黃議
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃議的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是達人建業股份有限公司, 統一編號是28393168.
無其他 達人建業 資料。
[ 搜尋所有 達人建業 ... ]
根據姓名 黃議 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃議 ...) | 組織識別碼: 376770000AU002035 | 狀態碼: T | 更新時間: 2023-09-11 14:33:29 @ 公文電子交換系統地址簿 |
| 特定寵物種類: 狗、貓 | 營業項目: B | 許可證有效日期: 2024/3/4 上午 12:00:00 | 臺北市士林區文林路55號1樓 @ 合法特定寵物業名單 |
| 主要產品: 089其他食品 | 統一編號: 54208040 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市鳳山區鎮北里鳳仁路100之22號 @ 登記工廠名錄 |
| 負責人: 黃議鋒 | 統一編號: 54208040 | 工廠現況: 生產中 | 高雄市鳳山區鎮北里鳳仁路100之22號 @ 高雄市工廠登記清冊 |
| 電話: 08-7368577 | 許可證起始日: 20090413 | 許可證終止日: 20110412 | 負責人姓名: 黃議慶 | 機構地址: 屏東縣屏東市瑞光路2段372號1樓 | 終止營業日期: 20110413 @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-9617611 | 機構負責人姓名: 黃議賜 | 機構代碼: A11700035 | 機構種類: A1 | 地址全址: 宜蘭縣羅東鎮西安里西安街313號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-9617611 | 機構負責人姓名: 黃議賜 | 機構代碼: A11700035 | 機構種類: A1 | 地址全址: 宜蘭縣羅東鎮西安里西安街313號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-9617611 | 機構負責人姓名: 黃議賜 | 機構代碼: A11700035 | 機構種類: A1 | 地址全址: 宜蘭縣羅東鎮西安里西安街313號 @ 長照B據點 |
組織識別碼: 376770000AU002035 | 狀態碼: T | 更新時間: 2023-09-11 14:33:29 @ 公文電子交換系統地址簿 |
特定寵物種類: 狗、貓 | 營業項目: B | 許可證有效日期: 2024/3/4 上午 12:00:00 | 臺北市士林區文林路55號1樓 @ 合法特定寵物業名單 |
主要產品: 089其他食品 | 統一編號: 54208040 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市鳳山區鎮北里鳳仁路100之22號 @ 登記工廠名錄 |
負責人: 黃議鋒 | 統一編號: 54208040 | 工廠現況: 生產中 | 高雄市鳳山區鎮北里鳳仁路100之22號 @ 高雄市工廠登記清冊 |
電話: 08-7368577 | 許可證起始日: 20090413 | 許可證終止日: 20110412 | 負責人姓名: 黃議慶 | 機構地址: 屏東縣屏東市瑞光路2段372號1樓 | 終止營業日期: 20110413 @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-9617611 | 機構負責人姓名: 黃議賜 | 機構代碼: A11700035 | 機構種類: A1 | 地址全址: 宜蘭縣羅東鎮西安里西安街313號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-9617611 | 機構負責人姓名: 黃議賜 | 機構代碼: A11700035 | 機構種類: A1 | 地址全址: 宜蘭縣羅東鎮西安里西安街313號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-9617611 | 機構負責人姓名: 黃議賜 | 機構代碼: A11700035 | 機構種類: A1 | 地址全址: 宜蘭縣羅東鎮西安里西安街313號 @ 長照B據點 |
[ 搜尋所有 黃議 ... ]
名稱 達人建業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 達人建業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
達人建業股份有限公司 宜蘭縣宜蘭市進士里擺厘路11巷25號 | 黃文伯 | 28393168 | 核准設立 |
達人建業股份有限公司 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市進士里擺厘路11巷25號 | 負責人: 黃文伯 | 統編: 28393168 | 核准設立 |
姓名 黃議 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃議)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
議德企業社 新北市泰山區泰林路二段529巷7號11樓 | 黃議德 | 72682861 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1068128564) |
議正花材店 臺北市中山區龍江路356巷62號5樓 | 黃議正 | 18388715 | 歇業 - 獨資 |
議慶企業社 臺北市大同區民權西路106號7樓之3 | 黃議慶 | 21740620 | 撤銷 - 獨資 |
議丁文具店 臺南市東區崇學里崇德四街3巷40號1樓 | 黃議汀 | 56946465 | 歇業 - 獨資 |
草川設計工作室 新北市蘆洲區正和街40巷15號4樓 | 黃議彥 | 87506553 | 核准設立 - 獨資 |
騰滙石油化工股份有限公司 臺北市內湖區成功路4段61巷25弄7號1樓 | 黃議德 | 00142525 | 核准設立 |
一二三專車營企業社 新竹縣竹北市泰和里新工五路15號3樓之6 | 黃議鋐 | 02801956 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060301713) |
鋒春土木包工業 嘉義縣民雄鄉大崎村一四甲一六五號 | 黃議鋒 | 06314773 | 歇業 - 獨資 |
議德企業社 登記地址: 新北市泰山區泰林路二段529巷7號11樓 | 負責人: 黃議德 | 統編: 72682861 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1068128564) |
議正花材店 登記地址: 臺北市中山區龍江路356巷62號5樓 | 負責人: 黃議正 | 統編: 18388715 | 歇業 - 獨資 |
議慶企業社 登記地址: 臺北市大同區民權西路106號7樓之3 | 負責人: 黃議慶 | 統編: 21740620 | 撤銷 - 獨資 |
議丁文具店 登記地址: 臺南市東區崇學里崇德四街3巷40號1樓 | 負責人: 黃議汀 | 統編: 56946465 | 歇業 - 獨資 |
草川設計工作室 登記地址: 新北市蘆洲區正和街40巷15號4樓 | 負責人: 黃議彥 | 統編: 87506553 | 核准設立 - 獨資 |
騰滙石油化工股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區成功路4段61巷25弄7號1樓 | 負責人: 黃議德 | 統編: 00142525 | 核准設立 |
一二三專車營企業社 登記地址: 新竹縣竹北市泰和里新工五路15號3樓之6 | 負責人: 黃議鋐 | 統編: 02801956 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060301713) |
鋒春土木包工業 登記地址: 嘉義縣民雄鄉大崎村一四甲一六五號 | 負責人: 黃議鋒 | 統編: 06314773 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 黃議 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16975 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11725 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 福明印刷股份有限公司 | 統一編號: 00410601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 榮記報關有限公司 | 統一編號: 00416801 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 363845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 247845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 364990 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 180120 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: 佳運重機械工程股份有限公司 | 佳運重機械運輸股份有限公司 | 統一編號: 00422206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 佑安交通有限公司 | 統一編號: 00428406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 臺海船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00430108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 180 | 所代表法人: | 台灣永豐行股份有限公司 | 統一編號: 00431107 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16975 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11725 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 福明印刷股份有限公司 | 統一編號: 00410601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 榮記報關有限公司 | 統一編號: 00416801 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 363845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 247845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 364990 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 180120 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: 佳運重機械工程股份有限公司 | 佳運重機械運輸股份有限公司 | 統一編號: 00422206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 佑安交通有限公司 | 統一編號: 00428406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 臺海船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00430108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 180 | 所代表法人: | 台灣永豐行股份有限公司 | 統一編號: 00431107 |
|