張玉華
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張玉華的職稱是監察人, 持有股份數是40000, 公司名稱是捷承科技股份有限公司, 統一編號是28533132.
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2625000 | 所代表法人: | 捷承科技工程有限公司 | 統一編號: 54947284 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2625000 | 所代表法人: | 捷承科技工程有限公司 | 統一編號: 54947284 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 捷承科技 ... ]
根據姓名 張玉華 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張玉華 ...) | 公司統編: 53818086 | 桃園市蘆竹區奉化路216號2樓之1 | 設立核准日期: 20120320 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
| 生產者: 張○華 | 使用狀態: 通過 | 驗證標章: | 聯絡地址: 雲林縣口湖鄉 | 異動日期: 2024/05/08 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
| 總機電話: 03-5973168 | 公司代號: 6826 | 住址: 新竹縣湖口鄉光復南路33號 | 成立日期: 19960709 | 和淞科技股份有限公司 @ 興櫃公司基本資料 |
| 主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 69706185 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市安南區溪東里府安路5段119巷35號 @ 登記工廠名錄 |
| 電話: 04-92802865 | 手機: 0919-005763 | 營業時間: | 工藝師: 張玉華 | 南投縣仁愛鄉 | 地址: 南投縣仁愛鄉春陽村1鄰龍山巷1-1號 | 營業項目: 織品類 @ 原住民族特色工坊 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0937-800086 | 機構負責人姓名: 張玉華 | 機構代碼: BG0400037 | 機構種類: BG | 地址全址: 桃園市桃園區龍壽里龍泉六街68號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0937-800086 | 機構負責人姓名: 張玉華 | 機構代碼: BG0400037 | 機構種類: BG | 地址全址: 桃園市桃園區龍壽里龍泉六街68號1樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0937-800086 | 機構負責人姓名: 張玉華 | 機構代碼: BG0400037 | 機構種類: BG | 地址全址: 桃園市桃園區龍壽里龍泉六街68號1樓 @ 長照B據點 |
公司統編: 53818086 | 桃園市蘆竹區奉化路216號2樓之1 | 設立核准日期: 20120320 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
生產者: 張○華 | 使用狀態: 通過 | 驗證標章: | 聯絡地址: 雲林縣口湖鄉 | 異動日期: 2024/05/08 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
總機電話: 03-5973168 | 公司代號: 6826 | 住址: 新竹縣湖口鄉光復南路33號 | 成立日期: 19960709 | 和淞科技股份有限公司 @ 興櫃公司基本資料 |
主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 69706185 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市安南區溪東里府安路5段119巷35號 @ 登記工廠名錄 |
電話: 04-92802865 | 手機: 0919-005763 | 營業時間: | 工藝師: 張玉華 | 南投縣仁愛鄉 | 地址: 南投縣仁愛鄉春陽村1鄰龍山巷1-1號 | 營業項目: 織品類 @ 原住民族特色工坊 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0937-800086 | 機構負責人姓名: 張玉華 | 機構代碼: BG0400037 | 機構種類: BG | 地址全址: 桃園市桃園區龍壽里龍泉六街68號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0937-800086 | 機構負責人姓名: 張玉華 | 機構代碼: BG0400037 | 機構種類: BG | 地址全址: 桃園市桃園區龍壽里龍泉六街68號1樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0937-800086 | 機構負責人姓名: 張玉華 | 機構代碼: BG0400037 | 機構種類: BG | 地址全址: 桃園市桃園區龍壽里龍泉六街68號1樓 @ 長照B據點 |
[ 搜尋所有 張玉華 ... ]
名稱 捷承科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 捷承科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
捷承科技工程有限公司 桃園市桃園區中山路1308巷332號12樓 | 莊竣程 | 54947284 | 核准設立 |
捷承科技股份有限公司 苗栗縣頭份市合興里國興街12號 | | 28533132 | 解散 (文號: 2009-2-20 經授中字 第0983177065號) |
捷承科技工程有限公司 登記地址: 桃園市桃園區中山路1308巷332號12樓 | 負責人: 莊竣程 | 統編: 54947284 | 核准設立 |
捷承科技股份有限公司 登記地址: 苗栗縣頭份市合興里國興街12號 | 統編: 28533132 | 解散 (文號: 2009-2-20 經授中字 第0983177065號) |
姓名 張玉華 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 張玉華)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
玉華米行 高雄市大寮區中興里中華北路81號 | 張玉華 | 85904859 | 核准設立 - 獨資 |
華山行 臺中市北區明德里太原路一段418號一樓 | 張玉華 | 52531922 | 核准設立 - 獨資 |
芊黛翎美學工作室 桃園市桃園區龍鳳里國豐六街88號1樓 | 張玉華 | 01752865 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1079002475) |
太新鞋行 苗栗縣頭份鎮仁愛里民族路一一鄰一六號 | 張玉華 | 02937692 | 歇業 - 獨資 |
雞家莊 臺北市中山區長春路53號、55號、57號 | 張玉華 | 04430137 | 核准設立 - 合夥 |
國通汽車材料行 臺中市南屯區溝墘里公益路二段176號一樓 | 張玉華 | 05395100 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120861501) |
原始企業社 南投縣埔里鎮同聲里新生路九六之二號 | 張玉華 | 14610974 | 歇業 - 獨資 |
河馬的茶茶坊 新北市永和區竹林路55號1樓 | 張玉華 | 15776135 | 歇業 - 獨資 |
玉華米行 登記地址: 高雄市大寮區中興里中華北路81號 | 負責人: 張玉華 | 統編: 85904859 | 核准設立 - 獨資 |
華山行 登記地址: 臺中市北區明德里太原路一段418號一樓 | 負責人: 張玉華 | 統編: 52531922 | 核准設立 - 獨資 |
芊黛翎美學工作室 登記地址: 桃園市桃園區龍鳳里國豐六街88號1樓 | 負責人: 張玉華 | 統編: 01752865 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1079002475) |
太新鞋行 登記地址: 苗栗縣頭份鎮仁愛里民族路一一鄰一六號 | 負責人: 張玉華 | 統編: 02937692 | 歇業 - 獨資 |
雞家莊 登記地址: 臺北市中山區長春路53號、55號、57號 | 負責人: 張玉華 | 統編: 04430137 | 核准設立 - 合夥 |
國通汽車材料行 登記地址: 臺中市南屯區溝墘里公益路二段176號一樓 | 負責人: 張玉華 | 統編: 05395100 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120861501) |
原始企業社 登記地址: 南投縣埔里鎮同聲里新生路九六之二號 | 負責人: 張玉華 | 統編: 14610974 | 歇業 - 獨資 |
河馬的茶茶坊 登記地址: 新北市永和區竹林路55號1樓 | 負責人: 張玉華 | 統編: 15776135 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 張玉華 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 伍聯通運股份有限公司 | 統一編號: 00126009 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 邦興煤氣有限公司 | 統一編號: 00128196 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利記化學股份有限公司 | 統一編號: 00135801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1150 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 忠信鋁專業有限公司 | 統一編號: 00143751 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金馬航業股份有限公司 | 統一編號: 00144338 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 協生貿易股份有限公司 | 統一編號: 00145060 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 伍聯通運股份有限公司 | 統一編號: 00126009 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 邦興煤氣有限公司 | 統一編號: 00128196 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利記化學股份有限公司 | 統一編號: 00135801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1150 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 忠信鋁專業有限公司 | 統一編號: 00143751 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金馬航業股份有限公司 | 統一編號: 00144338 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 協生貿易股份有限公司 | 統一編號: 00145060 |
|