李鴻明
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李鴻明的職稱是監察人, 持有股份數是20000, 公司名稱是松倉企業股份有限公司, 統一編號是28582962.
根據名稱 松倉企業 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 松倉企業 ...) | 食品業者登錄字號: B-200124086-00000-1 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 台中市豐原區中正路654巷10號六樓 @ 食品業者登錄資料集 |
| 食品業者登錄字號: B-200124086-00004-5 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: | 台中市豐原區中正路654巷10號六樓 @ 食品業者登錄資料集 |
食品業者登錄字號: B-200124086-00000-1 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 台中市豐原區中正路654巷10號六樓 @ 食品業者登錄資料集 |
食品業者登錄字號: B-200124086-00004-5 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: | 台中市豐原區中正路654巷10號六樓 @ 食品業者登錄資料集 |
[ 搜尋所有 松倉企業 ... ]
根據姓名 李鴻明 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李鴻明 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 鴻國精密工業有限公司 | 統一編號: 28657652 @ 董監事資料集 |
| 作者: 李鴻明, 林明源, 戚海倫, 游智勝, 蒲浩明, 廖德修, 鍾裕能作 | 出版機構: 臺灣棒球名人堂協會 | 版次: | 預訂出版日: 111/07 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 78 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-90939-8-9 (平裝, 78面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| (中華民國)即是書會 | 活動起始日期: 2024/08/08 | 活動結束日期: 2024/08/27 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)即是書會 | 活動起始日期: 2024/08/08 | 活動結束日期: 2024/08/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 團體會址: 臺中市南區402平和里美村南路39巷4號 | 成立日期: 0970119 | 理事長: 李鴻明 @ 全國性人民團體名冊 |
| 電話: 2772-1065 | 地址鄉鎮市區: 中山區 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: | 負責人姓名: 李鴻明 @ 藥局基本資料 |
| 聯絡電話: 03-3243488 | 聯絡人: 李鴻明 | 聯絡地址: 338桃園市蘆竹區南山路三段256號 | 標章編號: 5606 | 商店編號: H001147 @ 綠色商店基本資料 |
| 管理人電話: 037-624474#29 | 預計收容村里: 尖山里、尖下里、廣興里 | 適用災害類別: 水災,震災,土石流,海嘯 | 苗栗縣頭份市 | 尖下里 | 尖豐路305號 @ 避難收容處所點位檔 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 鴻國精密工業有限公司 | 統一編號: 28657652 @ 董監事資料集 |
作者: 李鴻明, 林明源, 戚海倫, 游智勝, 蒲浩明, 廖德修, 鍾裕能作 | 出版機構: 臺灣棒球名人堂協會 | 版次: | 預訂出版日: 111/07 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 78 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-90939-8-9 (平裝, 78面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
(中華民國)即是書會 | 活動起始日期: 2024/08/08 | 活動結束日期: 2024/08/27 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)即是書會 | 活動起始日期: 2024/08/08 | 活動結束日期: 2024/08/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
團體會址: 臺中市南區402平和里美村南路39巷4號 | 成立日期: 0970119 | 理事長: 李鴻明 @ 全國性人民團體名冊 |
電話: 2772-1065 | 地址鄉鎮市區: 中山區 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: | 負責人姓名: 李鴻明 @ 藥局基本資料 |
聯絡電話: 03-3243488 | 聯絡人: 李鴻明 | 聯絡地址: 338桃園市蘆竹區南山路三段256號 | 標章編號: 5606 | 商店編號: H001147 @ 綠色商店基本資料 |
管理人電話: 037-624474#29 | 預計收容村里: 尖山里、尖下里、廣興里 | 適用災害類別: 水災,震災,土石流,海嘯 | 苗栗縣頭份市 | 尖下里 | 尖豐路305號 @ 避難收容處所點位檔 |
[ 搜尋所有 李鴻明 ... ]
名稱 松倉企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 松倉企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
松倉企業社 臺中市豐原區社皮里中正路654巷10號6樓 | 陳_姬 | 39130500 | 核准設立 - 獨資 |
松倉企業股份有限公司 桃園市桃園區同德二街157號 | | 28582962 | 解散 (核准解散日期: 2015-12-23) |
松倉企業社 登記地址: 臺中市豐原區社皮里中正路654巷10號6樓 | 負責人: 陳_姬 | 統編: 39130500 | 核准設立 - 獨資 |
松倉企業股份有限公司 登記地址: 桃園市桃園區同德二街157號 | 統編: 28582962 | 解散 (核准解散日期: 2015-12-23) |
姓名 李鴻明 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李鴻明)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鴻明商號 臺南市六甲區六甲里六甲市場公有零售市場中正路522號C06號畜肉類攤 | 李鴻明 | 85642814 | 核准設立 - 獨資 |
鴻國精密工業有限公司 新北市新莊區化成路630巷9弄1號 | 李鴻明 | 28657652 | 核准設立 |
鴻國企業社 新北市新莊區化成路314巷6弄2號 | 李鴻明 | 13518909 | 歇業 - 獨資 |
鴻隆號 臺南市新營區延平里武侯街32號之2 | 李鴻明 | 71710410 | 歇業 - 獨資 |
台灣劍道有限公司 臺中市西屯區潮洋里黎明路二段818號1樓 | 李鴻明 | 27590113 | 核准設立 |
理想藥品股份有限公司 臺北市中山區長安東路2段171號2樓之2 | 李鴻明 | 04200352 | 核准設立 |
天華事務機器有限公司 臺北市中山區林森北路67巷64號1樓 | 李鴻明 | 12201241 | 解散 (核准解散日期: 2017-08-02) |
臺灣中法產業股份有限公司 臺北市中山區長安東路2段171號2樓之2 | 李鴻明 | 19088103 | 解散 |
鴻明商號 登記地址: 臺南市六甲區六甲里六甲市場公有零售市場中正路522號C06號畜肉類攤 | 負責人: 李鴻明 | 統編: 85642814 | 核准設立 - 獨資 |
鴻國精密工業有限公司 登記地址: 新北市新莊區化成路630巷9弄1號 | 負責人: 李鴻明 | 統編: 28657652 | 核准設立 |
鴻國企業社 登記地址: 新北市新莊區化成路314巷6弄2號 | 負責人: 李鴻明 | 統編: 13518909 | 歇業 - 獨資 |
鴻隆號 登記地址: 臺南市新營區延平里武侯街32號之2 | 負責人: 李鴻明 | 統編: 71710410 | 歇業 - 獨資 |
台灣劍道有限公司 登記地址: 臺中市西屯區潮洋里黎明路二段818號1樓 | 負責人: 李鴻明 | 統編: 27590113 | 核准設立 |
理想藥品股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區長安東路2段171號2樓之2 | 負責人: 李鴻明 | 統編: 04200352 | 核准設立 |
天華事務機器有限公司 登記地址: 臺北市中山區林森北路67巷64號1樓 | 負責人: 李鴻明 | 統編: 12201241 | 解散 (核准解散日期: 2017-08-02) |
臺灣中法產業股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區長安東路2段171號2樓之2 | 負責人: 李鴻明 | 統編: 19088103 | 解散 |
[ 查詢所有 李鴻明 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯大報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00459907 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2250000 | 所代表法人: | 聯成燊記船務代理有限公司 | 統一編號: 00460334 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5300 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10500 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 31300 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11700 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯大報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00459907 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2250000 | 所代表法人: | 聯成燊記船務代理有限公司 | 統一編號: 00460334 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5300 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10500 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 31300 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11700 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
|