張自強
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張自強的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是美鑫電子股份有限公司, 統一編號是28180003.
董監事資料集 資料集的 張自強 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 張自強 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1451004 | 所代表法人: | 美鑫電子股份有限公司 | 統一編號: 28180003 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2399749 | 所代表法人: | 美鑫電子股份有限公司 | 統一編號: 28180003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 美鑫電子股份有限公司 | 統一編號: 28180003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1451004 | 所代表法人: | 美鑫電子股份有限公司 | 統一編號: 28180003 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2399749 | 所代表法人: | 美鑫電子股份有限公司 | 統一編號: 28180003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 美鑫電子股份有限公司 | 統一編號: 28180003 |
[ 搜尋所有相關: 張自強 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 28180003 | 電話號碼: 02-22782077 | 新北市三重區興德路115號13樓 |
統一編號: 28180003 | 電話號碼: 02-22782077 | 新北市三重區興德路115號13樓 |
[ 搜尋所有相關: 張自強 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 證書期限: 2020/01/06 | 商品名稱: USB電源供應器 | 證書狀態: 廢止 | 申請人: 美鑫電子股份有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
證書期限: 2020/01/06 | 商品名稱: USB電源供應器 | 證書狀態: 廢止 | 申請人: 美鑫電子股份有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
[ 搜尋所有 美鑫電子 ... ]
根據姓名 張自強 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張自強 ...) | (中華民國)張自強 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)張自強 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 主事務所所在地: 231 新北市新店區北新路2段29巷3弄6號2樓 | 董事長: 張自強 | 設立許可日期: 1997/8/9 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: @ 教育部主管教育財團法人基本資料 |
| (中華民國)文藝作家協會 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)文藝作家協會 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 負責人姓名: 張自強 | 統一編號: 80579926 | 所在地: 新竹縣竹北市鹿場里自強南路60號2樓 @ 不動產經紀業備查資料 |
| (中華民國)林俞君、柳岳森、劉俊卿、陳如萍、王冰瑞、施寳容、劉千韶、張自強 | 活動起始日期: 2024/01/04 | 活動結束日期: 2024/06/27 | 折扣資訊: 依課程收費 @ 講座資訊 |
| (中華民國)林俞君、柳岳森、劉俊卿、陳如萍、王冰瑞、施寳容、劉千韶、張自強 | 活動起始日期: 2024/01/04 | 活動結束日期: 2024/06/27 | 折扣資訊: 依課程收費 @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)張自強 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)張自強 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
主事務所所在地: 231 新北市新店區北新路2段29巷3弄6號2樓 | 董事長: 張自強 | 設立許可日期: 1997/8/9 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: @ 教育部主管教育財團法人基本資料 |
(中華民國)文藝作家協會 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)文藝作家協會 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
負責人姓名: 張自強 | 統一編號: 80579926 | 所在地: 新竹縣竹北市鹿場里自強南路60號2樓 @ 不動產經紀業備查資料 |
(中華民國)林俞君、柳岳森、劉俊卿、陳如萍、王冰瑞、施寳容、劉千韶、張自強 | 活動起始日期: 2024/01/04 | 活動結束日期: 2024/06/27 | 折扣資訊: 依課程收費 @ 講座資訊 |
(中華民國)林俞君、柳岳森、劉俊卿、陳如萍、王冰瑞、施寳容、劉千韶、張自強 | 活動起始日期: 2024/01/04 | 活動結束日期: 2024/06/27 | 折扣資訊: 依課程收費 @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 張自強 ... ]
美鑫電子股份有限公司 | 地址: 新北市三重區興德路123號之9,13樓 | 電話: 02-8512-2366 |
美鑫電子股份有限公司 | 地址: 新北市三重區興德路115號13樓 | 電話: 02-2278-2077 |
美鑫電子股份有限公司 | 地址: 台中市北屯區遼寧路一段146號6樓 | 電話: 04-2247-9311 |
名稱 美鑫電子 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 美鑫電子)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
美鑫電子股份有限公司 新北市三重區興德路115號13樓 | 張成誼 | 28180003 | 核准設立 |
美鑫電子股份有限公司 登記地址: 新北市三重區興德路115號13樓 | 負責人: 張成誼 | 統編: 28180003 | 核准設立 |
姓名 張自強 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 張自強)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
雄獅開發有限公司 新竹縣竹北市鹿場里自強南路58號2樓 | 張自強 | 42576842 | 解散 (核准解散日期: 2019-10-30) |
自強企業行 澎湖縣白沙鄉通梁村通梁31之4號1樓 | 張自強 | 47935065 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070820957) |
雄獅建設有限公司 新竹縣竹北市鹿場里自強南路60號2樓 | 張自強 | 80579926 | 核准設立 |
雄獅不動產仲介 新竹縣竹北市鹿場里自強南路60號1樓 | 張自強 | 31596119 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030300860) |
華強科技工程有限公司 桃園縣中壢市華勛里華勛街363巷2弄12號1樓 | 張自強 | 53156071 | 核准設立 |
錦強通訊行 新竹縣湖口鄉鳳凰村興安街66號 | 張自強 | 50559000 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060302746) |
馬陳施張電器通訊行 新竹縣湖口鄉鳳凰村興安街66號 | 張自強 | 41478533 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1050302514) |
時代文物社 臺北市中正區羅斯福路3段125號10樓之1 | 張自強 | 01469328 | 撤銷 - 獨資 |
雄獅開發有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市鹿場里自強南路58號2樓 | 負責人: 張自強 | 統編: 42576842 | 解散 (核准解散日期: 2019-10-30) |
自強企業行 登記地址: 澎湖縣白沙鄉通梁村通梁31之4號1樓 | 負責人: 張自強 | 統編: 47935065 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070820957) |
雄獅建設有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市鹿場里自強南路60號2樓 | 負責人: 張自強 | 統編: 80579926 | 核准設立 |
雄獅不動產仲介 登記地址: 新竹縣竹北市鹿場里自強南路60號1樓 | 負責人: 張自強 | 統編: 31596119 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030300860) |
華強科技工程有限公司 登記地址: 桃園縣中壢市華勛里華勛街363巷2弄12號1樓 | 負責人: 張自強 | 統編: 53156071 | 核准設立 |
錦強通訊行 登記地址: 新竹縣湖口鄉鳳凰村興安街66號 | 負責人: 張自強 | 統編: 50559000 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060302746) |
馬陳施張電器通訊行 登記地址: 新竹縣湖口鄉鳳凰村興安街66號 | 負責人: 張自強 | 統編: 41478533 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1050302514) |
時代文物社 登記地址: 臺北市中正區羅斯福路3段125號10樓之1 | 負責人: 張自強 | 統編: 01469328 | 撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 張自強 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 有台電業工程有限公司 | 統一編號: 00682201 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90 | 所代表法人: | 順國企業股份有限公司 | 統一編號: 00682363 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 877500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 472500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 瑞豐行關有限公司 | 統一編號: 00682568 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 利源營造股份有限公司 | 統一編號: 00683406 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 11000 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 峰昌煤氣行有限公司 | 統一編號: 00686240 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3400 | 所代表法人: | 國威船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686255 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 230 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 920 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 有台電業工程有限公司 | 統一編號: 00682201 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90 | 所代表法人: | 順國企業股份有限公司 | 統一編號: 00682363 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 877500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 472500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 瑞豐行關有限公司 | 統一編號: 00682568 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 利源營造股份有限公司 | 統一編號: 00683406 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 11000 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 峰昌煤氣行有限公司 | 統一編號: 00686240 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3400 | 所代表法人: | 國威船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686255 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 230 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 920 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
|