李東勳
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李東勳的職稱是董事長, 持有股份數是0, 公司名稱是禪才科技股份有限公司, 統一編號是28589326.
董監事資料集 資料集的 李東勳 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 李東勳 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 184300 | 所代表法人: | 禪才科技股份有限公司 | 統一編號: 28589326 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1501700 | 所代表法人: 韓商SUNJE HI-TEK CO., LTD | 禪才科技股份有限公司 | 統一編號: 28589326 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 184300 | 所代表法人: | 禪才科技股份有限公司 | 統一編號: 28589326 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1501700 | 所代表法人: 韓商SUNJE HI-TEK CO., LTD | 禪才科技股份有限公司 | 統一編號: 28589326 |
[ 搜尋所有相關: 李東勳 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 28589326 | 電話號碼: 03-5687891 | 新竹縣新豐鄉新豐村新和路102巷6號2樓 |
統一編號: 28589326 | 電話號碼: 03-5687891 | 新竹縣新豐鄉新豐村新和路102巷6號2樓 |
[ 搜尋所有相關: 李東勳 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 292其他專用機械設備、293通用機械設備、269其他電子零組件 | 統一編號: 28589326 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新竹縣新豐鄉新豐村新和路102巷6號2樓 |
主要產品: 292其他專用機械設備、293通用機械設備、269其他電子零組件 | 統一編號: 28589326 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新竹縣新豐鄉新豐村新和路102巷6號2樓 |
[ 搜尋所有相關: 李東勳 @ 登記工廠名錄 ]
無其他 禪才科技 資料。
[ 搜尋所有 禪才科技 ... ]
根據姓名 李東勳 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 李東勳 ...) | 開始時間: 2023-12-16T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2023-12-17T00:00:00+08:00 | 電話: 886-4-7532782 | 地點: 卦山村 | 地址: 500彰化縣彰化市卦山路8-1號 | 參與者: | 收費: | 描述: 大人跟著超嗨DJ秀搖擺、小孩樂翻耶誕魔術show最耶誕味的歡樂卦山村 即將登場這周末大手牽小手一同上山逛耶誕市集吧!有DJ秀、王特面、李東勳、魔蠍女孩-天文、宋德鶴樂團主唱阿允、耶誕歡樂魔術show... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| (中華民國) 琦.恩、不解釋集團、仁傑、小四、吳道恩、李東勳、米粒島、牧羊人...等街頭藝人及樂團 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國) 琦.恩、不解釋集團、仁傑、小四、吳道恩、李東勳、米粒島、牧羊人...等街頭藝人及樂團 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國) 琦.恩、不解釋集團、仁傑、小四、吳道恩、李東勳、米粒島、牧羊人...等街頭藝人及樂團 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 英峰營造有限公司 | 統一編號: 54937589 @ 董監事資料集 |
| 負責人: 李東勳 | 設立時間: 0890415 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
開始時間: 2023-12-16T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2023-12-17T00:00:00+08:00 | 電話: 886-4-7532782 | 地點: 卦山村 | 地址: 500彰化縣彰化市卦山路8-1號 | 參與者: | 收費: | 描述: 大人跟著超嗨DJ秀搖擺、小孩樂翻耶誕魔術show最耶誕味的歡樂卦山村 即將登場這周末大手牽小手一同上山逛耶誕市集吧!有DJ秀、王特面、李東勳、魔蠍女孩-天文、宋德鶴樂團主唱阿允、耶誕歡樂魔術show... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
(中華民國) 琦.恩、不解釋集團、仁傑、小四、吳道恩、李東勳、米粒島、牧羊人...等街頭藝人及樂團 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國) 琦.恩、不解釋集團、仁傑、小四、吳道恩、李東勳、米粒島、牧羊人...等街頭藝人及樂團 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國) 琦.恩、不解釋集團、仁傑、小四、吳道恩、李東勳、米粒島、牧羊人...等街頭藝人及樂團 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 英峰營造有限公司 | 統一編號: 54937589 @ 董監事資料集 |
負責人: 李東勳 | 設立時間: 0890415 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
[ 搜尋所有 李東勳 ... ]
禪才科技股份有限公司 | 地址: 新竹縣新豐鄉新和路102巷6號2樓之2 | 電話: 03-568-7891 |
名稱 禪才科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 禪才科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
禪才科技股份有限公司 新竹縣新豐鄉新豐村新和路102巷6號2樓 | 李東勳 | 28589326 | 核准設立 |
禪才科技股份有限公司 登記地址: 新竹縣新豐鄉新豐村新和路102巷6號2樓 | 負責人: 李東勳 | 統編: 28589326 | 核准設立 |
姓名 李東勳 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 李東勳)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
東源檳榔 桃園市桃園區西埔里永安路1252號1樓 | 李東勳 | 09615886 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1059010104) |
東準企業行 臺中市南區江川里建成路1775巷5號一樓 | 李東勳 | 17573179 | 核准設立 - 獨資 |
東益工程行 臺南市鹽水區福得里朝琴路34號 | 李東勳 | 78472624 | 核准停業 - 獨資 |
泰陽花男女生活館 南投縣草屯鎮御史里中正路1386號 | 李東勳 | 47521712 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090004233) |
泉順農產加工廠 苗栗縣通霄鎮五北里一鄰五北街三之二號 | 李東勳 | 49184223 | 核准設立 - 獨資 |
英峰營造有限公司 桃園市桃園區福林里介壽路523巷5弄2號(1樓) | 李東勳 | 54937589 | 核准設立 |
東源檳榔 登記地址: 桃園市桃園區西埔里永安路1252號1樓 | 負責人: 李東勳 | 統編: 09615886 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1059010104) |
東準企業行 登記地址: 臺中市南區江川里建成路1775巷5號一樓 | 負責人: 李東勳 | 統編: 17573179 | 核准設立 - 獨資 |
東益工程行 登記地址: 臺南市鹽水區福得里朝琴路34號 | 負責人: 李東勳 | 統編: 78472624 | 核准停業 - 獨資 |
泰陽花男女生活館 登記地址: 南投縣草屯鎮御史里中正路1386號 | 負責人: 李東勳 | 統編: 47521712 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090004233) |
泉順農產加工廠 登記地址: 苗栗縣通霄鎮五北里一鄰五北街三之二號 | 負責人: 李東勳 | 統編: 49184223 | 核准設立 - 獨資 |
英峰營造有限公司 登記地址: 桃園市桃園區福林里介壽路523巷5弄2號(1樓) | 負責人: 李東勳 | 統編: 54937589 | 核准設立 |
[ 查詢所有 李東勳 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 國泰製藥企業股份有限公司 | 統一編號: 00259627 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 啟隆煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00260671 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 捷豐企業有限公司 | 統一編號: 00260687 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金鴻輪船股份有限公司 | 統一編號: 00261377 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3400000 | 所代表法人: | 國隆輪胎實業有限公司 | 統一編號: 00261525 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 國泰合記報關股份有限公司 | 統一編號: 00261551 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 33 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 國泰製藥企業股份有限公司 | 統一編號: 00259627 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 啟隆煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00260671 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 捷豐企業有限公司 | 統一編號: 00260687 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金鴻輪船股份有限公司 | 統一編號: 00261377 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3400000 | 所代表法人: | 國隆輪胎實業有限公司 | 統一編號: 00261525 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 國泰合記報關股份有限公司 | 統一編號: 00261551 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 33 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
|