葉登科
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名葉登科的職稱是董事長, 持有股份數是800000, 所代表法人是同記實業股份有限公司, 公司名稱是和舜股份有限公司, 統一編號是28215869.
董監事資料集 資料集的 葉登科 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 葉登科 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: 同記實業股份有限公司 | 和舜股份有限公司 | 統一編號: 28215869 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: 同記實業股份有限公司 | 和舜股份有限公司 | 統一編號: 28215869 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: 同記實業股份有限公司 | 和舜股份有限公司 | 統一編號: 28215869 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: 同記實業股份有限公司 | 和舜股份有限公司 | 統一編號: 28215869 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: 同記實業股份有限公司 | 和舜股份有限公司 | 統一編號: 28215869 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: 同記實業股份有限公司 | 和舜股份有限公司 | 統一編號: 28215869 |
[ 搜尋所有相關: 葉登科 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 和舜 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 和舜 ...) | (中華民國)LuLu、甘和舜、春風歌聲、Sonia、言少鋒、洪金子/中華民國、董逢盛、陸杰裡、楊清吉、如弈美聲、子欣好歌們 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)LuLu、甘和舜、春風歌聲、Sonia、言少鋒、洪金子/中華民國、董逢盛、陸杰裡、楊清吉、如弈美聲、子欣好歌們 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)LuLu、甘和舜、春風歌聲、Sonia、言少鋒、洪金子/中華民國、董逢盛、陸杰裡、楊清吉、如弈美聲、子欣好歌們 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| 主要產品: 121成衣、123服飾品 | 統一編號: 16200692 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣社頭鄉仁雅村信義三路二六巷二號 @ 登記工廠名錄 |
| 統一編號: 42809342 | 核准日期: 20180131 @ 僑外資、陸資來臺投資國內事業清冊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 美香工業有限公司 | 統一編號: 16200692 @ 董監事資料集 |
(中華民國)LuLu、甘和舜、春風歌聲、Sonia、言少鋒、洪金子/中華民國、董逢盛、陸杰裡、楊清吉、如弈美聲、子欣好歌們 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)LuLu、甘和舜、春風歌聲、Sonia、言少鋒、洪金子/中華民國、董逢盛、陸杰裡、楊清吉、如弈美聲、子欣好歌們 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)LuLu、甘和舜、春風歌聲、Sonia、言少鋒、洪金子/中華民國、董逢盛、陸杰裡、楊清吉、如弈美聲、子欣好歌們 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
主要產品: 121成衣、123服飾品 | 統一編號: 16200692 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣社頭鄉仁雅村信義三路二六巷二號 @ 登記工廠名錄 |
統一編號: 42809342 | 核准日期: 20180131 @ 僑外資、陸資來臺投資國內事業清冊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 美香工業有限公司 | 統一編號: 16200692 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 和舜 ... ]
根據姓名 葉登科 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 葉登科 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 霖園投資股份有限公司 | 統一編號: 04216170 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 百星投資股份有限公司 | 統一編號: 05085196 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 奕如實業股份有限公司 | 統一編號: 21203044 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 萬寶開發股份有限公司 | 統一編號: 33688521 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 成昕實業股份有限公司 | 統一編號: 43725068 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 合昕實業股份有限公司 | 統一編號: 52572866 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: 百星投資股份有限公司 | 欣衆股份有限公司 | 統一編號: 53324366 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 120000000 | 所代表法人: 國泰建設股份有限公司 | 三井工程股份有限公司 | 統一編號: 63003906 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 霖園投資股份有限公司 | 統一編號: 04216170 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 百星投資股份有限公司 | 統一編號: 05085196 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 奕如實業股份有限公司 | 統一編號: 21203044 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 萬寶開發股份有限公司 | 統一編號: 33688521 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 成昕實業股份有限公司 | 統一編號: 43725068 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 合昕實業股份有限公司 | 統一編號: 52572866 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: 百星投資股份有限公司 | 欣衆股份有限公司 | 統一編號: 53324366 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 120000000 | 所代表法人: 國泰建設股份有限公司 | 三井工程股份有限公司 | 統一編號: 63003906 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 葉登科 ... ]
和舜企業有限公司 | 地址: 台北市士林區雨聲街15巷6號5樓 | 電話: 02-2831-0575 |
名稱 和舜 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 和舜)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
和舜工程行 宜蘭縣壯圍鄉忠孝村順和路68號一樓 | 李宣昇 | 41872134 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040902413) |
和舜水電工程行 高雄市三民區鼎山街667號1樓 | 黃平禾 | 17395858 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10660889300) |
和舜企業有限公司 臺北市士林區雨聲街15巷6號5樓 | 簡朝揚 | 23769279 | 解散 (核准解散日期: 2020-08-20) |
和舜股份有限公司 臺北市大安區敦化南路1段321號2樓 | 葉登科 | 28215869 | 核准設立 |
和舜投資有限公司 高雄市前鎮區中山二路86號16樓 | 楊洋 | 42809342 | 解散 (核准解散日期: 2020-09-01) |
和舜科技股份有限公司 臺南市安南區新順里培安四街10號1樓 | 張國輝 | 64944856 | 核准設立 |
和舜服裝有限公司 新北市板橋區中山路二段443巷84號1樓 | 江遠德 | 80519667 | 核准設立 |
和舜商行 高雄市茄萣區嘉泰里茄萣路二段259號一樓 | 許鴛鴦 | 88682016 | 核准設立 - 獨資 |
和舜工程行 登記地址: 宜蘭縣壯圍鄉忠孝村順和路68號一樓 | 負責人: 李宣昇 | 統編: 41872134 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040902413) |
和舜水電工程行 登記地址: 高雄市三民區鼎山街667號1樓 | 負責人: 黃平禾 | 統編: 17395858 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10660889300) |
和舜企業有限公司 登記地址: 臺北市士林區雨聲街15巷6號5樓 | 負責人: 簡朝揚 | 統編: 23769279 | 解散 (核准解散日期: 2020-08-20) |
和舜股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區敦化南路1段321號2樓 | 負責人: 葉登科 | 統編: 28215869 | 核准設立 |
和舜投資有限公司 登記地址: 高雄市前鎮區中山二路86號16樓 | 負責人: 楊洋 | 統編: 42809342 | 解散 (核准解散日期: 2020-09-01) |
和舜科技股份有限公司 登記地址: 臺南市安南區新順里培安四街10號1樓 | 負責人: 張國輝 | 統編: 64944856 | 核准設立 |
和舜服裝有限公司 登記地址: 新北市板橋區中山路二段443巷84號1樓 | 負責人: 江遠德 | 統編: 80519667 | 核准設立 |
和舜商行 登記地址: 高雄市茄萣區嘉泰里茄萣路二段259號一樓 | 負責人: 許鴛鴦 | 統編: 88682016 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 和舜 ... ]
姓名 葉登科 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 葉登科)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
百星投資股份有限公司 臺北市大安區仁愛路四段296號24樓 | 葉登科 | 05085196 | 核准設立 |
奕如實業股份有限公司 臺北市大安區仁愛路4段296號24樓 | 葉登科 | 21203044 | 核准設立 |
錦梓農產行 南投縣名間鄉赤水村皮子寮巷17-5號 | 葉登科 | 45489981 | 歇業 - 獨資 |
錦梓行 南投縣名間鄉赤水村皮子寮巷17-5號一樓﹝現場不得堆棧﹞ | 葉登科 | 45496977 | 核准設立 - 獨資 |
五洲攝影材料行 臺南市中西區天后里西門路2段428號1樓 | 葉登科 | 68039609 | 歇業 - 獨資 |
百星投資股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區仁愛路四段296號24樓 | 負責人: 葉登科 | 統編: 05085196 | 核准設立 |
奕如實業股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區仁愛路4段296號24樓 | 負責人: 葉登科 | 統編: 21203044 | 核准設立 |
錦梓農產行 登記地址: 南投縣名間鄉赤水村皮子寮巷17-5號 | 負責人: 葉登科 | 統編: 45489981 | 歇業 - 獨資 |
錦梓行 登記地址: 南投縣名間鄉赤水村皮子寮巷17-5號一樓﹝現場不得堆棧﹞ | 負責人: 葉登科 | 統編: 45496977 | 核准設立 - 獨資 |
五洲攝影材料行 登記地址: 臺南市中西區天后里西門路2段428號1樓 | 負責人: 葉登科 | 統編: 68039609 | 歇業 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 臨時管理人 | 持有股份數: | 所代表法人: | 鼎泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00664196 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 平安運輸有限公司 | 統一編號: 00664338 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 本大實業股份有限公司 | 統一編號: 00664528 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 亞蕾企業股份有限公司 | 統一編號: 00664554 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 75 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 源興報關通運有限公司 | 統一編號: 00665218 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 基昌鋼鐵有限公司 | 統一編號: 00665272 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 臨時管理人 | 持有股份數: | 所代表法人: | 鼎泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00664196 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 平安運輸有限公司 | 統一編號: 00664338 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 本大實業股份有限公司 | 統一編號: 00664528 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 亞蕾企業股份有限公司 | 統一編號: 00664554 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 75 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 源興報關通運有限公司 | 統一編號: 00665218 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 基昌鋼鐵有限公司 | 統一編號: 00665272 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
|