曾淑卿
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名曾淑卿的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是酉銓科技有限公司, 統一編號是28528010.
無其他 酉銓科技 資料。
[ 搜尋所有 酉銓科技 ... ]
根據姓名 曾淑卿 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 曾淑卿 ...) | 作者: 曾薇庭, 張慶宗, 曾淑卿合撰 | 出版機構: 日南慈德宮管委會 | 版次: | 預訂出版日: 108/09 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 181 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-98161-0-6 (精裝, 181面, 31公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/05/19 | 特約迄日: 2040/06/01 | 機構電話: 0907875789 | 機構負責人姓名: 曾淑卿 | 機構代碼: 1V0400002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市中壢區元化路226號10樓A1室 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/05/19 | 特約迄日: 2040/06/01 | 機構電話: 0907875789 | 機構負責人姓名: 曾淑卿 | 機構代碼: 1V0400002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市中壢區元化路226號10樓A1室 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/05/19 | 特約迄日: 2040/06/01 | 機構電話: 0907875789 | 機構負責人姓名: 曾淑卿 | 機構代碼: 1V0400002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市中壢區元化路226號10樓A1室 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/07/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0907875789 | 機構負責人姓名: 曾淑卿 | 機構代碼: 1V0400002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市中壢區元化路226號10樓A1室 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/07/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0907875789 | 機構負責人姓名: 曾淑卿 | 機構代碼: 1V0400002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市中壢區元化路226號10樓A1室 @ 長照ABC據點 |
| 主要產品: 303汽車零件 | 統一編號: 86612459 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市新市區港墘里中山路78巷2之8號 @ 登記工廠名錄 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210802 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 0907875789 | 機構負責人姓名: 曾淑卿 | 機構代碼: 1V0400002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市中壢區新街里元化路224號9樓 @ 長照ABC據點 |
作者: 曾薇庭, 張慶宗, 曾淑卿合撰 | 出版機構: 日南慈德宮管委會 | 版次: | 預訂出版日: 108/09 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 181 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-98161-0-6 (精裝, 181面, 31公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/05/19 | 特約迄日: 2040/06/01 | 機構電話: 0907875789 | 機構負責人姓名: 曾淑卿 | 機構代碼: 1V0400002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市中壢區元化路226號10樓A1室 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/05/19 | 特約迄日: 2040/06/01 | 機構電話: 0907875789 | 機構負責人姓名: 曾淑卿 | 機構代碼: 1V0400002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市中壢區元化路226號10樓A1室 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/05/19 | 特約迄日: 2040/06/01 | 機構電話: 0907875789 | 機構負責人姓名: 曾淑卿 | 機構代碼: 1V0400002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市中壢區元化路226號10樓A1室 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/07/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0907875789 | 機構負責人姓名: 曾淑卿 | 機構代碼: 1V0400002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市中壢區元化路226號10樓A1室 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/07/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0907875789 | 機構負責人姓名: 曾淑卿 | 機構代碼: 1V0400002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市中壢區元化路226號10樓A1室 @ 長照ABC據點 |
主要產品: 303汽車零件 | 統一編號: 86612459 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市新市區港墘里中山路78巷2之8號 @ 登記工廠名錄 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210802 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 0907875789 | 機構負責人姓名: 曾淑卿 | 機構代碼: 1V0400002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市中壢區新街里元化路224號9樓 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 曾淑卿 ... ]
名稱 酉銓科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 酉銓科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
酉銓科技有限公司 臺南市仁德區三甲里57-5號1樓 | 曾淑卿 | 28528010 | 核准設立 |
酉銓科技有限公司 登記地址: 臺南市仁德區三甲里57-5號1樓 | 負責人: 曾淑卿 | 統編: 28528010 | 核准設立 |
姓名 曾淑卿 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 曾淑卿)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
重慶汽車清潔社 新北市土城區延壽路77巷?03弄7號3樓 | 曾淑卿 | 01954861 | 歇業 - 獨資 |
高封實業行 高雄市苓雅區永富街2號1樓 | 曾淑卿 | 10284168 | 歇業 - 獨資 |
吉友飾品行 新北市永和區永平路75號 | 曾淑卿 | 10579424 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1068114236) |
雙鳳奇緣 花蓮縣花蓮市國聯里國聯一路一二七號一樓 | 曾淑卿 | 13969827 | 歇業 - 獨資 |
陸地商行 花蓮縣花蓮市國聯里國盛一街二二八號一樓 | 曾淑卿 | 20059372 | 核准設立 - 獨資 |
德記企業社 高雄市鳳山區天興里林森路27號1樓 | 曾淑卿 | 20236530 | 歇業 - 獨資 |
香蜂園養蜂場 臺中市北屯區民德里東山路二段245之1號1樓 | 曾淑卿 | 26807846 | 核准設立 - 獨資 |
重慶汽車清潔社 登記地址: 新北市土城區延壽路77巷?03弄7號3樓 | 負責人: 曾淑卿 | 統編: 01954861 | 歇業 - 獨資 |
高封實業行 登記地址: 高雄市苓雅區永富街2號1樓 | 負責人: 曾淑卿 | 統編: 10284168 | 歇業 - 獨資 |
吉友飾品行 登記地址: 新北市永和區永平路75號 | 負責人: 曾淑卿 | 統編: 10579424 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1068114236) |
雙鳳奇緣 登記地址: 花蓮縣花蓮市國聯里國聯一路一二七號一樓 | 負責人: 曾淑卿 | 統編: 13969827 | 歇業 - 獨資 |
陸地商行 登記地址: 花蓮縣花蓮市國聯里國盛一街二二八號一樓 | 負責人: 曾淑卿 | 統編: 20059372 | 核准設立 - 獨資 |
德記企業社 登記地址: 高雄市鳳山區天興里林森路27號1樓 | 負責人: 曾淑卿 | 統編: 20236530 | 歇業 - 獨資 |
香蜂園養蜂場 登記地址: 臺中市北屯區民德里東山路二段245之1號1樓 | 負責人: 曾淑卿 | 統編: 26807846 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 曾淑卿 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: 佳運重機械工程股份有限公司 | 佳運重機械運輸股份有限公司 | 統一編號: 00422206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 佑安交通有限公司 | 統一編號: 00428406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 臺海船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00430108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 180 | 所代表法人: | 台灣永豐行股份有限公司 | 統一編號: 00431107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣益水道股份有限公司 | 統一編號: 00442300 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 德記公行股份有限公司 | 統一編號: 00442408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2300 | 所代表法人: | 廣益通運股份有限公司 | 統一編號: 00442505 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 廣興計程汽車有限公司 | 統一編號: 00448901 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: 佳運重機械工程股份有限公司 | 佳運重機械運輸股份有限公司 | 統一編號: 00422206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 佑安交通有限公司 | 統一編號: 00428406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 臺海船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00430108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 180 | 所代表法人: | 台灣永豐行股份有限公司 | 統一編號: 00431107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣益水道股份有限公司 | 統一編號: 00442300 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 德記公行股份有限公司 | 統一編號: 00442408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2300 | 所代表法人: | 廣益通運股份有限公司 | 統一編號: 00442505 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 廣興計程汽車有限公司 | 統一編號: 00448901 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
|