伊莉莎白
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名伊莉莎白的職稱是監察人, 持有股份數是2100000, 所代表法人是瑞典商史帝嘉有限公司, 公司名稱是榮朋科技股份有限公司, 統一編號是28483718.
無其他 榮朋科技 資料。
[ 搜尋所有 榮朋科技 ... ]
根據姓名 伊莉莎白 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 伊莉莎白 ...) | | 活動起始日期: 2024/05/02 | 活動結束日期: 2024/08/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/05/02 | 活動結束日期: 2024/08/08 @ 文化部研習課程 |
| (烏克蘭)迪米托.烏多夫琴科;(義大利)盧卡.蒙蒂 | 活動起始日期: 2024/09/20 | 活動結束日期: 2024/09/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (烏克蘭)迪米托.烏多夫琴科;(義大利)盧卡.蒙蒂 | 活動起始日期: 2024/09/20 | 活動結束日期: 2024/09/20 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| (烏克蘭)迪米托.烏多夫琴科;(義大利)盧卡.蒙蒂 | 活動起始日期: 2024/09/20 | 活動結束日期: 2024/09/20 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)胡乃元;(美國)羅伯特.列文;(中華民國)TC室內樂團 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)胡乃元;(美國)羅伯特.列文;(中華民國)TC室內樂團 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)胡乃元;(美國)羅伯特.列文;(中華民國)TC室內樂團 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| 活動起始日期: 2024/05/02 | 活動結束日期: 2024/08/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/02 | 活動結束日期: 2024/08/08 @ 文化部研習課程 |
(烏克蘭)迪米托.烏多夫琴科;(義大利)盧卡.蒙蒂 | 活動起始日期: 2024/09/20 | 活動結束日期: 2024/09/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(烏克蘭)迪米托.烏多夫琴科;(義大利)盧卡.蒙蒂 | 活動起始日期: 2024/09/20 | 活動結束日期: 2024/09/20 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(烏克蘭)迪米托.烏多夫琴科;(義大利)盧卡.蒙蒂 | 活動起始日期: 2024/09/20 | 活動結束日期: 2024/09/20 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)胡乃元;(美國)羅伯特.列文;(中華民國)TC室內樂團 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)胡乃元;(美國)羅伯特.列文;(中華民國)TC室內樂團 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)胡乃元;(美國)羅伯特.列文;(中華民國)TC室內樂團 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
[ 搜尋所有 伊莉莎白 ... ]
榮朋科技股份有限公司 | 地址: 新竹市東區科學工業園區科技路5號6樓 | 電話: 03-563-1168 |
名稱 榮朋科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 榮朋科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
榮朋科技股份有限公司 臺北市信義區基隆路1段333號24樓 | 史約漢 | 28483718 | 解散 |
榮朋科技股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區基隆路1段333號24樓 | 負責人: 史約漢 | 統編: 28483718 | 解散 |
姓名 伊莉莎白 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 伊莉莎白)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
美商賽可爾維股份有限公司 臺中市西區民龍里臺灣大道2段307號19樓 | 伊莉莎白吉伯特 | 28995318 | 核准設立 |
美商賽可爾維股份有限公司 登記地址: 臺中市西區民龍里臺灣大道2段307號19樓 | 負責人: 伊莉莎白吉伯特 | 統編: 28995318 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 合利交通企業有限公司 | 統一編號: 00696824 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25862500 | 所代表法人: | 大才營造有限公司 | 統一編號: 00697035 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3025 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 達擴國際有限公司 | 國際百貨股份有限公司 | 統一編號: 00697675 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 宏駿機電工程有限公司 | 統一編號: 00697844 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 福順計程汽車有限公司 | 統一編號: 00698323 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 正健機械工程有限公司 | 統一編號: 00698914 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 合利交通企業有限公司 | 統一編號: 00696824 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25862500 | 所代表法人: | 大才營造有限公司 | 統一編號: 00697035 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3025 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 達擴國際有限公司 | 國際百貨股份有限公司 | 統一編號: 00697675 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 宏駿機電工程有限公司 | 統一編號: 00697844 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 福順計程汽車有限公司 | 統一編號: 00698323 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 正健機械工程有限公司 | 統一編號: 00698914 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
|