林俊儀
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林俊儀的職稱是董事, 持有股份數是500000, 公司名稱是松峰戶外有限公司, 統一編號是28357162.
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「食品業者登錄資料集」中搜尋所有相關於 林俊儀 ...) | 食品業者登錄字號: B-128357162-00000-3 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 28357162 | 台中市大里區永隆里國光路二段705號 |
| 食品業者登錄字號: B-128357162-00001-4 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 28357162 | 台中市大里區永隆里國光路二段705號 |
食品業者登錄字號: B-128357162-00000-3 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 28357162 | 台中市大里區永隆里國光路二段705號 |
食品業者登錄字號: B-128357162-00001-4 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 28357162 | 台中市大里區永隆里國光路二段705號 |
[ 搜尋所有相關: 林俊儀 @ 食品業者登錄資料集 ]
| 電話: | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 臺中市大里區永隆里國光路二段705號 @ 醫療器材商資料集 |
電話: | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 臺中市大里區永隆里國光路二段705號 @ 醫療器材商資料集 |
[ 搜尋所有 松峰戶外 ... ]
根據姓名 林俊儀 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林俊儀 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: 俊邦有限公司 | 寶泰國際投資有限公司 | 統一編號: 83233321 @ 董監事資料集 |
| 公司名稱: 裕林營造有限公司 | 到職日期: 0660122 | 統一編號: 81102604 @ 公司登記經理人資料集 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-6330549 | 機構負責人姓名: 林俊儀 | 機構代碼: BF1400048 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市東山區聖賢里73-6號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-6330549 | 機構負責人姓名: 林俊儀 | 機構代碼: BF1400048 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市東山區聖賢里73-6號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-6330549 | 機構負責人姓名: 林俊儀 | 機構代碼: BF1400048 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市東山區聖賢里73-6號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-6330549 | 機構負責人姓名: 林俊儀 | 機構代碼: BF1400048 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市東山區聖賢里73-6號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 06-6330549 | 機構負責人姓名: 林俊儀 | 機構代碼: BF1400048 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市東山區聖賢里73-6號 @ 長照ABC據點 |
| 管理人電話: 06-6331119 | 預計收容村里: 聖賢里 | 適用災害類別: 水災 | 臺南市東山區 | 聖賢里 | 19鄰聖賢50-4號 @ 避難收容處所點位檔 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: 俊邦有限公司 | 寶泰國際投資有限公司 | 統一編號: 83233321 @ 董監事資料集 |
公司名稱: 裕林營造有限公司 | 到職日期: 0660122 | 統一編號: 81102604 @ 公司登記經理人資料集 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-6330549 | 機構負責人姓名: 林俊儀 | 機構代碼: BF1400048 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市東山區聖賢里73-6號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-6330549 | 機構負責人姓名: 林俊儀 | 機構代碼: BF1400048 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市東山區聖賢里73-6號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-6330549 | 機構負責人姓名: 林俊儀 | 機構代碼: BF1400048 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市東山區聖賢里73-6號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-6330549 | 機構負責人姓名: 林俊儀 | 機構代碼: BF1400048 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市東山區聖賢里73-6號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 06-6330549 | 機構負責人姓名: 林俊儀 | 機構代碼: BF1400048 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市東山區聖賢里73-6號 @ 長照ABC據點 |
管理人電話: 06-6331119 | 預計收容村里: 聖賢里 | 適用災害類別: 水災 | 臺南市東山區 | 聖賢里 | 19鄰聖賢50-4號 @ 避難收容處所點位檔 |
[ 搜尋所有 林俊儀 ... ]
松峰戶外有限公司 | 地址: 台中市大里區國光路二段705號1樓 | 電話: 04-2407-9897 |
名稱 松峰戶外 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 松峰戶外)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
松峰戶外有限公司 臺中市大里區永隆里國光路二段705號 | 林俊儀 | 28357162 | 核准設立 |
松峰戶外有限公司 登記地址: 臺中市大里區永隆里國光路二段705號 | 負責人: 林俊儀 | 統編: 28357162 | 核准設立 |
姓名 林俊儀 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 林俊儀)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
綠峰戶外有限公司 彰化縣彰化市萬壽里中正路二段172、172-1、174、176、178、180號1樓 | 林俊儀 | 53386904 | 核准設立 |
益昇漁業行 雲林縣臺西鄉永豐村崙豐路四四巷八號一樓 | 林俊儀 | 67858100 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050014834) |
環誼企業有限公司 臺北市中山區伊通街87巷8號之1、2樓 | 林俊儀 | 12394599 | 核准設立 |
駿昇有限公司 彰化縣埔心鄉經口村中山路153巷20號 | 林俊儀 | 27389291 | 核准設立 |
嘉峰戶外有限公司 彰化縣彰化市新興里金馬路二段371號 | 林俊儀 | 28936727 | 核准設立 |
紘暉實業有限公司 臺中市大里區長榮里東榮路35巷1號1樓 | 林俊儀 | 42676201 | 解散 (核准解散日期: 2016-03-23) |
添承企業有限公司 桃園市八德區大信里介壽路二段685巷66弄60號3樓 | 林俊儀 | 53458619 | 核准設立 |
綠峰戶外有限公司 登記地址: 彰化縣彰化市萬壽里中正路二段172、172-1、174、176、178、180號1樓 | 負責人: 林俊儀 | 統編: 53386904 | 核准設立 |
益昇漁業行 登記地址: 雲林縣臺西鄉永豐村崙豐路四四巷八號一樓 | 負責人: 林俊儀 | 統編: 67858100 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050014834) |
環誼企業有限公司 登記地址: 臺北市中山區伊通街87巷8號之1、2樓 | 負責人: 林俊儀 | 統編: 12394599 | 核准設立 |
駿昇有限公司 登記地址: 彰化縣埔心鄉經口村中山路153巷20號 | 負責人: 林俊儀 | 統編: 27389291 | 核准設立 |
嘉峰戶外有限公司 登記地址: 彰化縣彰化市新興里金馬路二段371號 | 負責人: 林俊儀 | 統編: 28936727 | 核准設立 |
紘暉實業有限公司 登記地址: 臺中市大里區長榮里東榮路35巷1號1樓 | 負責人: 林俊儀 | 統編: 42676201 | 解散 (核准解散日期: 2016-03-23) |
添承企業有限公司 登記地址: 桃園市八德區大信里介壽路二段685巷66弄60號3樓 | 負責人: 林俊儀 | 統編: 53458619 | 核准設立 |
[ 查詢所有 林俊儀 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 46000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 兩洋船務報關有限公司 | 統一編號: 00166402 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 和泰建設企業有限公司 | 統一編號: 00168529 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 炎隆鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00181804 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4 | 所代表法人: | 東陽物產股份有限公司 | 統一編號: 00181902 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 46000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 兩洋船務報關有限公司 | 統一編號: 00166402 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 和泰建設企業有限公司 | 統一編號: 00168529 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 炎隆鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00181804 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4 | 所代表法人: | 東陽物產股份有限公司 | 統一編號: 00181902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
|