陳世峰
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳世峰的職稱是監察人, 持有股份數是100000, 所代表法人是勝曜投資股份有限公司, 公司名稱是迦南投資股份有限公司, 統一編號是28524041.
無其他 迦南投資 資料。
[ 搜尋所有 迦南投資 ... ]
根據姓名 陳世峰 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳世峰 ...) | (中華民國)林宥辰;(中華民國)張家勳;(中華民國)陳世峰;(中華民國)陳美惠;(中華民國)曾啟雄;(中華民國)童福財;(中華民國)楊淑怡;(中華民國)溫珮妃;(中華民國)廖瑞金;(中華民國)謝坤山;... | 活動起始日期: 2024/08/24 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)林宥辰;(中華民國)張家勳;(中華民國)陳世峰;(中華民國)陳美惠;(中華民國)曾啟雄;(中華民國)童福財;(中華民國)楊淑怡;(中華民國)溫珮妃;(中華民國)廖瑞金;(中華民國)謝坤山;... | 活動起始日期: 2024/08/24 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 電話: 06-2841610 | 地址: 臺南市安南區大眾路360號 | 主祀神祇: 鎮海元帥 | 教別: 道教 | 負責人: 陳世峰 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
| 電話: 07-3718725 | 地址: 高雄市仁武區灣內四巷灣內里1號 | 主祀神祇: 月姑娘娘 | 教別: 道教 | 建別: 適用監督寺廟條例寺廟 | 組織型態: 管理委員會制 | 負責人: 陳世峰 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
| 資料集識別碼: 59820 | 詮釋資料更新時間: 2024-04-09 11:53:52 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV | 編碼格式: UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 文化部影視及流行音樂產業局 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 104年至112年電影片分級及相關資訊查詢 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 電話: | 營業狀態: 營業中 | 高雄市 | 六龜區 | 符合相關法規露營場/違反相關法規露營場: 違反相關法規露營場 | 違反相關法規: | @ 全台露營場資料 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 19900 | 所代表法人: | 北基建設股份有限公司 | 統一編號: 12123983 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 連威科技股份有限公司 | 統一編號: 12670898 @ 董監事資料集 |
(中華民國)林宥辰;(中華民國)張家勳;(中華民國)陳世峰;(中華民國)陳美惠;(中華民國)曾啟雄;(中華民國)童福財;(中華民國)楊淑怡;(中華民國)溫珮妃;(中華民國)廖瑞金;(中華民國)謝坤山;... | 活動起始日期: 2024/08/24 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)林宥辰;(中華民國)張家勳;(中華民國)陳世峰;(中華民國)陳美惠;(中華民國)曾啟雄;(中華民國)童福財;(中華民國)楊淑怡;(中華民國)溫珮妃;(中華民國)廖瑞金;(中華民國)謝坤山;... | 活動起始日期: 2024/08/24 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
電話: 06-2841610 | 地址: 臺南市安南區大眾路360號 | 主祀神祇: 鎮海元帥 | 教別: 道教 | 負責人: 陳世峰 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
電話: 07-3718725 | 地址: 高雄市仁武區灣內四巷灣內里1號 | 主祀神祇: 月姑娘娘 | 教別: 道教 | 建別: 適用監督寺廟條例寺廟 | 組織型態: 管理委員會制 | 負責人: 陳世峰 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
資料集識別碼: 59820 | 詮釋資料更新時間: 2024-04-09 11:53:52 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV | 編碼格式: UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 文化部影視及流行音樂產業局 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 104年至112年電影片分級及相關資訊查詢 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
電話: | 營業狀態: 營業中 | 高雄市 | 六龜區 | 符合相關法規露營場/違反相關法規露營場: 違反相關法規露營場 | 違反相關法規: | @ 全台露營場資料 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 19900 | 所代表法人: | 北基建設股份有限公司 | 統一編號: 12123983 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 連威科技股份有限公司 | 統一編號: 12670898 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 陳世峰 ... ]
名稱 迦南投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 迦南投資)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
迦南投資股份有限公司 臺南市永康區西勢里11鄰廣興街83號 | | 28524041 | 解散 (文號: 2007-9-6 經授中字 第0963273190號) |
迦南投資股份有限公司 登記地址: 臺南市永康區西勢里11鄰廣興街83號 | 統編: 28524041 | 解散 (文號: 2007-9-6 經授中字 第0963273190號) |
姓名 陳世峰 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳世峰)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
世峰建設有限公司 桃園市桃園區中寧里大興西路二段107之1號10樓 | 陳世峰 | 54785942 | 解散 (核准解散日期: 2014-04-17) |
日峰油漆工程行 宜蘭縣五結鄉大吉村大吉五路115巷8號一樓 | 陳世峰 | 19582646 | 核准設立 - 獨資 |
世運眼鏡有限公司 新北市新莊區民安路一九四號一樓 | 陳世峰 | 89247218 | 解散 (核准解散日期: 2024-06-13) |
快易通傳訊世界 新北市板橋區長江路2段30號2樓︵現場僅供辦公室使用︶ | 陳世峰 | 83983479 | 歇業 - 獨資 |
鉅發資訊軟體商行 臺中市潭子區甘蔗里勝利路105號1樓 | 陳世峰 | 09244800 | 核准停業 - 獨資 |
濱江汽車材料行 臺北市內湖區成功路4段68號8樓之6 | 陳世峰 | 10368259 | 歇業 - 獨資 |
光科企業行 臺南市安南區安東里安和路1段288巷150弄10號1樓 | 陳世峰 | 10882404 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090044031) |
北基建設股份有限公司 臺北市大同區重慶北路3段290號2樓 | 陳世峰 | 12123983 | 核准設立 |
世峰建設有限公司 登記地址: 桃園市桃園區中寧里大興西路二段107之1號10樓 | 負責人: 陳世峰 | 統編: 54785942 | 解散 (核准解散日期: 2014-04-17) |
日峰油漆工程行 登記地址: 宜蘭縣五結鄉大吉村大吉五路115巷8號一樓 | 負責人: 陳世峰 | 統編: 19582646 | 核准設立 - 獨資 |
世運眼鏡有限公司 登記地址: 新北市新莊區民安路一九四號一樓 | 負責人: 陳世峰 | 統編: 89247218 | 解散 (核准解散日期: 2024-06-13) |
快易通傳訊世界 登記地址: 新北市板橋區長江路2段30號2樓︵現場僅供辦公室使用︶ | 負責人: 陳世峰 | 統編: 83983479 | 歇業 - 獨資 |
鉅發資訊軟體商行 登記地址: 臺中市潭子區甘蔗里勝利路105號1樓 | 負責人: 陳世峰 | 統編: 09244800 | 核准停業 - 獨資 |
濱江汽車材料行 登記地址: 臺北市內湖區成功路4段68號8樓之6 | 負責人: 陳世峰 | 統編: 10368259 | 歇業 - 獨資 |
光科企業行 登記地址: 臺南市安南區安東里安和路1段288巷150弄10號1樓 | 負責人: 陳世峰 | 統編: 10882404 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090044031) |
北基建設股份有限公司 登記地址: 臺北市大同區重慶北路3段290號2樓 | 負責人: 陳世峰 | 統編: 12123983 | 核准設立 |
[ 查詢所有 陳世峰 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
|