劉文欽
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名劉文欽的職稱是董事, 持有股份數是266500, 公司名稱是旺增股份有限公司, 統一編號是28344878.
董監事資料集 資料集的 劉文欽 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 劉文欽 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 267000 | 所代表法人: | 旺增股份有限公司 | 統一編號: 28344878 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 旺增股份有限公司 | 統一編號: 28344878 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 266500 | 所代表法人: | 旺增股份有限公司 | 統一編號: 28344878 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 267000 | 所代表法人: | 旺增股份有限公司 | 統一編號: 28344878 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 旺增股份有限公司 | 統一編號: 28344878 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 266500 | 所代表法人: | 旺增股份有限公司 | 統一編號: 28344878 |
[ 搜尋所有相關: 劉文欽 @ 董監事資料集 ]
無其他 旺增 資料。
[ 搜尋所有 旺增 ... ]
根據姓名 劉文欽 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 劉文欽 ...) | 主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具 | 統一編號: 86609692 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市大里區樹王里文心南路1338號 @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 忠恕文化事業有限公司 | 統一編號: 53310692 @ 董監事資料集 |
| 主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 86609692 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市大里區樹王里樹王路150號 @ 登記工廠名錄 |
| 屆別: 第三屆 | 臺灣省議會各時期名稱: 臺灣省諮議會 | 選出區域: 臺中縣 @ 臺灣省諮議會歷屆議員名單 |
| 屆別: 第四屆 | 臺灣省議會各時期名稱: 臺灣省諮議會 | 選出區域: 臺中縣 @ 臺灣省諮議會歷屆議員名單 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/03/22 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-2238153 | 機構負責人姓名: 劉文欽 | 機構代碼: B21500003 | 機構種類: B2 | 地址全址: 高雄市苓雅區建國一路352號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/05/14 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-2238153 | 機構負責人姓名: 劉文欽 | 機構代碼: B21500003 | 機構種類: B2 | 地址全址: 高雄市苓雅區建國一路352號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/03/22 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-2238153 | 機構負責人姓名: 劉文欽 | 機構代碼: B21500003 | 機構種類: B2 | 地址全址: 高雄市苓雅區建國一路352號2樓 @ 長照C據點 |
主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具 | 統一編號: 86609692 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市大里區樹王里文心南路1338號 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 忠恕文化事業有限公司 | 統一編號: 53310692 @ 董監事資料集 |
主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 86609692 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市大里區樹王里樹王路150號 @ 登記工廠名錄 |
屆別: 第三屆 | 臺灣省議會各時期名稱: 臺灣省諮議會 | 選出區域: 臺中縣 @ 臺灣省諮議會歷屆議員名單 |
屆別: 第四屆 | 臺灣省議會各時期名稱: 臺灣省諮議會 | 選出區域: 臺中縣 @ 臺灣省諮議會歷屆議員名單 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/03/22 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-2238153 | 機構負責人姓名: 劉文欽 | 機構代碼: B21500003 | 機構種類: B2 | 地址全址: 高雄市苓雅區建國一路352號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/05/14 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-2238153 | 機構負責人姓名: 劉文欽 | 機構代碼: B21500003 | 機構種類: B2 | 地址全址: 高雄市苓雅區建國一路352號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/03/22 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-2238153 | 機構負責人姓名: 劉文欽 | 機構代碼: B21500003 | 機構種類: B2 | 地址全址: 高雄市苓雅區建國一路352號2樓 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 劉文欽 ... ]
名稱 旺增 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 旺增)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
旺增股份有限公司 桃園市平鎮區雙連里庫房南路66號 (2樓) | 劉文勝 | 28344878 | 核准設立 |
旺增工程有限公司 桃園市蘆竹區油管路一段九十巷十號一樓 | | 16225510 | 廢止 (098年09月28日 經授中字 第0983414591號) |
旺增企業有限公司 新北市新店區安康路二段264巷23號2樓 | | 23831837 | 撤銷 |
旺增股份有限公司 登記地址: 桃園市平鎮區雙連里庫房南路66號 (2樓) | 負責人: 劉文勝 | 統編: 28344878 | 核准設立 |
旺增工程有限公司 登記地址: 桃園市蘆竹區油管路一段九十巷十號一樓 | 統編: 16225510 | 廢止 (098年09月28日 經授中字 第0983414591號) |
旺增企業有限公司 登記地址: 新北市新店區安康路二段264巷23號2樓 | 統編: 23831837 | 撤銷 |
姓名 劉文欽 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 劉文欽)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
劉文欽自營計程車行 高雄市鳳山區誠德里中山東路136巷43號 | 劉文欽 | 85865906 | 核准設立 - 獨資 |
文欽企業社 新北市板橋區中山路2段443巷24號 | 劉文欽 | 37896710 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035230692) |
欽野拉麵屋 新北市中和區中正路716號(1樓) | 劉文欽 | 26532278 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1025131639) |
忠恕文化事業有限公司 桃園市桃園區龍鳯里龍安街119號4樓 | 劉文欽 | 53310692 | 核准設立 |
永承工業股份有限公司 臺中市大里區樹王里文心南路1338號1樓 | 劉文欽 | 86609692 | 核准設立 |
貽軒書坊︵府前店︶ 苗栗縣苗栗市建功里府前路一七五號一樓 | 劉文欽 | 19205242 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1021003022) |
左也拉麵屋 新北市板橋區西安里中山路2段87號1樓 | 劉文欽 | 30277284 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1025131640) |
馬扎爾東歐餐館 高雄市左營區天祥二路111巷20號 | 劉文欽 | 41330461 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10560492500) |
劉文欽自營計程車行 登記地址: 高雄市鳳山區誠德里中山東路136巷43號 | 負責人: 劉文欽 | 統編: 85865906 | 核准設立 - 獨資 |
文欽企業社 登記地址: 新北市板橋區中山路2段443巷24號 | 負責人: 劉文欽 | 統編: 37896710 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035230692) |
欽野拉麵屋 登記地址: 新北市中和區中正路716號(1樓) | 負責人: 劉文欽 | 統編: 26532278 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1025131639) |
忠恕文化事業有限公司 登記地址: 桃園市桃園區龍鳯里龍安街119號4樓 | 負責人: 劉文欽 | 統編: 53310692 | 核准設立 |
永承工業股份有限公司 登記地址: 臺中市大里區樹王里文心南路1338號1樓 | 負責人: 劉文欽 | 統編: 86609692 | 核准設立 |
貽軒書坊︵府前店︶ 登記地址: 苗栗縣苗栗市建功里府前路一七五號一樓 | 負責人: 劉文欽 | 統編: 19205242 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1021003022) |
左也拉麵屋 登記地址: 新北市板橋區西安里中山路2段87號1樓 | 負責人: 劉文欽 | 統編: 30277284 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1025131640) |
馬扎爾東歐餐館 登記地址: 高雄市左營區天祥二路111巷20號 | 負責人: 劉文欽 | 統編: 41330461 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10560492500) |
[ 查詢所有 劉文欽 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 37800 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 54400 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18600 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 吉仁企業股份有限公司 | 統一編號: 00099832 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 28385 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 560 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 百士交通有限公司 | 統一編號: 00100140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 660 | 所代表法人: | 有光電器股份有限公司 | 統一編號: 00100372 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 37800 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 54400 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18600 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 吉仁企業股份有限公司 | 統一編號: 00099832 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 28385 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 560 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 百士交通有限公司 | 統一編號: 00100140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 660 | 所代表法人: | 有光電器股份有限公司 | 統一編號: 00100372 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
|