王錦鴻
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王錦鴻的職稱是董事, 持有股份數是5000000, 公司名稱是翊新電腦有限公司, 統一編號是28381753.
無其他 翊新電腦 資料。
[ 搜尋所有 翊新電腦 ... ]
根據姓名 王錦鴻 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 王錦鴻 ...) | (中華民國)陳啟川;(中華民國)邱顯原;(中華民國)廖春美;(中華民國)邱素文;(中華民國)張菱讌;(中華民國)賴正惟;(中華民國)樊定中;(中華民國)賴美蓉;(中華民國)黃武炎;(中華民國)鄭連清;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/06/18 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳啟川;(中華民國)邱顯原;(中華民國)廖春美;(中華民國)邱素文;(中華民國)張菱讌;(中華民國)賴正惟;(中華民國)樊定中;(中華民國)賴美蓉;(中華民國)黃武炎;(中華民國)鄭連清;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/06/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 管理人電話: 04-7585375 | 預計收容村里: 下犁村、頂犁村、德興村 | 適用災害類別: 水災,震災,土石流,海嘯 | 彰化縣線西鄉 | 頂犁村 | 頂犁路158-1號 @ 避難收容處所點位檔 |
| | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/15 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 福樂家股份有限公司 | 統一編號: 84088599 @ 董監事資料集 |
| 公司名稱: 葛雷詩企業有限公司 | 到職日期: 0761201 | 統一編號: 22579785 @ 公司登記經理人資料集 |
(中華民國)陳啟川;(中華民國)邱顯原;(中華民國)廖春美;(中華民國)邱素文;(中華民國)張菱讌;(中華民國)賴正惟;(中華民國)樊定中;(中華民國)賴美蓉;(中華民國)黃武炎;(中華民國)鄭連清;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/06/18 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳啟川;(中華民國)邱顯原;(中華民國)廖春美;(中華民國)邱素文;(中華民國)張菱讌;(中華民國)賴正惟;(中華民國)樊定中;(中華民國)賴美蓉;(中華民國)黃武炎;(中華民國)鄭連清;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/06/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
管理人電話: 04-7585375 | 預計收容村里: 下犁村、頂犁村、德興村 | 適用災害類別: 水災,震災,土石流,海嘯 | 彰化縣線西鄉 | 頂犁村 | 頂犁路158-1號 @ 避難收容處所點位檔 |
| 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/15 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 福樂家股份有限公司 | 統一編號: 84088599 @ 董監事資料集 |
公司名稱: 葛雷詩企業有限公司 | 到職日期: 0761201 | 統一編號: 22579785 @ 公司登記經理人資料集 |
[ 搜尋所有 王錦鴻 ... ]
翊新電腦有限公司 | 地址: 新北市樹林區福興街27號2樓 | 電話: 02-2676-1142 |
名稱 翊新電腦 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 翊新電腦)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
翊新電腦有限公司 新北市樹林區福興街27號2樓 | 王錦鴻 | 28381753 | 核准設立 |
翊新電腦 臺南市新營區民權里博愛街54號1樓 | 周思宏 | 09562987 | 歇業 - 獨資 |
翊新電腦有限公司 登記地址: 新北市樹林區福興街27號2樓 | 負責人: 王錦鴻 | 統編: 28381753 | 核准設立 |
翊新電腦 登記地址: 臺南市新營區民權里博愛街54號1樓 | 負責人: 周思宏 | 統編: 09562987 | 歇業 - 獨資 |
姓名 王錦鴻 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 王錦鴻)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
王錦鴻自營計程車行 新北市中和區民利街9巷2弄6號 | 王錦鴻 | 34734299 | 核准設立 - 獨資 |
鴻懿水利工程 新北市新店區永安街56巷26號5樓 | 王錦鴻 | 50651180 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1055248410) |
皇岑科技有限公司 新北市樹林區福興街27號 | 王錦鴻 | 27998061 | 解散 (核准解散日期: 2015-10-07) |
金金旺彩券行 臺中市西區吉龍里美村路一段779號1樓 | 王錦鴻 | 39834677 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108620054) |
紅不讓彩券行 臺中市西區吉龍里美村路一段779號1樓 | 王錦鴻 | 45656328 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030704064) |
榮昇商號 花蓮縣鳳林鎮森榮里七十六號 | 王錦鴻 | 94353603 | 歇業 - 獨資 |
榮昇商號 花蓮縣鳳林鎮森榮里七六號 | 王錦鴻 | 94749872 | 歇業 - 獨資 |
王錦鴻自營計程車行 登記地址: 新北市中和區民利街9巷2弄6號 | 負責人: 王錦鴻 | 統編: 34734299 | 核准設立 - 獨資 |
鴻懿水利工程 登記地址: 新北市新店區永安街56巷26號5樓 | 負責人: 王錦鴻 | 統編: 50651180 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1055248410) |
皇岑科技有限公司 登記地址: 新北市樹林區福興街27號 | 負責人: 王錦鴻 | 統編: 27998061 | 解散 (核准解散日期: 2015-10-07) |
金金旺彩券行 登記地址: 臺中市西區吉龍里美村路一段779號1樓 | 負責人: 王錦鴻 | 統編: 39834677 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108620054) |
紅不讓彩券行 登記地址: 臺中市西區吉龍里美村路一段779號1樓 | 負責人: 王錦鴻 | 統編: 45656328 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030704064) |
榮昇商號 登記地址: 花蓮縣鳳林鎮森榮里七十六號 | 負責人: 王錦鴻 | 統編: 94353603 | 歇業 - 獨資 |
榮昇商號 登記地址: 花蓮縣鳳林鎮森榮里七六號 | 負責人: 王錦鴻 | 統編: 94749872 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 王錦鴻 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 732 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2252 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 688 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 大龍汽車交通有限公司 | 統一編號: 00292007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1680000 | 所代表法人: | 勝利報關有限公司 | 統一編號: 00293266 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 勝和報關有限公司 | 統一編號: 00293385 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 發記報關轉運有限公司 | 統一編號: 00294568 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 華東報關有限公司 | 統一編號: 00294743 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 83 | 所代表法人: | 開南通運股份有限公司 | 統一編號: 00295073 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 開南通運股份有限公司 | 統一編號: 00295073 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000000 | 所代表法人: | 華山營造有限公司 | 統一編號: 00295089 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 誠昌報關有限公司 | 統一編號: 00295659 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 732 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2252 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 688 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 大龍汽車交通有限公司 | 統一編號: 00292007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1680000 | 所代表法人: | 勝利報關有限公司 | 統一編號: 00293266 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 勝和報關有限公司 | 統一編號: 00293385 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 發記報關轉運有限公司 | 統一編號: 00294568 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 華東報關有限公司 | 統一編號: 00294743 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 83 | 所代表法人: | 開南通運股份有限公司 | 統一編號: 00295073 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 開南通運股份有限公司 | 統一編號: 00295073 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000000 | 所代表法人: | 華山營造有限公司 | 統一編號: 00295089 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 誠昌報關有限公司 | 統一編號: 00295659 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
|