林海光
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林海光的職稱是監察人, 持有股份數是100000, 公司名稱是明佑國際投資股份有限公司, 統一編號是28542097.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明佑國際投資股份有限公司 | 統一編號: 28542097 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明佑國際投資股份有限公司 | 統一編號: 28542097 |
[ 搜尋所有相關: 林海光 @ 董監事資料集 ]
無其他 明佑國際投資 資料。
[ 搜尋所有 明佑國際投資 ... ]
根據姓名 林海光 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 林海光 ...) | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 932023186 | 機構負責人姓名: 廖品筑 | 機構代碼: BF0100010 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市士林區富光里延平北路5段99號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 932023186 | 機構負責人姓名: 廖品筑 | 機構代碼: BF0100010 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市士林區富光里延平北路5段99號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 932023186 | 機構負責人姓名: 廖品筑 | 機構代碼: BF0100010 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市士林區富光里延平北路5段99號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20190101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 932023186 | 機構負責人姓名: 廖品筑 | 機構代碼: BF0100010 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市士林區富光里延平北路5段99號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 932023186 | 機構負責人姓名: 廖品筑 | 機構代碼: BF0100010 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市士林區延平北路5段99號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 932023186 | 機構負責人姓名: 廖品筑 | 機構代碼: BF0100010 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市士林區延平北路5段99號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 932023186 | 機構負責人姓名: 廖品筑 | 機構代碼: BF0100010 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市士林區延平北路5段99號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 932023186 | 機構負責人姓名: 廖品筑 | 機構代碼: BF0100010 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市士林區富光里延平北路5段99號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 932023186 | 機構負責人姓名: 廖品筑 | 機構代碼: BF0100010 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市士林區富光里延平北路5段99號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 932023186 | 機構負責人姓名: 廖品筑 | 機構代碼: BF0100010 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市士林區富光里延平北路5段99號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20190101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 932023186 | 機構負責人姓名: 廖品筑 | 機構代碼: BF0100010 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市士林區富光里延平北路5段99號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 932023186 | 機構負責人姓名: 廖品筑 | 機構代碼: BF0100010 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市士林區延平北路5段99號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 932023186 | 機構負責人姓名: 廖品筑 | 機構代碼: BF0100010 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市士林區延平北路5段99號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 932023186 | 機構負責人姓名: 廖品筑 | 機構代碼: BF0100010 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市士林區延平北路5段99號 @ 長照B據點 |
[ 搜尋所有 林海光 ... ]
名稱 明佑國際投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 明佑國際投資)
明佑國際投資股份有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市光明十三街93號1樓 | 負責人: 林偉光 | 統編: 28542097 | 核准設立 |
姓名 林海光 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 林海光)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
香港商迪提斯數碼影院系統有限公司 新北市中和區中正路738號7樓之4 | 林海光 Hai-Kuang, Lin | 27946775 | 撤銷 (文號: 2010-2-11 經授商字 第09901032570號) |
永固工程行 桃園縣中壢市龍興里龍岡路三段139巷36號1樓 | 林海光 | 70892102 | 歇業 - 獨資 |
香港商迪提斯數碼影院系統有限公司 登記地址: 新北市中和區中正路738號7樓之4 | 負責人: 林海光 Hai-Kuang, Lin | 統編: 27946775 | 撤銷 (文號: 2010-2-11 經授商字 第09901032570號) |
永固工程行 登記地址: 桃園縣中壢市龍興里龍岡路三段139巷36號1樓 | 負責人: 林海光 | 統編: 70892102 | 歇業 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 興和船務代理有限公司 | 統一編號: 00451362 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 綠野農牧股份有限公司 | 統一編號: 00451449 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 龍宇企業有限公司 | 統一編號: 00451525 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1075 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯大報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00459907 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2250000 | 所代表法人: | 聯成燊記船務代理有限公司 | 統一編號: 00460334 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 興和船務代理有限公司 | 統一編號: 00451362 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 綠野農牧股份有限公司 | 統一編號: 00451449 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 龍宇企業有限公司 | 統一編號: 00451525 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1075 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯大報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00459907 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2250000 | 所代表法人: | 聯成燊記船務代理有限公司 | 統一編號: 00460334 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
|