陳靜蘭
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳靜蘭的職稱是董事, 持有股份數是1800000, 公司名稱是明煜國際有限公司, 統一編號是28347257.
無其他 明煜國際 資料。
[ 搜尋所有 明煜國際 ... ]
根據姓名 陳靜蘭 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳靜蘭 ...) | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-22799901 | 機構負責人姓名: 陳靜蘭 | 機構代碼: A30800004 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺中市太平區長龍路一段268號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-22799901 | 機構負責人姓名: 陳靜蘭 | 機構代碼: A30800004 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺中市太平區長龍路一段268號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-22799901 | 機構負責人姓名: 陳靜蘭 | 機構代碼: A30800004 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺中市太平區長龍路一段268號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-22799901 | 機構負責人姓名: 陳靜蘭 | 機構代碼: A30800004 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺中市太平區長龍路一段268號 @ 長照ABC據點 |
| 資料集識別碼: 166563 | 詮釋資料更新時間: 2023-11-24 11:17:15 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: 其他 | 提供機關: 考選部 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 公務人員高普初升官(資)等考試開放資料歷年考試辦理期日期程 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 資料集識別碼: 166561 | 詮釋資料更新時間: 2023-11-24 10:46:17 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 考選部 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 公務人員高普初升官(資)等考試歷年考試辦理期日期程 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 俐安投資有限公司 | 統一編號: 24372965 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 首威國際有限公司 | 統一編號: 89114060 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-22799901 | 機構負責人姓名: 陳靜蘭 | 機構代碼: A30800004 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺中市太平區長龍路一段268號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-22799901 | 機構負責人姓名: 陳靜蘭 | 機構代碼: A30800004 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺中市太平區長龍路一段268號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-22799901 | 機構負責人姓名: 陳靜蘭 | 機構代碼: A30800004 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺中市太平區長龍路一段268號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-22799901 | 機構負責人姓名: 陳靜蘭 | 機構代碼: A30800004 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺中市太平區長龍路一段268號 @ 長照ABC據點 |
資料集識別碼: 166563 | 詮釋資料更新時間: 2023-11-24 11:17:15 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: 其他 | 提供機關: 考選部 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 公務人員高普初升官(資)等考試開放資料歷年考試辦理期日期程 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
資料集識別碼: 166561 | 詮釋資料更新時間: 2023-11-24 10:46:17 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 考選部 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 公務人員高普初升官(資)等考試歷年考試辦理期日期程 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 俐安投資有限公司 | 統一編號: 24372965 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 首威國際有限公司 | 統一編號: 89114060 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 陳靜蘭 ... ]
明煜國際有限公司 | 地址: 新北市中和區復興路280巷44號1樓 | 電話: 02-8245-5199 |
名稱 明煜國際 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 明煜國際)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
明煜國際有限公司 新北市中和區南山路320巷10弄34號 | 陳靜蘭 | 28347257 | 核准設立 |
明煜國際有限公司 登記地址: 新北市中和區南山路320巷10弄34號 | 負責人: 陳靜蘭 | 統編: 28347257 | 核准設立 |
姓名 陳靜蘭 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 陳靜蘭)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
湯婆婆麵店 臺南市中西區城隍里衛民街57號 | 陳靜蘭 | 14399135 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110038603) |
俐安投資有限公司 新竹市頂竹里東南街105號4樓之2 | 陳靜蘭 | 24372965 | 核准設立 |
永琦企業社 新北市三重區集美街?026巷38號?0樓 | 陳靜蘭 | 36008152 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
津好企業行 高雄市楠梓區德賢路137巷8號1樓 | 陳靜蘭 | 47648129 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10561590700) |
首威國際顧問有限公司 臺北市南港區重陽路470號7樓之3 | 陳靜蘭 | 54680736 | 解散 (核准解散日期: 2018-08-31) |
巧地電髮店 嘉義縣新港鄉大興村中正路一一八號 | 陳靜蘭 | 66574626 | 歇業 - 獨資 |
鑫源商行 南投縣南投市新興里彰南路3段168之5號1樓 | 陳靜蘭 | 87036357 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100004173) |
湯婆婆麵店 登記地址: 臺南市中西區城隍里衛民街57號 | 負責人: 陳靜蘭 | 統編: 14399135 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110038603) |
俐安投資有限公司 登記地址: 新竹市頂竹里東南街105號4樓之2 | 負責人: 陳靜蘭 | 統編: 24372965 | 核准設立 |
永琦企業社 登記地址: 新北市三重區集美街?026巷38號?0樓 | 負責人: 陳靜蘭 | 統編: 36008152 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
津好企業行 登記地址: 高雄市楠梓區德賢路137巷8號1樓 | 負責人: 陳靜蘭 | 統編: 47648129 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10561590700) |
首威國際顧問有限公司 登記地址: 臺北市南港區重陽路470號7樓之3 | 負責人: 陳靜蘭 | 統編: 54680736 | 解散 (核准解散日期: 2018-08-31) |
巧地電髮店 登記地址: 嘉義縣新港鄉大興村中正路一一八號 | 負責人: 陳靜蘭 | 統編: 66574626 | 歇業 - 獨資 |
鑫源商行 登記地址: 南投縣南投市新興里彰南路3段168之5號1樓 | 負責人: 陳靜蘭 | 統編: 87036357 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100004173) |
[ 查詢所有 陳靜蘭 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14250 | 所代表法人: | 映騰通運股份有限公司 | 統一編號: 00355403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 信成和有限公司 | 統一編號: 00358605 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 裕昌有限公司 | 統一編號: 00362208 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21920 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7210 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 天九股份有限公司 | 統一編號: 00384723 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21238 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14250 | 所代表法人: | 映騰通運股份有限公司 | 統一編號: 00355403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 信成和有限公司 | 統一編號: 00358605 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 裕昌有限公司 | 統一編號: 00362208 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21920 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7210 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 天九股份有限公司 | 統一編號: 00384723 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21238 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
|