莊碧明
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名莊碧明的職稱是董事長, 持有股份數是100000, 公司名稱是希伯崙藝能經紀股份有限公司, 統一編號是28201561.
董監事資料集 資料集的 莊碧明 相關資料
(以下顯示 5 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 莊碧明 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 希伯崙藝能經紀股份有限公司 | 統一編號: 28201561 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 希伯崙藝能經紀股份有限公司 | 統一編號: 28201561 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 希伯崙藝能經紀股份有限公司 | 統一編號: 28201561 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 希伯崙藝能經紀股份有限公司 | 統一編號: 28201561 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 希伯崙藝能經紀股份有限公司 | 統一編號: 28201561 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 希伯崙藝能經紀股份有限公司 | 統一編號: 28201561 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 希伯崙藝能經紀股份有限公司 | 統一編號: 28201561 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 希伯崙藝能經紀股份有限公司 | 統一編號: 28201561 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 希伯崙藝能經紀股份有限公司 | 統一編號: 28201561 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 希伯崙藝能經紀股份有限公司 | 統一編號: 28201561 |
[ 搜尋所有相關: 莊碧明 @ 董監事資料集 ]
無其他 希伯崙藝能經紀 資料。
[ 搜尋所有 希伯崙藝能經紀 ... ]
根據姓名 莊碧明 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 莊碧明 ...) | 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/06/21 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-23676646#8712 | 機構負責人姓名: 莊碧明 | 機構代碼: 1R0100001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市大安區仁愛里和平東路二段24號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 23692674 | 機構負責人姓名: 莊碧明 | 機構代碼: BE0100002 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺北市大安區和平東路二段24號11樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/06/21 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-23676646#8712 | 機構負責人姓名: 莊碧明 | 機構代碼: 1R0100001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市大安區仁愛里和平東路二段24號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 23692674 | 機構負責人姓名: 莊碧明 | 機構代碼: BE0100002 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺北市大安區和平東路二段24號11樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/06/21 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-23676646#8712 | 機構負責人姓名: 莊碧明 | 機構代碼: 1R0100001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市大安區仁愛里和平東路二段24號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 23692674 | 機構負責人姓名: 莊碧明 | 機構代碼: BE0100002 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺北市大安區和平東路二段24號11樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 23676646#8716 | 機構負責人姓名: 莊碧明 | 機構代碼: BE0100064 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺北市大安區和平東路2段24號11樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 23676646#8716 | 機構負責人姓名: 莊碧明 | 機構代碼: BE0100064 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺北市大安區和平東路2段24號11樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/06/21 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-23676646#8712 | 機構負責人姓名: 莊碧明 | 機構代碼: 1R0100001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市大安區仁愛里和平東路二段24號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 23692674 | 機構負責人姓名: 莊碧明 | 機構代碼: BE0100002 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺北市大安區和平東路二段24號11樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/06/21 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-23676646#8712 | 機構負責人姓名: 莊碧明 | 機構代碼: 1R0100001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市大安區仁愛里和平東路二段24號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 23692674 | 機構負責人姓名: 莊碧明 | 機構代碼: BE0100002 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺北市大安區和平東路二段24號11樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/06/21 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-23676646#8712 | 機構負責人姓名: 莊碧明 | 機構代碼: 1R0100001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市大安區仁愛里和平東路二段24號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 23692674 | 機構負責人姓名: 莊碧明 | 機構代碼: BE0100002 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺北市大安區和平東路二段24號11樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 23676646#8716 | 機構負責人姓名: 莊碧明 | 機構代碼: BE0100064 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺北市大安區和平東路2段24號11樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 23676646#8716 | 機構負責人姓名: 莊碧明 | 機構代碼: BE0100064 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺北市大安區和平東路2段24號11樓 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 莊碧明 ... ]
名稱 希伯崙藝能經紀 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 希伯崙藝能經紀)
希伯崙藝能經紀股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區建國南路2段201號12樓 | 負責人: 莊碧明 | 統編: 28201561 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10190 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3347820 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2372520 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1591500 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10190 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3347820 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2372520 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1591500 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
|