王柏凱
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王柏凱的職稱是董事, 持有股份數是3000000, 公司名稱是優德濟世生物科技有限公司, 統一編號是28354209.
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「食品業者登錄資料集」中搜尋所有相關於 王柏凱 ...) | 食品業者登錄字號: G-128354209-00001-8 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 28354209 | 宜蘭縣宜蘭市孝廉里新興路206號1樓 |
| 食品業者登錄字號: G-128354209-00000-7 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 28354209 | 宜蘭縣宜蘭市孝廉里新興路206號1樓 |
食品業者登錄字號: G-128354209-00001-8 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 28354209 | 宜蘭縣宜蘭市孝廉里新興路206號1樓 |
食品業者登錄字號: G-128354209-00000-7 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 28354209 | 宜蘭縣宜蘭市孝廉里新興路206號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 王柏凱 @ 食品業者登錄資料集 ]
| 電話: 9374255 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 宜蘭縣宜蘭市校舍路29巷100號 @ 醫療器材商資料集 |
電話: 9374255 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 宜蘭縣宜蘭市校舍路29巷100號 @ 醫療器材商資料集 |
[ 搜尋所有 優德濟世生物科技 ... ]
根據姓名 王柏凱 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 王柏凱 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 215000 | 所代表法人: | 柏凱浪板有限公司 | 統一編號: 83009885 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1050000 | 所代表法人: | 柏品國際貿易有限公司 | 統一編號: 59291567 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 程凱空間設計有限公司 | 統一編號: 42713901 @ 董監事資料集 |
| 主要產品: 293通用機械設備、251金屬刀具、手工具及模具 | 統一編號: 28815250 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市后里區舊社里三重二路78號 @ 登記工廠名錄 |
| 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2020/07/08 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 073536387 | 機構負責人姓名: 王柏凱 | 機構代碼: 2V1500003 | 機構種類: 2 | 地址全址: 高雄市大社區大吉路396號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/10/16 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 073536387 | 機構負責人姓名: 王柏凱 | 機構代碼: 2V1500003 | 機構種類: 2 | 地址全址: 高雄市大社區大吉路396號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 20200708 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 073536387 | 機構負責人姓名: 王柏凱 | 機構代碼: 2V1500003 | 機構種類: 2 | 地址全址: 高雄市大社區保安里大吉路396號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20200708 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 073536387 | 機構負責人姓名: 王柏凱 | 機構代碼: 2V1500003 | 機構種類: 2 | 地址全址: 高雄市大社區保安里大吉路396號 @ 長照ABC據點 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 215000 | 所代表法人: | 柏凱浪板有限公司 | 統一編號: 83009885 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1050000 | 所代表法人: | 柏品國際貿易有限公司 | 統一編號: 59291567 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 程凱空間設計有限公司 | 統一編號: 42713901 @ 董監事資料集 |
主要產品: 293通用機械設備、251金屬刀具、手工具及模具 | 統一編號: 28815250 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市后里區舊社里三重二路78號 @ 登記工廠名錄 |
特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2020/07/08 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 073536387 | 機構負責人姓名: 王柏凱 | 機構代碼: 2V1500003 | 機構種類: 2 | 地址全址: 高雄市大社區大吉路396號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/10/16 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 073536387 | 機構負責人姓名: 王柏凱 | 機構代碼: 2V1500003 | 機構種類: 2 | 地址全址: 高雄市大社區大吉路396號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 20200708 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 073536387 | 機構負責人姓名: 王柏凱 | 機構代碼: 2V1500003 | 機構種類: 2 | 地址全址: 高雄市大社區保安里大吉路396號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20200708 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 073536387 | 機構負責人姓名: 王柏凱 | 機構代碼: 2V1500003 | 機構種類: 2 | 地址全址: 高雄市大社區保安里大吉路396號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 王柏凱 ... ]
名稱 優德濟世生物科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 優德濟世生物科技)
優德濟世生物科技有限公司 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市孝廉里新興路206號1樓 | 負責人: 王柏凱 | 統編: 28354209 | 核准設立 |
姓名 王柏凱 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 王柏凱)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
柏凱浪板有限公司 高雄市左營區新上里德威街94號10樓 | 王柏凱 | 83009885 | 核准設立 |
柏運實業有限公司 桃園市平鎮區義民里延平路2段239巷29號10樓 | 王柏凱 | 53645830 | 解散 (核准解散日期: 2022-06-22) |
柏品國際貿易有限公司 高雄市左營區至聖路145號1樓 | 王柏凱 | 59291567 | 核准設立 |
柏元工程行 雲林縣臺西鄉海口村中山路427之18號 | 王柏凱 | 72402658 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060089481) |
柏泰餐飲有限公司 高雄市左營區至聖路145號3樓 | 王柏凱 | 83393157 | 核准設立 |
程凱空間設計有限公司 新北市中和區中正路218之4號6樓 | 王柏凱 | 42713901 | 核准設立 |
凱新工程行 新北市新莊區中榮街56巷8弄8號11樓 | 王柏凱 | 47973671 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1055241697) |
丞凱工作室 嘉義市東區文雅里文雅街31巷9號一樓 | 王柏凱 | 85836473 | 核准設立 - 獨資 |
柏凱浪板有限公司 登記地址: 高雄市左營區新上里德威街94號10樓 | 負責人: 王柏凱 | 統編: 83009885 | 核准設立 |
柏運實業有限公司 登記地址: 桃園市平鎮區義民里延平路2段239巷29號10樓 | 負責人: 王柏凱 | 統編: 53645830 | 解散 (核准解散日期: 2022-06-22) |
柏品國際貿易有限公司 登記地址: 高雄市左營區至聖路145號1樓 | 負責人: 王柏凱 | 統編: 59291567 | 核准設立 |
柏元工程行 登記地址: 雲林縣臺西鄉海口村中山路427之18號 | 負責人: 王柏凱 | 統編: 72402658 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060089481) |
柏泰餐飲有限公司 登記地址: 高雄市左營區至聖路145號3樓 | 負責人: 王柏凱 | 統編: 83393157 | 核准設立 |
程凱空間設計有限公司 登記地址: 新北市中和區中正路218之4號6樓 | 負責人: 王柏凱 | 統編: 42713901 | 核准設立 |
凱新工程行 登記地址: 新北市新莊區中榮街56巷8弄8號11樓 | 負責人: 王柏凱 | 統編: 47973671 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1055241697) |
丞凱工作室 登記地址: 嘉義市東區文雅里文雅街31巷9號一樓 | 負責人: 王柏凱 | 統編: 85836473 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 王柏凱 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1745 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1635 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5165 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4859149 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18707728 | 所代表法人: 英商太古集團有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 193246 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6227 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1745 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1635 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5165 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4859149 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18707728 | 所代表法人: 英商太古集團有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 193246 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6227 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
|