黃麗如
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃麗如的職稱是監察人, 持有股份數是10100000, 所代表法人是泰歆科技有限公司, 公司名稱是智理科服股份有限公司, 統一編號是28578186.
董監事資料集 資料集的 黃麗如 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 黃麗如 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 10100000 | 所代表法人: 泰歆科技有限公司 | 智理科服股份有限公司 | 統一編號: 28578186 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: 泰歆科技有限公司 | 智理科服股份有限公司 | 統一編號: 28578186 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10100000 | 所代表法人: 泰歆科技有限公司 | 智理科服股份有限公司 | 統一編號: 28578186 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10100000 | 所代表法人: 泰歆科技有限公司 | 智理科服股份有限公司 | 統一編號: 28578186 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: 泰歆科技有限公司 | 智理科服股份有限公司 | 統一編號: 28578186 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10100000 | 所代表法人: 泰歆科技有限公司 | 智理科服股份有限公司 | 統一編號: 28578186 |
[ 搜尋所有相關: 黃麗如 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 28578186 | 電話號碼: 02-23696917 | 臺北市大安區和平東路1段16號2樓之1 |
統一編號: 28578186 | 電話號碼: 02-23696917 | 臺北市大安區和平東路1段16號2樓之1 |
[ 搜尋所有相關: 黃麗如 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 智理科服 資料。
[ 搜尋所有 智理科服 ... ]
根據姓名 黃麗如 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃麗如 ...) | (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)李素榮;(中華民國)孫路得;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)范秀盈;... | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)李素榮;(中華民國)孫路得;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)范秀盈;... | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/04/02 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/04/02 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;... | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;... | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)李素榮;(中華民國)孫路得;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)范秀盈;... | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)李素榮;(中華民國)孫路得;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)范秀盈;... | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/04/02 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/04/02 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;... | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;... | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 黃麗如 ... ]
名稱 智理科服 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 智理科服)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
智理科服股份有限公司 臺北市大安區和平東路1段16號2樓之1 | 陳護木 | 28578186 | 核准設立 |
智理科服股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區和平東路1段16號2樓之1 | 負責人: 陳護木 | 統編: 28578186 | 核准設立 |
姓名 黃麗如 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃麗如)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
正如企業社 桃園市八德區大愛里重慶街86巷1號 | 黃麗如 | 41036988 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1039011478) |
如如商行 宜蘭縣宜蘭市大新里林森路191-1號 | 黃麗如 | 91140212 | 核准設立 - 獨資 |
如願商行 宜蘭縣宜蘭市中興里林森路191-1號一樓 | 黃麗如 | 91640125 | 核准設立 - 獨資 |
麗盛商行 新北市三重區大同南路19巷23號(1樓) | 黃麗如 | 72669847 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1068124699) |
如意企業社 雲林縣二崙鄉油車村山子門九之二號 | 黃麗如 | 14152082 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030109606) |
天生麗質服飾店 新北市板橋區府中路49號1樓 | 黃麗如 | 01946883 | 歇業 - 獨資 |
杜鵑城企業社 臺北市大安區新生南路3段100號4樓 | 黃麗如 | 05153145 | 歇業 - 獨資 |
鈺昌企業社 高雄市岡山區協榮里仁壽南路52號4樓(營業所在地僅供辦公連絡用) | 黃麗如 | 09557703 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10461232800) |
正如企業社 登記地址: 桃園市八德區大愛里重慶街86巷1號 | 負責人: 黃麗如 | 統編: 41036988 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1039011478) |
如如商行 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市大新里林森路191-1號 | 負責人: 黃麗如 | 統編: 91140212 | 核准設立 - 獨資 |
如願商行 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市中興里林森路191-1號一樓 | 負責人: 黃麗如 | 統編: 91640125 | 核准設立 - 獨資 |
麗盛商行 登記地址: 新北市三重區大同南路19巷23號(1樓) | 負責人: 黃麗如 | 統編: 72669847 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1068124699) |
如意企業社 登記地址: 雲林縣二崙鄉油車村山子門九之二號 | 負責人: 黃麗如 | 統編: 14152082 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030109606) |
天生麗質服飾店 登記地址: 新北市板橋區府中路49號1樓 | 負責人: 黃麗如 | 統編: 01946883 | 歇業 - 獨資 |
杜鵑城企業社 登記地址: 臺北市大安區新生南路3段100號4樓 | 負責人: 黃麗如 | 統編: 05153145 | 歇業 - 獨資 |
鈺昌企業社 登記地址: 高雄市岡山區協榮里仁壽南路52號4樓(營業所在地僅供辦公連絡用) | 負責人: 黃麗如 | 統編: 09557703 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10461232800) |
[ 查詢所有 黃麗如 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 370370 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 462963 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 648148 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1018519 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 三陽汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00027303 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 大德交通有限公司 | 統一編號: 00031101 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2860 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 370370 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 462963 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 648148 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1018519 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 三陽汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00027303 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 大德交通有限公司 | 統一編號: 00031101 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2860 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
|