黃秋美
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃秋美的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是佳宸工程有限公司, 統一編號是28317824.
| 主要產品: 252金屬結構及建築組件、254金屬加工處理 | 統一編號: 28317824 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新竹縣竹北市泰和里博愛街711巷9號1樓 |
主要產品: 252金屬結構及建築組件、254金屬加工處理 | 統一編號: 28317824 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新竹縣竹北市泰和里博愛街711巷9號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 黃秋美 @ 登記工廠名錄 ]
無其他 佳宸工程 資料。
[ 搜尋所有 佳宸工程 ... ]
根據姓名 黃秋美 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 黃秋美 ...) | 主要產品: 254金屬加工處理、259其他金屬製品、293通用機械設備 | 統一編號: 07638201 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市三重區大有里中正北路428巷6號(1樓) @ 登記工廠名錄 |
| 產品中類: 25金屬製品製造業
29機械設備製造業 | 廠址: 新北市三重區大有里中正北路428巷6號(1樓) | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 254金屬加工處理
259其他金屬製品
293通用機械設備 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-3418588 | 機構負責人姓名: 黃秋美 | 機構代碼: A11300012 | 機構種類: A1 | 地址全址: 嘉義縣義竹鄉頭竹村頭竹圍265號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-3418588 | 機構負責人姓名: 黃秋美 | 機構代碼: A11300012 | 機構種類: A1 | 地址全址: 嘉義縣義竹鄉頭竹村頭竹圍265號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-3418588 | 機構負責人姓名: 黃秋美 | 機構代碼: A11300012 | 機構種類: A1 | 地址全址: 嘉義縣義竹鄉頭竹村頭竹圍265號 @ 長照B據點 |
| 電話: 05-3418500 3418588 FAX:3 413553 | 地址: 624義竹鄉頭竹村6鄰265號 | 核准床數: 44床(15插) | 負責人: 黃秋美 | 立案日期文號: 89.06.12第066841號、103.03.06第1030039209號 @ 嘉義縣立案老人安養護機構 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 05-3418588 | 機構負責人姓名: 黃秋美 | 機構代碼: A11300012 | 機構種類: A1 | 地址全址: 嘉義縣義竹鄉頭竹村頭竹圍265號 @ 長照ABC據點 |
主要產品: 254金屬加工處理、259其他金屬製品、293通用機械設備 | 統一編號: 07638201 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市三重區大有里中正北路428巷6號(1樓) @ 登記工廠名錄 |
產品中類: 25金屬製品製造業
29機械設備製造業 | 廠址: 新北市三重區大有里中正北路428巷6號(1樓) | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 254金屬加工處理
259其他金屬製品
293通用機械設備 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-3418588 | 機構負責人姓名: 黃秋美 | 機構代碼: A11300012 | 機構種類: A1 | 地址全址: 嘉義縣義竹鄉頭竹村頭竹圍265號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-3418588 | 機構負責人姓名: 黃秋美 | 機構代碼: A11300012 | 機構種類: A1 | 地址全址: 嘉義縣義竹鄉頭竹村頭竹圍265號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-3418588 | 機構負責人姓名: 黃秋美 | 機構代碼: A11300012 | 機構種類: A1 | 地址全址: 嘉義縣義竹鄉頭竹村頭竹圍265號 @ 長照B據點 |
電話: 05-3418500 3418588 FAX:3 413553 | 地址: 624義竹鄉頭竹村6鄰265號 | 核准床數: 44床(15插) | 負責人: 黃秋美 | 立案日期文號: 89.06.12第066841號、103.03.06第1030039209號 @ 嘉義縣立案老人安養護機構 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 05-3418588 | 機構負責人姓名: 黃秋美 | 機構代碼: A11300012 | 機構種類: A1 | 地址全址: 嘉義縣義竹鄉頭竹村頭竹圍265號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 黃秋美 ... ]
佳宸工程有限公司 | 地址: 新竹縣竹北市中正西路1259號 | 電話: 03-556-6778 |
名稱 佳宸工程 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 佳宸工程)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
佳宸工程有限公司 新竹縣竹北市崇義里長青路二段203巷217號 | 黃秋美 | 28317824 | 核准設立 |
佳宸工程行 臺南市仁德區成功里保生東路138巷6弄9號2樓 | 林永陞 | 00263800 | 核准設立 - 獨資 |
佳宸工程行 桃園市桃園區慈文里慈光街91巷1號4樓 | 徐如玉 | 95026971 | 核准設立 - 獨資 |
佳宸工程行 新竹市東區文華里經國路一段678號六樓之3 | 陳武鈐 | 41223737 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060000717) |
佳宸工程有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市崇義里長青路二段203巷217號 | 負責人: 黃秋美 | 統編: 28317824 | 核准設立 |
佳宸工程行 登記地址: 臺南市仁德區成功里保生東路138巷6弄9號2樓 | 負責人: 林永陞 | 統編: 00263800 | 核准設立 - 獨資 |
佳宸工程行 登記地址: 桃園市桃園區慈文里慈光街91巷1號4樓 | 負責人: 徐如玉 | 統編: 95026971 | 核准設立 - 獨資 |
佳宸工程行 登記地址: 新竹市東區文華里經國路一段678號六樓之3 | 負責人: 陳武鈐 | 統編: 41223737 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060000717) |
姓名 黃秋美 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃秋美)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
秋美商店 雲林縣口湖鄉梧北村復興路二一一號一樓 | 黃秋美 | 92830860 | 歇業 - 獨資 |
漢聲行 臺北市中山區新生北路3段7號12樓 | 黃秋美 | 01299703 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
昱慶工業社 新北市土城區慶祥街64號 | 王黃秋美 | 01890488 | 歇業 - 獨資 |
典揚企業社 宜蘭縣羅東鎮成功里體育路七號 | 黃秋美 | 02424004 | 廢止 - 獨資 |
乾坤企業行 高雄市楠梓區錦屏里後昌路23號 | 黃秋美 | 06983154 | 核准停業 - 獨資 |
奕源機械企業有限公司 新北市三重區中正北路428巷6號(1樓) | 彭黃秋美 | 07638201 | 核准設立 |
紅利工程行 臺南市永康區網寮里永和街262號1樓 | 黃秋美 | 09113455 | 歇業 - 獨資 |
田喬小吃店 臺中市東勢區中寧里豐勢路中盛巷4號 | 黃秋美 | 09342416 | 核准設立 - 獨資 |
秋美商店 登記地址: 雲林縣口湖鄉梧北村復興路二一一號一樓 | 負責人: 黃秋美 | 統編: 92830860 | 歇業 - 獨資 |
漢聲行 登記地址: 臺北市中山區新生北路3段7號12樓 | 負責人: 黃秋美 | 統編: 01299703 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
昱慶工業社 登記地址: 新北市土城區慶祥街64號 | 負責人: 王黃秋美 | 統編: 01890488 | 歇業 - 獨資 |
典揚企業社 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮成功里體育路七號 | 負責人: 黃秋美 | 統編: 02424004 | 廢止 - 獨資 |
乾坤企業行 登記地址: 高雄市楠梓區錦屏里後昌路23號 | 負責人: 黃秋美 | 統編: 06983154 | 核准停業 - 獨資 |
奕源機械企業有限公司 登記地址: 新北市三重區中正北路428巷6號(1樓) | 負責人: 彭黃秋美 | 統編: 07638201 | 核准設立 |
紅利工程行 登記地址: 臺南市永康區網寮里永和街262號1樓 | 負責人: 黃秋美 | 統編: 09113455 | 歇業 - 獨資 |
田喬小吃店 登記地址: 臺中市東勢區中寧里豐勢路中盛巷4號 | 負責人: 黃秋美 | 統編: 09342416 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 黃秋美 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5030 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 志興報關股份有限公司 | 統一編號: 00654697 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 世界通運股份有限公司 | 統一編號: 00654795 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5758068 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5030 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 志興報關股份有限公司 | 統一編號: 00654697 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 世界通運股份有限公司 | 統一編號: 00654795 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5758068 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
|