陳秀玉
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳秀玉的職稱是監察人, 持有股份數是412500, 公司名稱是永慧投資股份有限公司, 統一編號是28572227.
董監事資料集 資料集的 陳秀玉 相關資料
(以下顯示 4 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳秀玉 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永慧投資股份有限公司 | 統一編號: 28572227 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 412500 | 所代表法人: | 永慧投資股份有限公司 | 統一編號: 28572227 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 412500 | 所代表法人: | 永慧投資股份有限公司 | 統一編號: 28572227 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 412500 | 所代表法人: | 永慧投資股份有限公司 | 統一編號: 28572227 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永慧投資股份有限公司 | 統一編號: 28572227 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 412500 | 所代表法人: | 永慧投資股份有限公司 | 統一編號: 28572227 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 412500 | 所代表法人: | 永慧投資股份有限公司 | 統一編號: 28572227 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 412500 | 所代表法人: | 永慧投資股份有限公司 | 統一編號: 28572227 |
[ 搜尋所有相關: 陳秀玉 @ 董監事資料集 ]
無其他 永慧投資 資料。
[ 搜尋所有 永慧投資 ... ]
根據姓名 陳秀玉 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳秀玉 ...) | (中華民國)杜進成 陳志聲 張自強 林懋盛 紀肇聲 陳榮章 李子慶 吳錫當 林欽三 李榮鈞 彭維船 林冬松 王適秋 陳世澤 胡潤英 莊讚德;(中華民國)許慎明 張献樟 陳誼芝 蘇美燕 白秀綢 吳春惠 ... | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)杜進成 陳志聲 張自強 林懋盛 紀肇聲 陳榮章 李子慶 吳錫當 林欽三 李榮鈞 彭維船 林冬松 王適秋 陳世澤 胡潤英 莊讚德;(中華民國)許慎明 張献樟 陳誼芝 蘇美燕 白秀綢 吳春惠 ... | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)參山國家風景區管理處 | 活動起始日期: 2024/03/30 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)參山國家風景區管理處 | 活動起始日期: 2024/03/30 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 姓名: 陳秀玉 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 03-5950891 | 新竹縣竹東鎮鎮敦睦街1巷12號 @ 地政士開業資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 秀玉人管理顧問有限公司 | 統一編號: 29180972 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 訴訟代理人及非訴訟代理人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大陸商深圳市洪秀玉貿易有限公司 | 統一編號: 54376518 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 俊秀股份有限公司 | 統一編號: 27734408 @ 董監事資料集 |
(中華民國)杜進成 陳志聲 張自強 林懋盛 紀肇聲 陳榮章 李子慶 吳錫當 林欽三 李榮鈞 彭維船 林冬松 王適秋 陳世澤 胡潤英 莊讚德;(中華民國)許慎明 張献樟 陳誼芝 蘇美燕 白秀綢 吳春惠 ... | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)杜進成 陳志聲 張自強 林懋盛 紀肇聲 陳榮章 李子慶 吳錫當 林欽三 李榮鈞 彭維船 林冬松 王適秋 陳世澤 胡潤英 莊讚德;(中華民國)許慎明 張献樟 陳誼芝 蘇美燕 白秀綢 吳春惠 ... | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)參山國家風景區管理處 | 活動起始日期: 2024/03/30 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)參山國家風景區管理處 | 活動起始日期: 2024/03/30 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
姓名: 陳秀玉 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 03-5950891 | 新竹縣竹東鎮鎮敦睦街1巷12號 @ 地政士開業資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 秀玉人管理顧問有限公司 | 統一編號: 29180972 @ 董監事資料集 |
職稱: 訴訟代理人及非訴訟代理人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大陸商深圳市洪秀玉貿易有限公司 | 統一編號: 54376518 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 俊秀股份有限公司 | 統一編號: 27734408 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 陳秀玉 ... ]
名稱 永慧投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 永慧投資)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
永慧投資股份有限公司 新北市永和區永和路2段59號11樓 | 沈奇宏 | 28572227 | 核准設立 |
永慧投資股份有限公司 登記地址: 新北市永和區永和路2段59號11樓 | 負責人: 沈奇宏 | 統編: 28572227 | 核准設立 |
姓名 陳秀玉 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳秀玉)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
陳秀玉美容室 新北市永和區永和路1段40號10樓之2 | 陳秀玉 | 37868361 | 核准設立 - 獨資 |
秀玉人管理顧問有限公司 新北市三重區三和路4段145巷191號(2樓) | 陳秀玉 | 29180972 | 核准設立 |
秀玉尚好髮廊 臺南市北區文元里文賢路1190號1樓 | 陳秀玉 | 99291487 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100039859) |
秀玉商行 高雄市左營區新光里新庄仔路89巷22號 | 陳秀玉 | 06762103 | 歇業 - 獨資 |
大陸商深圳市洪秀玉貿易有限公司 高雄市林園區五福路165巷19之3號5樓 | 陳秀玉 | 54376518 | 撤銷許可 |
秀玉理髮廳 花蓮縣花蓮市化道路二一四號 | 陳秀玉 | 94822599 | 歇業 - 獨資 |
秀郁科技實業商行 新北市三重區三和路4段145巷191號(1樓) | 陳秀玉 | 72650919 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1078115184) |
秀手創工坊 臺中市霧峰區坑口里新生路116號 | 陳秀玉 | 87106183 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090871904) |
陳秀玉美容室 登記地址: 新北市永和區永和路1段40號10樓之2 | 負責人: 陳秀玉 | 統編: 37868361 | 核准設立 - 獨資 |
秀玉人管理顧問有限公司 登記地址: 新北市三重區三和路4段145巷191號(2樓) | 負責人: 陳秀玉 | 統編: 29180972 | 核准設立 |
秀玉尚好髮廊 登記地址: 臺南市北區文元里文賢路1190號1樓 | 負責人: 陳秀玉 | 統編: 99291487 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100039859) |
秀玉商行 登記地址: 高雄市左營區新光里新庄仔路89巷22號 | 負責人: 陳秀玉 | 統編: 06762103 | 歇業 - 獨資 |
大陸商深圳市洪秀玉貿易有限公司 登記地址: 高雄市林園區五福路165巷19之3號5樓 | 負責人: 陳秀玉 | 統編: 54376518 | 撤銷許可 |
秀玉理髮廳 登記地址: 花蓮縣花蓮市化道路二一四號 | 負責人: 陳秀玉 | 統編: 94822599 | 歇業 - 獨資 |
秀郁科技實業商行 登記地址: 新北市三重區三和路4段145巷191號(1樓) | 負責人: 陳秀玉 | 統編: 72650919 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1078115184) |
秀手創工坊 登記地址: 臺中市霧峰區坑口里新生路116號 | 負責人: 陳秀玉 | 統編: 87106183 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090871904) |
[ 查詢所有 陳秀玉 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8335 | 所代表法人: | 金裕德貿易股份有限公司 | 統一編號: 00184302 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 協興隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00193409 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 活力交通有限公司 | 統一編號: 00196406 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺倫通運股份有限公司 | 統一編號: 00197708 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 154950 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8335 | 所代表法人: | 金裕德貿易股份有限公司 | 統一編號: 00184302 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 協興隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00193409 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 活力交通有限公司 | 統一編號: 00196406 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺倫通運股份有限公司 | 統一編號: 00197708 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 154950 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
|