林介山
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林介山的職稱是董事, 持有股份數是16000000, 公司名稱是育山工程有限公司, 統一編號是28203884.
無其他 育山工程 資料。
[ 搜尋所有 育山工程 ... ]
根據姓名 林介山 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林介山 ...) | (中華民國)邱懷萱、林介山、廖昭豪 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)邱懷萱、林介山、廖昭豪 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/02/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/02/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/02/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/02/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)邱懷萱、林介山、廖昭豪 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)邱懷萱、林介山、廖昭豪 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/02/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/02/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/02/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/02/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 林介山 ... ]
名稱 育山工程 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 育山工程)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
育山工程有限公司 臺北市中山區松江路164巷11之6號 | 林介山 | 28203884 | 核准設立 |
育山工程行 臺中市沙鹿區埔子里正德路180巷2號1樓 | 吳葆珠 | 14415368 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090867195) |
育山工程有限公司 登記地址: 臺北市中山區松江路164巷11之6號 | 負責人: 林介山 | 統編: 28203884 | 核准設立 |
育山工程行 登記地址: 臺中市沙鹿區埔子里正德路180巷2號1樓 | 負責人: 吳葆珠 | 統編: 14415368 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090867195) |
姓名 林介山 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 林介山)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
吉瑞清潔企業社 雲林縣臺西鄉溪頂村溪頂173號 | 林介山 | 17470336 | 歇業 - 獨資 |
新台華西點麵包店 臺北市萬華區貴陽路2段1號︹之5︺ | 林介山 | 15981369 | 歇業 - 獨資 |
來成企業社 新竹市東區柴橋里明湖路482巷87號 | 林介山 | 47305030 | 歇業 - 獨資 |
瞬達有限公司 臺中市太平區新興里振福路639巷3號7樓 | 林介山 | 54893581 | 核准設立 |
一隆行 臺南市新化區東榮里護安街75號 | 林介山 | 73000359 | 撤銷 - 獨資 |
吉瑞清潔企業社 登記地址: 雲林縣臺西鄉溪頂村溪頂173號 | 負責人: 林介山 | 統編: 17470336 | 歇業 - 獨資 |
新台華西點麵包店 登記地址: 臺北市萬華區貴陽路2段1號︹之5︺ | 負責人: 林介山 | 統編: 15981369 | 歇業 - 獨資 |
來成企業社 登記地址: 新竹市東區柴橋里明湖路482巷87號 | 負責人: 林介山 | 統編: 47305030 | 歇業 - 獨資 |
瞬達有限公司 登記地址: 臺中市太平區新興里振福路639巷3號7樓 | 負責人: 林介山 | 統編: 54893581 | 核准設立 |
一隆行 登記地址: 臺南市新化區東榮里護安街75號 | 負責人: 林介山 | 統編: 73000359 | 撤銷 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 安順報關有限公司 | 統一編號: 00666434 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20800000 | 所代表法人: | 爾雅通運有限公司 | 統一編號: 00667031 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 瓊弘實業股份有限公司 | 統一編號: 00667074 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 豐陽交通股份有限公司 | 統一編號: 00667665 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 豐陽交通股份有限公司 | 統一編號: 00667665 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3400 | 所代表法人: | 豐陽交通股份有限公司 | 統一編號: 00667665 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 豐陽交通股份有限公司 | 統一編號: 00667665 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3710 | 所代表法人: | 大禹鋼鐵企業股份有限公司 | 統一編號: 00668073 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 大禹鋼鐵企業股份有限公司 | 統一編號: 00668073 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 八北建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00668475 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 乾坤報關包裝有限公司 | 統一編號: 00668778 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 安順報關有限公司 | 統一編號: 00666434 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20800000 | 所代表法人: | 爾雅通運有限公司 | 統一編號: 00667031 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 瓊弘實業股份有限公司 | 統一編號: 00667074 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 豐陽交通股份有限公司 | 統一編號: 00667665 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 豐陽交通股份有限公司 | 統一編號: 00667665 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3400 | 所代表法人: | 豐陽交通股份有限公司 | 統一編號: 00667665 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 豐陽交通股份有限公司 | 統一編號: 00667665 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3710 | 所代表法人: | 大禹鋼鐵企業股份有限公司 | 統一編號: 00668073 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 大禹鋼鐵企業股份有限公司 | 統一編號: 00668073 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 八北建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00668475 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 乾坤報關包裝有限公司 | 統一編號: 00668778 |
|