期: 2022-04-06) |
仲龍洗衣店 臺中市東勢區延平里第一橫街160號 | 吳文龍 | 55801482 | 核准設立 - 獨資 |
龍門土木包工業 宜蘭縣宜蘭市西門里文昌路196巷3弄12號 | 吳文龍 | 40647899 | 核准設立 - 獨資 |
鴻龍電器行 屏東縣萬丹鄉香社村香內路一八八巷六五號 | 吳文龍 | 76798603 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10309530000) |
立吉燒臘店 新北市瑞芳區中正路83號 | 吳文龍 | 91404419 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1128157635) |
翔勝文創產業有限公司 高雄市苓雅區自強三路1號75樓 | 吳文龍 | 24989785 | 解散 (核准解散日期: 2015-08-10) |
吳文龍自營計程車行 登記地址: 新北市板橋區大?1路2段375巷5之?0號2樓 | 負責人: 吳文龍 | 統編: 34557619 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
東龍起重工程行 登記地址: 桃園縣中壢市水尾里4鄰永清街322巷122號 | 負責人: 吳文龍 | 統編: 01701727 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1039003478) |
鼎龍開發有限公司 登記地址: 臺中市西屯區天水東一街18號1樓 | 負責人: 吳文龍 | 統編: 53599792 | 解散 (核准解散日期: 2022-04-06) |
仲龍洗衣店 登記地址: 臺中市東勢區延平里第一橫街160號 | 負責人: 吳文龍 | 統編: 55801482 | 核准設立 - 獨資 |
龍門土木包工業 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市西門里文昌路196巷3弄12號 | 負責人: 吳文龍 | 統編: 40647899 | 核准設立 - 獨資 |
鴻龍電器行 登記地址: 屏東縣萬丹鄉香社村香內路一八八巷六五號 | 負責人: 吳文龍 | 統編: 76798603 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10309530000) |
立吉燒臘店 登記地址: 新北市瑞芳區中正路83號 | 負責人: 吳文龍 | 統編: 91404419 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1128157635) |
翔勝文創產業有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區自強三路1號75樓 | 負責人: 吳文龍 | 統編: 24989785 | 解散 (核准解散日期: 2015-08-10) |
[ 查詢所有 吳文龍 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 威源漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692067 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 三慶交通企業有限公司 | 統一編號: 00692263 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 東興漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692968 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 協昌水電有限公司 | 統一編號: 00693349 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 威源漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692067 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 三慶交通企業有限公司 | 統一編號: 00692263 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 東興漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692968 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 協昌水電有限公司 | 統一編號: 00693349 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
|