蔡惠如
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蔡惠如的職稱是董事長, 持有股份數是77779, 公司名稱是山葉企業股份有限公司, 統一編號是28587592.
董監事資料集 資料集的 蔡惠如 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 蔡惠如 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 22222 | 所代表法人: | 山葉企業股份有限公司 | 統一編號: 28587592 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 44444 | 所代表法人: | 山葉企業股份有限公司 | 統一編號: 28587592 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 33333 | 所代表法人: | 山葉企業股份有限公司 | 統一編號: 28587592 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 22222 | 所代表法人: | 山葉企業股份有限公司 | 統一編號: 28587592 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 44444 | 所代表法人: | 山葉企業股份有限公司 | 統一編號: 28587592 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 33333 | 所代表法人: | 山葉企業股份有限公司 | 統一編號: 28587592 |
[ 搜尋所有相關: 蔡惠如 @ 董監事資料集 ]
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「食品業者登錄資料集」中搜尋所有相關於 蔡惠如 ...) | 食品業者登錄字號: B-128587592-00003-8 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 28587592 | 台中市北屯區東光路724巷34之3號 |
| 食品業者登錄字號: B-128587592-00000-5 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 28587592 | 台中市清水區橋頭里民有路37巷2號1樓 |
食品業者登錄字號: B-128587592-00003-8 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 28587592 | 台中市北屯區東光路724巷34之3號 |
食品業者登錄字號: B-128587592-00000-5 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 28587592 | 台中市清水區橋頭里民有路37巷2號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 蔡惠如 @ 食品業者登錄資料集 ]
無其他 山葉企業 資料。
[ 搜尋所有 山葉企業 ... ]
根據姓名 蔡惠如 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 蔡惠如 ...) | 姓名: 蔡惠如 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 03-7350517 | 苗栗縣苗栗市中正路1190號 @ 地政士開業資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 惠誠實業有限公司 | 統一編號: 59297437 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 惠益健康福祉事業有限公司 | 統一編號: 83204819 @ 董監事資料集 |
| 連絡電話: (07)385-1176 | 光富路51號1樓 | 廠商序號: C2021050000027 @ 寵物食品業者資料 |
| 電話: | 理事長及主要人員: 蔡惠如 | 手機號碼: 925984656 | 馬公市東文里東文澳100-1號 @ 澎湖縣現有宗親會團體組織概況 |
| 理事長: 蔡惠如 | 會址: 桃園市蘆竹區南崁路二段9號3樓之1 | 社團類別: 人民團體 @ 桃園市人民團體名冊 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/03/26 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7495468 | 機構負責人姓名: 蔡惠如 | 機構代碼: B11500038 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市苓雅區建軍路5號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 955302469 | 機構負責人姓名: 蔡惠如 | 機構代碼: BF0400137 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市大園區大園里和平東路89號 @ 長照ABC據點 |
姓名: 蔡惠如 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 03-7350517 | 苗栗縣苗栗市中正路1190號 @ 地政士開業資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 惠誠實業有限公司 | 統一編號: 59297437 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 惠益健康福祉事業有限公司 | 統一編號: 83204819 @ 董監事資料集 |
連絡電話: (07)385-1176 | 光富路51號1樓 | 廠商序號: C2021050000027 @ 寵物食品業者資料 |
電話: | 理事長及主要人員: 蔡惠如 | 手機號碼: 925984656 | 馬公市東文里東文澳100-1號 @ 澎湖縣現有宗親會團體組織概況 |
理事長: 蔡惠如 | 會址: 桃園市蘆竹區南崁路二段9號3樓之1 | 社團類別: 人民團體 @ 桃園市人民團體名冊 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/03/26 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7495468 | 機構負責人姓名: 蔡惠如 | 機構代碼: B11500038 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市苓雅區建軍路5號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 955302469 | 機構負責人姓名: 蔡惠如 | 機構代碼: BF0400137 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市大園區大園里和平東路89號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 蔡惠如 ... ]
山葉企業有限公司 | 地址: 台中市北屯區東光路724巷34號之3 | 電話: 04-2437-9966 |
名稱 山葉企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 山葉企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
山葉企業股份有限公司 臺中市清水區橋頭里民有路37巷2號1樓 | 蔡惠如 | 28587592 | 核准設立 |
山葉企業社 新北市三重區文化北路132巷42號1樓 | 傅秀錦 | 36308600 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128161389) |
山葉企業社 新竹縣竹北市竹北里十興路三六二號 | 葉謝久美 | 48401927 | 歇業 - 獨資 |
山葉企業行 高雄市大社區中里里三民路132-1號 | 葉林秀珠 | 85805204 | 歇業 - 獨資 |
山葉企業社 臺北市北投區中和街40號之9 | 陳慧雪 | 83904215 | 撤銷 - 獨資 |
山葉企業社 苗栗縣頭份鎮尖下里八鄰尖下路一四九之一八號 | 黃清光 | 50542830 | 歇業 - 獨資 |
山葉企業股份有限公司 登記地址: 臺中市清水區橋頭里民有路37巷2號1樓 | 負責人: 蔡惠如 | 統編: 28587592 | 核准設立 |
山葉企業社 登記地址: 新北市三重區文化北路132巷42號1樓 | 負責人: 傅秀錦 | 統編: 36308600 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128161389) |
山葉企業社 登記地址: 新竹縣竹北市竹北里十興路三六二號 | 負責人: 葉謝久美 | 統編: 48401927 | 歇業 - 獨資 |
山葉企業行 登記地址: 高雄市大社區中里里三民路132-1號 | 負責人: 葉林秀珠 | 統編: 85805204 | 歇業 - 獨資 |
山葉企業社 登記地址: 臺北市北投區中和街40號之9 | 負責人: 陳慧雪 | 統編: 83904215 | 撤銷 - 獨資 |
山葉企業社 登記地址: 苗栗縣頭份鎮尖下里八鄰尖下路一四九之一八號 | 負責人: 黃清光 | 統編: 50542830 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 山葉企業 ... ]
姓名 蔡惠如 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 蔡惠如)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
惠誠實業有限公司 高雄市仁武區慈惠三街176號1樓 | 蔡惠如 | 59297437 | 核准設立 |
慧如企業社 苗栗縣苗栗市文山里11鄰橫車路325號1樓 | 蔡惠如 | 47440036 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1051002453) |
如億靚衣舖 高雄市新興區復橫一路269號 | 蔡惠如 | 93241877 | 核准設立 - 獨資 |
惠傑企業社 桃園縣龜山鄉中興村萬壽路2段1186號3樓之2 | 蔡惠如 | 09750051 | 核准設立 - 獨資 |
惠益健康福祉事業有限公司 桃園市中壢區環中東路201號(1樓) | 蔡惠如 | 83204819 | 核准設立 |
蔡老師鋼琴工作室 新竹市香山區香山里牛埔東路33巷53號一樓 | 蔡惠如 | 85415228 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100001331) |
蔡會長食品企業社 嘉義市西區保生里保安一路170號一樓 | 蔡惠如 | 92371680 | 核准設立 - 獨資 |
惠陽行 南投縣埔里鎮清新里育英街二三三號一樓 | 蔡惠如 | 14604754 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030002921) |
惠誠實業有限公司 登記地址: 高雄市仁武區慈惠三街176號1樓 | 負責人: 蔡惠如 | 統編: 59297437 | 核准設立 |
慧如企業社 登記地址: 苗栗縣苗栗市文山里11鄰橫車路325號1樓 | 負責人: 蔡惠如 | 統編: 47440036 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1051002453) |
如億靚衣舖 登記地址: 高雄市新興區復橫一路269號 | 負責人: 蔡惠如 | 統編: 93241877 | 核准設立 - 獨資 |
惠傑企業社 登記地址: 桃園縣龜山鄉中興村萬壽路2段1186號3樓之2 | 負責人: 蔡惠如 | 統編: 09750051 | 核准設立 - 獨資 |
惠益健康福祉事業有限公司 登記地址: 桃園市中壢區環中東路201號(1樓) | 負責人: 蔡惠如 | 統編: 83204819 | 核准設立 |
蔡老師鋼琴工作室 登記地址: 新竹市香山區香山里牛埔東路33巷53號一樓 | 負責人: 蔡惠如 | 統編: 85415228 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100001331) |
蔡會長食品企業社 登記地址: 嘉義市西區保生里保安一路170號一樓 | 負責人: 蔡惠如 | 統編: 92371680 | 核准設立 - 獨資 |
惠陽行 登記地址: 南投縣埔里鎮清新里育英街二三三號一樓 | 負責人: 蔡惠如 | 統編: 14604754 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030002921) |
[ 查詢所有 蔡惠如 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 伍聯通運股份有限公司 | 統一編號: 00126009 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 邦興煤氣有限公司 | 統一編號: 00128196 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利記化學股份有限公司 | 統一編號: 00135801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1150 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 忠信鋁專業有限公司 | 統一編號: 00143751 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金馬航業股份有限公司 | 統一編號: 00144338 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 伍聯通運股份有限公司 | 統一編號: 00126009 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 邦興煤氣有限公司 | 統一編號: 00128196 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利記化學股份有限公司 | 統一編號: 00135801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1150 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 忠信鋁專業有限公司 | 統一編號: 00143751 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金馬航業股份有限公司 | 統一編號: 00144338 |
|