葉俊男
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名葉俊男的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是偉峻交通器材有限公司, 統一編號是28314489.
無其他 偉峻交通器材 資料。
[ 搜尋所有 偉峻交通器材 ... ]
根據姓名 葉俊男 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 葉俊男 ...) | (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 負責人: 葉俊男 | 設立時間: 0951022 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
| 主要產品: 241鋼鐵、254金屬加工處理、252金屬結構及建築組件、259其他金屬製品、293通用機械設備、292其他專用機械設備 | 統一編號: 80212759 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市林口區東林里工九路一一號 @ 登記工廠名錄 |
| 統一編號: 16474209 | 工廠負責人姓名: 葉俊男 | 工廠地址: 高雄市大寮區前庄里前庄路46-13號A棟 | 主要產品: 254金屬加工處理 @ 臨時工廠名錄 |
| 產品中類: 24基本金屬製造業
25金屬製品製造業
29機械設備製造業 | 廠址: 新北市林口區東林里工九路一一號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 241鋼鐵
254金屬加工處理
252金屬結構及建築組件
259其他金屬製品
293通用機械設備
292其他專用機械設備 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
負責人: 葉俊男 | 設立時間: 0951022 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
主要產品: 241鋼鐵、254金屬加工處理、252金屬結構及建築組件、259其他金屬製品、293通用機械設備、292其他專用機械設備 | 統一編號: 80212759 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市林口區東林里工九路一一號 @ 登記工廠名錄 |
統一編號: 16474209 | 工廠負責人姓名: 葉俊男 | 工廠地址: 高雄市大寮區前庄里前庄路46-13號A棟 | 主要產品: 254金屬加工處理 @ 臨時工廠名錄 |
產品中類: 24基本金屬製造業
25金屬製品製造業
29機械設備製造業 | 廠址: 新北市林口區東林里工九路一一號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 241鋼鐵
254金屬加工處理
252金屬結構及建築組件
259其他金屬製品
293通用機械設備
292其他專用機械設備 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
[ 搜尋所有 葉俊男 ... ]
名稱 偉峻交通器材 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 偉峻交通器材)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
偉峻交通器材有限公司 新北市蘆洲區永平街32巷14弄6號1樓 | 葉俊男 | 28314489 | 核准設立 |
偉峻交通器材有限公司 登記地址: 新北市蘆洲區永平街32巷14弄6號1樓 | 負責人: 葉俊男 | 統編: 28314489 | 核准設立 |
姓名 葉俊男 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 葉俊男)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
葉俊男企業社 臺南市永康區永康里中山路41巷3號1樓 | 葉俊男 | 00264028 | 核准設立 - 獨資 |
灒釜烘焙有限公司 彰化縣員林市惠來里日泰街118號 | 葉俊男 | 83215169 | 核准設立 |
大興山產行 臺南市玉井區玉田里中華路195號 | 葉俊男 | 08435274 | 歇業 - 獨資 |
佳和廣告工程行 新北市三峽區光明路69巷24號7樓 | 葉俊男 | 13516064 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1108169590) |
上冠鋁業股份有限公司 高雄市前鎮區公正路96號1樓 | 葉俊男 | 16474209 | 核准設立 |
東陽企業社 嘉義縣太保市南新里南埤路48之5號 | 葉俊男 | 20180992 | 核准設立 - 獨資 |
金寶鑫商行 高雄市岡山區忠孝里筧橋路12號 | 葉俊男 | 25723735 | 歇業 - 獨資 |
葉俊男企業社 登記地址: 臺南市永康區永康里中山路41巷3號1樓 | 負責人: 葉俊男 | 統編: 00264028 | 核准設立 - 獨資 |
灒釜烘焙有限公司 登記地址: 彰化縣員林市惠來里日泰街118號 | 負責人: 葉俊男 | 統編: 83215169 | 核准設立 |
大興山產行 登記地址: 臺南市玉井區玉田里中華路195號 | 負責人: 葉俊男 | 統編: 08435274 | 歇業 - 獨資 |
佳和廣告工程行 登記地址: 新北市三峽區光明路69巷24號7樓 | 負責人: 葉俊男 | 統編: 13516064 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1108169590) |
上冠鋁業股份有限公司 登記地址: 高雄市前鎮區公正路96號1樓 | 負責人: 葉俊男 | 統編: 16474209 | 核准設立 |
東陽企業社 登記地址: 嘉義縣太保市南新里南埤路48之5號 | 負責人: 葉俊男 | 統編: 20180992 | 核准設立 - 獨資 |
金寶鑫商行 登記地址: 高雄市岡山區忠孝里筧橋路12號 | 負責人: 葉俊男 | 統編: 25723735 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 葉俊男 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 啟電工業股份有限公司 | 統一編號: 00660451 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4100000 | 所代表法人: | 華興報關有限公司 | 統一編號: 00660608 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 本峰鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660678 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 文威鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660749 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8316 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 啟電工業股份有限公司 | 統一編號: 00660451 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4100000 | 所代表法人: | 華興報關有限公司 | 統一編號: 00660608 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 本峰鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660678 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 文威鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660749 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8316 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
|