吳文龍
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳文龍的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是經緯科技股份有限公司, 統一編號是28405360.
董監事資料集 資料集的 吳文龍 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 吳文龍 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 經緯科技股份有限公司 | 統一編號: 28405360 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 經緯科技股份有限公司 | 統一編號: 28405360 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 經緯科技股份有限公司 | 統一編號: 28405360 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 經緯科技股份有限公司 | 統一編號: 28405360 |
[ 搜尋所有相關: 吳文龍 @ 董監事資料集 ]
根據識別碼 28405360 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 28405360 ...)
根據名稱 經緯科技 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 經緯科技 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3900000 | 所代表法人: 經緯科技股份有限公司 | 經緯智慧科技股份有限公司 | 統一編號: 53328270 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3900000 | 所代表法人: 經緯科技股份有限公司 | 經緯智慧科技股份有限公司 | 統一編號: 53328270 @ 董監事資料集 |
| 大陸業別: 電燈泡及燈管製造業 | 大陸事業地址: 上海市松江區天馬山趙昆公路三九五八號 | 國內投資人: 經緯科技股份有限公司 @ 上市櫃公司赴中國大陸投資事業名錄 |
| 大陸業別: 冷凍、空調及管道工程業 | 大陸事業地址: 上海市浦東新區浦東大道一號 | 國內投資人: 經緯科技股份有限公司 @ 上市櫃公司赴中國大陸投資事業名錄 |
| 產品中類: 26電子零組件製造業
27電腦、電子產品及光學製品製造業 | 廠址: 新北市汐止區大同路一段一七五號一三樓 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 264光電材料及元件
269其他電子零組件
271電腦及其週邊設備
272通訊傳播設備 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 產品中類: | 廠址: 新北市汐止區大同路一段一七九號一一樓、一七九號一一樓之二 | 工廠現況: 歇業-遷廠 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3900000 | 所代表法人: 經緯科技股份有限公司 | 經緯智慧科技股份有限公司 | 統一編號: 53328270 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3900000 | 所代表法人: 經緯科技股份有限公司 | 經緯智慧科技股份有限公司 | 統一編號: 53328270 @ 董監事資料集 |
大陸業別: 電燈泡及燈管製造業 | 大陸事業地址: 上海市松江區天馬山趙昆公路三九五八號 | 國內投資人: 經緯科技股份有限公司 @ 上市櫃公司赴中國大陸投資事業名錄 |
大陸業別: 冷凍、空調及管道工程業 | 大陸事業地址: 上海市浦東新區浦東大道一號 | 國內投資人: 經緯科技股份有限公司 @ 上市櫃公司赴中國大陸投資事業名錄 |
產品中類: 26電子零組件製造業
27電腦、電子產品及光學製品製造業 | 廠址: 新北市汐止區大同路一段一七五號一三樓 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 264光電材料及元件
269其他電子零組件
271電腦及其週邊設備
272通訊傳播設備 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
產品中類: | 廠址: 新北市汐止區大同路一段一七九號一一樓、一七九號一一樓之二 | 工廠現況: 歇業-遷廠 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
[ 搜尋所有 經緯科技 ... ]
根據姓名 吳文龍 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳文龍 ...) | 姓名: 吳文龍 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 高雄市苓雅區四維二路96-2號3樓-1 @ 地政士開業資料 |
| 姓名: 吳文龍 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 臺中市沙鹿區中山路427號1樓 @ 地政士開業資料 |
| (中華民國)嚴建忠 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)嚴建忠 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 電話: 04-26633266 | 執照有效期限: 1160201 | 姓名: 吳○龍 | 事務所地址: 臺中市沙鹿區中山路427號1樓 @ 臺中市合法地政士開業名冊 |
| 團體會址: 臺中市沙鹿區中山路427號 | 成立日期: 1001112 | 理事長: 吳文龍 @ 全國性人民團體名冊 |
| 負責人: 吳文龍 | 設立時間: 1001112 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
| 團體會址: 臺北市信義區忠孝東路4段516號7樓之3 | 成立日期: 1081229 | 理事長: 吳文龍 @ 全國性人民團體名冊 |
姓名: 吳文龍 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 高雄市苓雅區四維二路96-2號3樓-1 @ 地政士開業資料 |
姓名: 吳文龍 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 臺中市沙鹿區中山路427號1樓 @ 地政士開業資料 |
(中華民國)嚴建忠 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)嚴建忠 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
電話: 04-26633266 | 執照有效期限: 1160201 | 姓名: 吳○龍 | 事務所地址: 臺中市沙鹿區中山路427號1樓 @ 臺中市合法地政士開業名冊 |
團體會址: 臺中市沙鹿區中山路427號 | 成立日期: 1001112 | 理事長: 吳文龍 @ 全國性人民團體名冊 |
負責人: 吳文龍 | 設立時間: 1001112 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
團體會址: 臺北市信義區忠孝東路4段516號7樓之3 | 成立日期: 1081229 | 理事長: 吳文龍 @ 全國性人民團體名冊 |
[ 搜尋所有 吳文龍 ... ]
經緯科技股份有限公司 | 地址: 新北市汐止區南陽街180巷9號2樓 | 電話: 02-2694-6002 |
經緯科技股份有限公司 | 地址: 高雄市前金區中山二路507號10樓之1 | 電話: 07-201-7050 |
名稱 經緯科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 經緯科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
經緯科技股份有限公司 臺北市內湖區內湖路1段66號3樓 | 嚴崇瑞 | 28405360 | 核准設立 |
昱得經緯科技有限公司 臺北市大安區忠孝東路4段221號12樓 | 楊光羣 | 85066354 | 解散 (核准解散日期: 2021-03-10) |
超經緯科技股份有限公司 臺北市信義區松隆路102號4樓 | | 80519293 | 解散 (文號: 2005-1-7 府建商字 第09400123400號) |
經緯科技股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區內湖路1段66號3樓 | 負責人: 嚴崇瑞 | 統編: 28405360 | 核准設立 |
昱得經緯科技有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段221號12樓 | 負責人: 楊光羣 | 統編: 85066354 | 解散 (核准解散日期: 2021-03-10) |
超經緯科技股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區松隆路102號4樓 | 統編: 80519293 | 解散 (文號: 2005-1-7 府建商字 第09400123400號) |
姓名 吳文龍 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 吳文龍)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
吳文龍自營計程車行 新北市板橋區大?1路2段375巷5之?0號2樓 | 吳文龍 | 34557619 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
東龍起重工程行 桃園縣中壢市水尾里4鄰永清街322巷122號 | 吳文龍 | 01701727 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1039003478) |
鼎龍開發有限公司 臺中市西屯區天水東一街18號1樓 | 吳文龍 | 53599792 | 解散 (核准解散日期: 2022-04-06) |
仲龍洗衣店 臺中市東勢區延平里第一橫街160號 | 吳文龍 | 55801482 | 核准設立 - 獨資 |
龍門土木包工業 宜蘭縣宜蘭市西門里文昌路196巷3弄12號 | 吳文龍 | 40647899 | 核准設立 - 獨資 |
鴻龍電器行 屏東縣萬丹鄉香社村香內路一八八巷六五號 | 吳文龍 | 76798603 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10309530000) |
立吉燒臘店 新北市瑞芳區中正路83號 | 吳文龍 | 91404419 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1128157635) |
翔勝文創產業有限公司 高雄市苓雅區自強三路1號75樓 | 吳文龍 | 24989785 | 解散 (核准解散日期: 2015-08-10) |
吳文龍自營計程車行 登記地址: 新北市板橋區大?1路2段375巷5之?0號2樓 | 負責人: 吳文龍 | 統編: 34557619 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
東龍起重工程行 登記地址: 桃園縣中壢市水尾里4鄰永清街322巷122號 | 負責人: 吳文龍 | 統編: 01701727 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1039003478) |
鼎龍開發有限公司 登記地址: 臺中市西屯區天水東一街18號1樓 | 負責人: 吳文龍 | 統編: 53599792 | 解散 (核准解散日期: 2022-04-06) |
仲龍洗衣店 登記地址: 臺中市東勢區延平里第一橫街160號 | 負責人: 吳文龍 | 統編: 55801482 | 核准設立 - 獨資 |
龍門土木包工業 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市西門里文昌路196巷3弄12號 | 負責人: 吳文龍 | 統編: 40647899 | 核准設立 - 獨資 |
鴻龍電器行 登記地址: 屏東縣萬丹鄉香社村香內路一八八巷六五號 | 負責人: 吳文龍 | 統編: 76798603 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10309530000) |
立吉燒臘店 登記地址: 新北市瑞芳區中正路83號 | 負責人: 吳文龍 | 統編: 91404419 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1128157635) |
翔勝文創產業有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區自強三路1號75樓 | 負責人: 吳文龍 | 統編: 24989785 | 解散 (核准解散日期: 2015-08-10) |
[ 查詢所有 吳文龍 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 70 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1660 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 永吉報關有限公司 | 統一編號: 00070758 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 560000 | 所代表法人: | 永和報關有限公司 | 統一編號: 00070981 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9300 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 永昌通運股份有限公司 | 統一編號: 00080502 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 70 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1660 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 永吉報關有限公司 | 統一編號: 00070758 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 560000 | 所代表法人: | 永和報關有限公司 | 統一編號: 00070981 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9300 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 永昌通運股份有限公司 | 統一編號: 00080502 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
|