林彥志
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林彥志的職稱是監察人, 持有股份數是500, 公司名稱是鼎順發股份有限公司, 統一編號是28577102.
| 臺中市太平區太平里永成北路219巷91號 | 符合之產業類別: 25金屬製品製造業,29機械設備製造業 | 登記編號: 99704241 | 統一編號: 28577102 |
臺中市太平區太平里永成北路219巷91號 | 符合之產業類別: 25金屬製品製造業,29機械設備製造業 | 登記編號: 99704241 | 統一編號: 28577102 |
[ 搜尋所有相關: 林彥志 @ 臺中市工廠廠商名冊 ]
根據名稱 鼎順發 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 鼎順發 ...) | 電話: 27371068 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 臺北市大安區和平東路二段107巷12之1號 @ 醫療器材商資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 鼎順發環保科技股份有限公司 | 統一編號: 83296612 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 鼎順發投資股份有限公司 | 統一編號: 86169126 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 鼎順發投資股份有限公司 | 統一編號: 86169126 @ 董監事資料集 |
電話: 27371068 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 臺北市大安區和平東路二段107巷12之1號 @ 醫療器材商資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 鼎順發環保科技股份有限公司 | 統一編號: 83296612 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 鼎順發投資股份有限公司 | 統一編號: 86169126 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 鼎順發投資股份有限公司 | 統一編號: 86169126 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 鼎順發 ... ]
根據姓名 林彥志 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林彥志 ...) | 處分日期: 20170605 | 罰鍰金額: | 公告日期: 20171016 | 處分字號: 高市勞條字第10632634500號 | 違反法規內容: 未記載勞工出勤情形至分鐘為止。 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 彥志企業有限公司 | 統一編號: 91039953 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 彥君企業有限公司 | 統一編號: 42658772 @ 董監事資料集 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/20 @ 文化部研習課程 |
| 公司名稱: 佳境通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/10 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20220411 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 公司名稱: 昱境通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/10 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20170314 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 公司名稱: 文境通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/10 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20210307 @ 遊覽車駕駛資料 |
處分日期: 20170605 | 罰鍰金額: | 公告日期: 20171016 | 處分字號: 高市勞條字第10632634500號 | 違反法規內容: 未記載勞工出勤情形至分鐘為止。 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 彥志企業有限公司 | 統一編號: 91039953 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 彥君企業有限公司 | 統一編號: 42658772 @ 董監事資料集 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/20 @ 文化部研習課程 |
公司名稱: 佳境通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/10 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20220411 @ 遊覽車駕駛資料 |
公司名稱: 昱境通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/10 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20170314 @ 遊覽車駕駛資料 |
公司名稱: 文境通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/10 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20210307 @ 遊覽車駕駛資料 |
[ 搜尋所有 林彥志 ... ]
鼎順發投資有限公司 | 地址: 高雄市前鎮區一心二路83號 | 電話: 07-537-5727 |
名稱 鼎順發 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 鼎順發)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鼎順發工程行 宜蘭縣宜蘭市民權里弘志路40號一樓 | 張文發 | 93024267 | 核准設立 - 合夥 |
鼎順發環保科技股份有限公司 花蓮縣吉安鄉北昌村自立路2段77號一樓 | 林宜姍 | 83296612 | 解散 (核准解散日期: 2021-06-21) |
鼎順發投資股份有限公司 臺北市中山區南京東路1段52號7樓 | 孫慈霙 | 86169126 | 核准設立 |
鼎順發企業社 新北市三重區三陽路111號 | 吳子昌 | 87319019 | 停業 - 獨資 |
鼎順發投注站 新北市三重區三陽路111號 | 林忠宏 | 92746152 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128178681) |
鼎順發運彩投注站 新北市三重區三陽路111號 | 林祐聖 | 92748665 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128179233) |
鼎順發國際有限公司 臺北市大安區和平東路2段107巷12之1號 | | 28847464 | 解散 (文號: 2009-6-22 府產業商字 第09885778400號) |
鼎順發股份有限公司 臺中市太平區太平里永成北路219巷91號 | 蔡麗敏 | 28577102 | 解散 (核准解散日期: 2018-05-30) |
鼎順發工程行 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市民權里弘志路40號一樓 | 負責人: 張文發 | 統編: 93024267 | 核准設立 - 合夥 |
鼎順發環保科技股份有限公司 登記地址: 花蓮縣吉安鄉北昌村自立路2段77號一樓 | 負責人: 林宜姍 | 統編: 83296612 | 解散 (核准解散日期: 2021-06-21) |
鼎順發投資股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區南京東路1段52號7樓 | 負責人: 孫慈霙 | 統編: 86169126 | 核准設立 |
鼎順發企業社 登記地址: 新北市三重區三陽路111號 | 負責人: 吳子昌 | 統編: 87319019 | 停業 - 獨資 |
鼎順發投注站 登記地址: 新北市三重區三陽路111號 | 負責人: 林忠宏 | 統編: 92746152 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128178681) |
鼎順發運彩投注站 登記地址: 新北市三重區三陽路111號 | 負責人: 林祐聖 | 統編: 92748665 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128179233) |
鼎順發國際有限公司 登記地址: 臺北市大安區和平東路2段107巷12之1號 | 統編: 28847464 | 解散 (文號: 2009-6-22 府產業商字 第09885778400號) |
鼎順發股份有限公司 登記地址: 臺中市太平區太平里永成北路219巷91號 | 負責人: 蔡麗敏 | 統編: 28577102 | 解散 (核准解散日期: 2018-05-30) |
[ 查詢所有 鼎順發 ... ]
姓名 林彥志 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林彥志)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
彥志企業有限公司 新北市三重區三和路3段66號(2樓) | 林彥志 | 91039953 | 核准設立 |
彥君企業有限公司 新北市三重區三和路3段66號(2樓) | 林彥志 | 42658772 | 核准設立 |
你和我滷味 新北市樹林區保安二街145號 | 林彥志 | 82112616 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108167777) |
林氏商行 臺中市南屯區同心里文心路一段186號15樓之9 | 林彥志 | 92306582 | 停業 (停業起迄日期 113年04月12日 至 114年04月11日) - 獨資 |
鴻昇工程科技有限公司 高雄市小港區民益路77巷25之2號 | 林彥志 | 59709607 | 核准設立 |
迪屋皮鞋 嘉義縣朴子市中正里山通路一三六號 | 林彥志 | 06357300 | 歇業 - 獨資 |
一水堂咖啡 臺南市中西區五妃里慶中街110號1樓 | 林彥志 | 20161904 | 核准設立 - 獨資 |
鑫正鐵企業行 高雄市大寮區中庄里文華街121號6樓(營業所在地僅供辦公連絡用) | 林彥志 | 21977032 | 歇業 - 獨資 |
彥志企業有限公司 登記地址: 新北市三重區三和路3段66號(2樓) | 負責人: 林彥志 | 統編: 91039953 | 核准設立 |
彥君企業有限公司 登記地址: 新北市三重區三和路3段66號(2樓) | 負責人: 林彥志 | 統編: 42658772 | 核准設立 |
你和我滷味 登記地址: 新北市樹林區保安二街145號 | 負責人: 林彥志 | 統編: 82112616 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108167777) |
林氏商行 登記地址: 臺中市南屯區同心里文心路一段186號15樓之9 | 負責人: 林彥志 | 統編: 92306582 | 停業 (停業起迄日期 113年04月12日 至 114年04月11日) - 獨資 |
鴻昇工程科技有限公司 登記地址: 高雄市小港區民益路77巷25之2號 | 負責人: 林彥志 | 統編: 59709607 | 核准設立 |
迪屋皮鞋 登記地址: 嘉義縣朴子市中正里山通路一三六號 | 負責人: 林彥志 | 統編: 06357300 | 歇業 - 獨資 |
一水堂咖啡 登記地址: 臺南市中西區五妃里慶中街110號1樓 | 負責人: 林彥志 | 統編: 20161904 | 核准設立 - 獨資 |
鑫正鐵企業行 登記地址: 高雄市大寮區中庄里文華街121號6樓(營業所在地僅供辦公連絡用) | 負責人: 林彥志 | 統編: 21977032 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 林彥志 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1745 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1635 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5165 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4859149 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18707728 | 所代表法人: 英商太古集團有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 193246 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6227 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1745 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1635 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5165 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4859149 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18707728 | 所代表法人: 英商太古集團有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 193246 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6227 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
|