陳姵璇
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳姵璇的職稱是監察人, 持有股份數是184000, 公司名稱是勤茂精密工業股份有限公司, 統一編號是28633483.
| 產品中類: 25金屬製品製造業
29機械設備製造業
30汽車及其零件製造業
31其他運輸工具及其零件製造業 | 廠址: 新北市土城區中央路三段七六巷四九弄八號 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 252金屬結構及建築組件
259其他金屬製品
291金屬加工用機械設備
293通用機械設備
303汽車零件
312機車及其零件
313自行車及其零件 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
產品中類: 25金屬製品製造業
29機械設備製造業
30汽車及其零件製造業
31其他運輸工具及其零件製造業 | 廠址: 新北市土城區中央路三段七六巷四九弄八號 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 252金屬結構及建築組件
259其他金屬製品
291金屬加工用機械設備
293通用機械設備
303汽車零件
312機車及其零件
313自行車及其零件 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
[ 搜尋所有 勤茂精密工業 ... ]
根據姓名 陳姵璇 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳姵璇 ...) | 國立臺灣史前文化博物館|南科考古館 | 活動起始日期: 2024/03/28 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| 國立臺灣史前文化博物館|南科考古館 | 活動起始日期: 2024/03/28 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 國立臺灣史前文化博物館 南科考古館 | 活動起始日期: 2024/10/01 | 活動結束日期: 2025/03/02 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 國立臺灣史前文化博物館 南科考古館 | 活動起始日期: 2024/10/01 | 活動結束日期: 2025/03/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 電話: 052843745 | 驗證狀態: 通過 | 產品品項: 小漿果、瓜果 | 證書效期: 2027/12/20 | 嘉義縣太保市麻寮里2鄰合德新村40巷13號 @ 臺灣有機農業資訊 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 210 | 所代表法人: | 陳楨企業股份有限公司 | 統一編號: 22942167 @ 董監事資料集 |
| 團體會址: 桃園市中壢區中龍街16號 | 成立日期: 1111210 | 理事長: 陳姵璇 @ 全國性人民團體名冊 |
| 主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 83230719 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣和美鎮嘉犁里彰和路二段600號 @ 登記工廠名錄 |
國立臺灣史前文化博物館|南科考古館 | 活動起始日期: 2024/03/28 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
國立臺灣史前文化博物館|南科考古館 | 活動起始日期: 2024/03/28 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國立臺灣史前文化博物館 南科考古館 | 活動起始日期: 2024/10/01 | 活動結束日期: 2025/03/02 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
國立臺灣史前文化博物館 南科考古館 | 活動起始日期: 2024/10/01 | 活動結束日期: 2025/03/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
電話: 052843745 | 驗證狀態: 通過 | 產品品項: 小漿果、瓜果 | 證書效期: 2027/12/20 | 嘉義縣太保市麻寮里2鄰合德新村40巷13號 @ 臺灣有機農業資訊 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 210 | 所代表法人: | 陳楨企業股份有限公司 | 統一編號: 22942167 @ 董監事資料集 |
團體會址: 桃園市中壢區中龍街16號 | 成立日期: 1111210 | 理事長: 陳姵璇 @ 全國性人民團體名冊 |
主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 83230719 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣和美鎮嘉犁里彰和路二段600號 @ 登記工廠名錄 |
[ 搜尋所有 陳姵璇 ... ]
名稱 勤茂精密工業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 勤茂精密工業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
勤茂精密工業股份有限公司 新北市土城區中央路三段76巷49弄8號 | | 28633483 | 解散 (文號: 2009-10-22 經授中字 第0983330106號) |
勤茂精密工業股份有限公司 登記地址: 新北市土城區中央路三段76巷49弄8號 | 統編: 28633483 | 解散 (文號: 2009-10-22 經授中字 第0983330106號) |
姓名 陳姵璇 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳姵璇)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
姵璇玉石藝術精品店 新北市板橋區中正路320號 | 陳姵璇 | 20281350 | 核准設立 - 獨資 |
楊陳林商號 新竹市東區東園里鐵道路一段58號一樓 | 陳姵璇 | 50700859 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070001915) |
韋泰行 臺北市士林區華齡街2巷9號1樓 | 陳姵璇 | 01847384 | 撤銷 - 獨資 |
禾適居室內裝修設計有限公司 桃園市八德區義勇街150之1號6樓 | 陳姵璇 | 24874947 | 解散 (核准解散日期: 2021-07-08) |
詮程商行 彰化縣花壇鄉花壇村中山路1段443號 | 陳姵璇 | 25361584 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050815912) |
得億室內裝修股份有限公司 臺中市龍井區竹坑里茄投路一段1巷1號1樓 | 陳姵璇 | 28875812 | 解散 (核准解散日期: 2023-05-25) |
媽思商行 金門縣金沙鎮大洋里東溪1之1號 | 陳姵璇 | 41149272 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080025577) |
篁澤國際企業社 新北市泰山區明志路2段64號(1樓) | 陳姵璇 | 41385943 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1068112567) |
姵璇玉石藝術精品店 登記地址: 新北市板橋區中正路320號 | 負責人: 陳姵璇 | 統編: 20281350 | 核准設立 - 獨資 |
楊陳林商號 登記地址: 新竹市東區東園里鐵道路一段58號一樓 | 負責人: 陳姵璇 | 統編: 50700859 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070001915) |
韋泰行 登記地址: 臺北市士林區華齡街2巷9號1樓 | 負責人: 陳姵璇 | 統編: 01847384 | 撤銷 - 獨資 |
禾適居室內裝修設計有限公司 登記地址: 桃園市八德區義勇街150之1號6樓 | 負責人: 陳姵璇 | 統編: 24874947 | 解散 (核准解散日期: 2021-07-08) |
詮程商行 登記地址: 彰化縣花壇鄉花壇村中山路1段443號 | 負責人: 陳姵璇 | 統編: 25361584 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050815912) |
得億室內裝修股份有限公司 登記地址: 臺中市龍井區竹坑里茄投路一段1巷1號1樓 | 負責人: 陳姵璇 | 統編: 28875812 | 解散 (核准解散日期: 2023-05-25) |
媽思商行 登記地址: 金門縣金沙鎮大洋里東溪1之1號 | 負責人: 陳姵璇 | 統編: 41149272 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080025577) |
篁澤國際企業社 登記地址: 新北市泰山區明志路2段64號(1樓) | 負責人: 陳姵璇 | 統編: 41385943 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1068112567) |
[ 查詢所有 陳姵璇 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2250000 | 所代表法人: | 聯成燊記船務代理有限公司 | 統一編號: 00460334 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5300 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10500 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 31300 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11700 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 顏氏有限公司 | 統一編號: 00468357 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1525 | 所代表法人: | 豐裕貿易股份有限公司 | 統一編號: 00472401 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2250000 | 所代表法人: | 聯成燊記船務代理有限公司 | 統一編號: 00460334 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5300 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10500 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 31300 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11700 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 顏氏有限公司 | 統一編號: 00468357 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1525 | 所代表法人: | 豐裕貿易股份有限公司 | 統一編號: 00472401 |
|