陳秋萍
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳秋萍的職稱是監察人, 持有股份數是100000, 公司名稱是冠維建設股份有限公司, 統一編號是28588760.
董監事資料集 資料集的 陳秋萍 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳秋萍 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 冠維建設股份有限公司 | 統一編號: 28588760 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 冠維建設股份有限公司 | 統一編號: 28588760 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 冠維建設股份有限公司 | 統一編號: 28588760 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 冠維建設股份有限公司 | 統一編號: 28588760 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 冠維建設股份有限公司 | 統一編號: 28588760 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 冠維建設股份有限公司 | 統一編號: 28588760 |
[ 搜尋所有相關: 陳秋萍 @ 董監事資料集 ]
無其他 冠維建設 資料。
[ 搜尋所有 冠維建設 ... ]
根據姓名 陳秋萍 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳秋萍 ...) | 事務所名稱: 陳秋萍記帳及報稅代理人事務所 | 執行業務區域: 臺北市,新北市,桃園市 | 事務所地址: 新北市蘆洲區民義街68巷1號6樓 | 登錄字號: 北區國稅登字第98F1030號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| 公司統編: 28498389 | 桃園市桃園區民富八街28巷1弄20號(1樓) | 設立核准日期: 20061013 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 微萍安有限公司 | 統一編號: 83028567 @ 董監事資料集 |
| 電話: 037-352-961#615 | 苗栗縣 苗栗市 | 地址: 自治路50號3樓 | 種類: 主題館與綜合類 | 主類別: 博物館 | 開放時間: 週二~週六,時段為09:00-17:00
春節、清明節、端午節、中秋節休館 | 票價: 全部免費 @ 博物館 |
| (中華民國)牛麗平;(中華民國)楊文里;(中華民國)江響芳;(中華民國)薛淑芬;(中華民國)莊淑美;(中華民國)李桂華;(中華民國)陳香燕;(中華民國)陳秋萍;(中華民國)洪美櫻;(中華民國)游步風;... | 活動起始日期: 2024/04/05 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)牛麗平;(中華民國)楊文里;(中華民國)江響芳;(中華民國)薛淑芬;(中華民國)莊淑美;(中華民國)李桂華;(中華民國)陳香燕;(中華民國)陳秋萍;(中華民國)洪美櫻;(中華民國)游步風;... | 活動起始日期: 2024/04/05 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)牛麗平;(中華民國)楊文里;(中華民國)江響芳;(中華民國)薛淑芬;(中華民國)莊淑美;(中華民國)李桂華;(中華民國)陳香燕;(中華民國)陳秋萍;(中華民國)洪美櫻;(中華民國)游步風;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)牛麗平;(中華民國)楊文里;(中華民國)江響芳;(中華民國)薛淑芬;(中華民國)莊淑美;(中華民國)李桂華;(中華民國)陳香燕;(中華民國)陳秋萍;(中華民國)洪美櫻;(中華民國)游步風;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
事務所名稱: 陳秋萍記帳及報稅代理人事務所 | 執行業務區域: 臺北市,新北市,桃園市 | 事務所地址: 新北市蘆洲區民義街68巷1號6樓 | 登錄字號: 北區國稅登字第98F1030號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
公司統編: 28498389 | 桃園市桃園區民富八街28巷1弄20號(1樓) | 設立核准日期: 20061013 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 微萍安有限公司 | 統一編號: 83028567 @ 董監事資料集 |
電話: 037-352-961#615 | 苗栗縣 苗栗市 | 地址: 自治路50號3樓 | 種類: 主題館與綜合類 | 主類別: 博物館 | 開放時間: 週二~週六,時段為09:00-17:00
春節、清明節、端午節、中秋節休館 | 票價: 全部免費 @ 博物館 |
(中華民國)牛麗平;(中華民國)楊文里;(中華民國)江響芳;(中華民國)薛淑芬;(中華民國)莊淑美;(中華民國)李桂華;(中華民國)陳香燕;(中華民國)陳秋萍;(中華民國)洪美櫻;(中華民國)游步風;... | 活動起始日期: 2024/04/05 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)牛麗平;(中華民國)楊文里;(中華民國)江響芳;(中華民國)薛淑芬;(中華民國)莊淑美;(中華民國)李桂華;(中華民國)陳香燕;(中華民國)陳秋萍;(中華民國)洪美櫻;(中華民國)游步風;... | 活動起始日期: 2024/04/05 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)牛麗平;(中華民國)楊文里;(中華民國)江響芳;(中華民國)薛淑芬;(中華民國)莊淑美;(中華民國)李桂華;(中華民國)陳香燕;(中華民國)陳秋萍;(中華民國)洪美櫻;(中華民國)游步風;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)牛麗平;(中華民國)楊文里;(中華民國)江響芳;(中華民國)薛淑芬;(中華民國)莊淑美;(中華民國)李桂華;(中華民國)陳香燕;(中華民國)陳秋萍;(中華民國)洪美櫻;(中華民國)游步風;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 陳秋萍 ... ]
名稱 冠維建設 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 冠維建設)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
冠維建設股份有限公司 新北市中和區景新街288號2樓 | 李玉雲 | 28588760 | 核准設立 |
冠維建設股份有限公司 新北市中和區景新街288號2樓 | | 23986206 | 解散已清算完結 (096年01月10日 板院輔民季95年度司字字 第347號) |
冠維建設股份有限公司 登記地址: 新北市中和區景新街288號2樓 | 負責人: 李玉雲 | 統編: 28588760 | 核准設立 |
冠維建設股份有限公司 登記地址: 新北市中和區景新街288號2樓 | 統編: 23986206 | 解散已清算完結 (096年01月10日 板院輔民季95年度司字字 第347號) |
姓名 陳秋萍 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳秋萍)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
微萍安有限公司 桃園市中壢區後興路2段332巷153號 (一樓) | 陳秋萍 | 83028567 | 核准設立 |
雲屋有限公司 臺北市萬華區西寧南路70號2樓23室 | 陳秋萍 | 01408527 | 核准設立 |
賀全行 新北市淡水區中山?禯穭0段?002號?0樓 | 陳秋萍 | 02264055 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
許隆泰商號 臺北市內湖區內湖路2段76巷32弄6號1樓 | 陳秋萍 | 04811348 | 撤銷 - 獨資 |
大冠商店 高雄市三民區鼎金里天祥1路20號1樓 | 陳秋萍 | 06907760 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11260768300) |
長鈺五金行 臺中市豐原區翁子里豐東路630號 | 陳秋萍 | 08319676 | 歇業 - 獨資 |
威承企業社 臺中市神岡區大社里大漢街一巷30號3樓 | 陳秋萍 | 08818672 | 核准停業 - 獨資 |
金安電腦資訊社 臺南市中西區大涼里中正路343之16號1樓 | 陳秋萍 | 09062603 | 歇業 - 獨資 |
微萍安有限公司 登記地址: 桃園市中壢區後興路2段332巷153號 (一樓) | 負責人: 陳秋萍 | 統編: 83028567 | 核准設立 |
雲屋有限公司 登記地址: 臺北市萬華區西寧南路70號2樓23室 | 負責人: 陳秋萍 | 統編: 01408527 | 核准設立 |
賀全行 登記地址: 新北市淡水區中山?禯穭0段?002號?0樓 | 負責人: 陳秋萍 | 統編: 02264055 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
許隆泰商號 登記地址: 臺北市內湖區內湖路2段76巷32弄6號1樓 | 負責人: 陳秋萍 | 統編: 04811348 | 撤銷 - 獨資 |
大冠商店 登記地址: 高雄市三民區鼎金里天祥1路20號1樓 | 負責人: 陳秋萍 | 統編: 06907760 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11260768300) |
長鈺五金行 登記地址: 臺中市豐原區翁子里豐東路630號 | 負責人: 陳秋萍 | 統編: 08319676 | 歇業 - 獨資 |
威承企業社 登記地址: 臺中市神岡區大社里大漢街一巷30號3樓 | 負責人: 陳秋萍 | 統編: 08818672 | 核准停業 - 獨資 |
金安電腦資訊社 登記地址: 臺南市中西區大涼里中正路343之16號1樓 | 負責人: 陳秋萍 | 統編: 09062603 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 陳秋萍 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: 天梭科技股份有限公司 | 全印標籤紙股份有限公司 | 統一編號: 16946480 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 全印標籤紙股份有限公司 | 統一編號: 16946480 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: 瑞朋碳帶股份有限公司 | 全印標籤紙股份有限公司 | 統一編號: 16946480 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 裕鑫機械有限公司 | 統一編號: 16947919 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 417600 | 所代表法人: | 齊碩科技股份有限公司 | 統一編號: 16950414 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 467200 | 所代表法人: | 齊碩科技股份有限公司 | 統一編號: 16950414 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 鴻鍏實業有限公司 | 統一編號: 16953926 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 良鈦有限公司 | 統一編號: 16960449 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 洪茂企業有限公司 | 統一編號: 16962869 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 富富投資控股股份有限公司 | 統一編號: 16967745 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25852000 | 所代表法人: 荷蘭商漢士門投資股份有限公司 | 台灣亨斯邁化學工業股份有限公司 | 統一編號: 16968271 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 兢乘實業股份有限公司 | 統一編號: 16969671 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9000000 | 所代表法人: | 和輝營造有限公司 | 統一編號: 16974513 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 泰盈交通股份有限公司 | 統一編號: 16976619 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 570000 | 所代表法人: | 首席印前科技股份有限公司 | 統一編號: 16979278 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: 天梭科技股份有限公司 | 全印標籤紙股份有限公司 | 統一編號: 16946480 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 全印標籤紙股份有限公司 | 統一編號: 16946480 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: 瑞朋碳帶股份有限公司 | 全印標籤紙股份有限公司 | 統一編號: 16946480 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 裕鑫機械有限公司 | 統一編號: 16947919 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 417600 | 所代表法人: | 齊碩科技股份有限公司 | 統一編號: 16950414 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 467200 | 所代表法人: | 齊碩科技股份有限公司 | 統一編號: 16950414 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 鴻鍏實業有限公司 | 統一編號: 16953926 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 良鈦有限公司 | 統一編號: 16960449 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 洪茂企業有限公司 | 統一編號: 16962869 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 富富投資控股股份有限公司 | 統一編號: 16967745 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25852000 | 所代表法人: 荷蘭商漢士門投資股份有限公司 | 台灣亨斯邁化學工業股份有限公司 | 統一編號: 16968271 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 兢乘實業股份有限公司 | 統一編號: 16969671 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9000000 | 所代表法人: | 和輝營造有限公司 | 統一編號: 16974513 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 泰盈交通股份有限公司 | 統一編號: 16976619 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 570000 | 所代表法人: | 首席印前科技股份有限公司 | 統一編號: 16979278 |
|