顏麗雪
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名顏麗雪的職稱是監察人, 持有股份數是210000, 所代表法人是京傳企業股份有限公司, 公司名稱是致祺股份有限公司, 統一編號是28666131.
根據名稱 致祺 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 致祺 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 阿祺師食品股份有限公司 | 統一編號: 66416752 @ 董監事資料集 |
| 產品中類: | 廠址: 新北市土城區中央路三段一二六巷二三號三樓 | 工廠現況: 歇業-遷廠 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 產品中類: 27電腦、電子產品及光學製品製造業
26電子零組件製造業 | 廠址: 新北市土城區大安里中央路三段一二六巷二一號四樓 | 工廠現況: 歇業-關廠 | 主要產品: 271電腦及其週邊設備
272通訊傳播設備
269其他電子零組件 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 阿祺師食品股份有限公司 | 統一編號: 66416752 @ 董監事資料集 |
產品中類: | 廠址: 新北市土城區中央路三段一二六巷二三號三樓 | 工廠現況: 歇業-遷廠 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
產品中類: 27電腦、電子產品及光學製品製造業
26電子零組件製造業 | 廠址: 新北市土城區大安里中央路三段一二六巷二一號四樓 | 工廠現況: 歇業-關廠 | 主要產品: 271電腦及其週邊設備
272通訊傳播設備
269其他電子零組件 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
[ 搜尋所有 致祺 ... ]
根據姓名 顏麗雪 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 顏麗雪 ...) | 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/06/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2324124 | 機構負責人姓名: 顏麗雪 | 機構代碼: 1V1400021 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區網寮里22鄰文化路206號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/07/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2324124 | 機構負責人姓名: 顏麗雪 | 機構代碼: 1V1400021 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區網寮里22鄰文化路206號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/06/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2324124 | 機構負責人姓名: 顏麗雪 | 機構代碼: 1V1400021 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區網寮里22鄰文化路206號1樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/07/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2324124 | 機構負責人姓名: 顏麗雪 | 機構代碼: 1V1400021 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區網寮里22鄰文化路206號1樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/06/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2324124 | 機構負責人姓名: 顏麗雪 | 機構代碼: 1V1400021 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區網寮里22鄰文化路206號1樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/07/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2324124 | 機構負責人姓名: 顏麗雪 | 機構代碼: 1V1400021 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區網寮里22鄰文化路206號1樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/06/15 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 06-2324124 | 機構負責人姓名: 顏麗雪 | 機構代碼: 1V1400021 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區網寮里22鄰文化路206號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/07/01 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 06-2324124 | 機構負責人姓名: 顏麗雪 | 機構代碼: 1V1400021 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區網寮里22鄰文化路206號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/06/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2324124 | 機構負責人姓名: 顏麗雪 | 機構代碼: 1V1400021 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區網寮里22鄰文化路206號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/07/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2324124 | 機構負責人姓名: 顏麗雪 | 機構代碼: 1V1400021 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區網寮里22鄰文化路206號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/06/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2324124 | 機構負責人姓名: 顏麗雪 | 機構代碼: 1V1400021 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區網寮里22鄰文化路206號1樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/07/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2324124 | 機構負責人姓名: 顏麗雪 | 機構代碼: 1V1400021 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區網寮里22鄰文化路206號1樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/06/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2324124 | 機構負責人姓名: 顏麗雪 | 機構代碼: 1V1400021 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區網寮里22鄰文化路206號1樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/07/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2324124 | 機構負責人姓名: 顏麗雪 | 機構代碼: 1V1400021 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區網寮里22鄰文化路206號1樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/06/15 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 06-2324124 | 機構負責人姓名: 顏麗雪 | 機構代碼: 1V1400021 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區網寮里22鄰文化路206號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/07/01 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 06-2324124 | 機構負責人姓名: 顏麗雪 | 機構代碼: 1V1400021 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區網寮里22鄰文化路206號1樓 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 顏麗雪 ... ]
簡致祺 | 地址: 基隆市七堵區百五街28號 | 電話: 02-2451-3102 |
名稱 致祺 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 致祺)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
致祺股份有限公司 臺中市豐原區豐原大道7段21號2樓 | | 28666131 | 解散 (文號: 2013-1-9 經授中字 第1023304313號) |
致祺股份有限公司 登記地址: 臺中市豐原區豐原大道7段21號2樓 | 統編: 28666131 | 解散 (文號: 2013-1-9 經授中字 第1023304313號) |
姓名 顏麗雪 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 顏麗雪)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
昇訪實業有限公司 新北市樹林區中山路二段185之1號8樓之1 | 顏麗雪 | 28531303 | 解散 (核准解散日期: 2020-12-04) |
麗嫻健康國際有限公司 臺南市永康區網寮里文化路206號1樓 | 顏麗雪 | 83733212 | 核准設立 |
永麗美容名店 新北市中和區和平路2巷?0號?0樓 | 顏麗雪 | 66924665 | 歇業 - 獨資 |
立欣企業行 臺南市安平區平通里慶平路765號1樓 | 顏麗雪 | 13581986 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030263877) |
企鵝村企業社 臺北市文山區景興路229號1樓 | 顏麗雪 | 17769119 | 歇業 - 獨資 |
宇軒光電科技行 基隆市仁愛區博愛里仁四路一九巷三三之三號四樓(限作辦公室使用) | 顏麗雪 | 18307690 | 歇業 - 獨資 |
家利香舖行 新北市三重區富華街59號 | 顏麗雪 | 19875306 | 核准設立 - 獨資 |
正順電腦企業社 高雄市茄萣區崎漏路88號1樓 | 顏麗雪 | 38698800 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10460401200) |
昇訪實業有限公司 登記地址: 新北市樹林區中山路二段185之1號8樓之1 | 負責人: 顏麗雪 | 統編: 28531303 | 解散 (核准解散日期: 2020-12-04) |
麗嫻健康國際有限公司 登記地址: 臺南市永康區網寮里文化路206號1樓 | 負責人: 顏麗雪 | 統編: 83733212 | 核准設立 |
永麗美容名店 登記地址: 新北市中和區和平路2巷?0號?0樓 | 負責人: 顏麗雪 | 統編: 66924665 | 歇業 - 獨資 |
立欣企業行 登記地址: 臺南市安平區平通里慶平路765號1樓 | 負責人: 顏麗雪 | 統編: 13581986 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030263877) |
企鵝村企業社 登記地址: 臺北市文山區景興路229號1樓 | 負責人: 顏麗雪 | 統編: 17769119 | 歇業 - 獨資 |
宇軒光電科技行 登記地址: 基隆市仁愛區博愛里仁四路一九巷三三之三號四樓(限作辦公室使用) | 負責人: 顏麗雪 | 統編: 18307690 | 歇業 - 獨資 |
家利香舖行 登記地址: 新北市三重區富華街59號 | 負責人: 顏麗雪 | 統編: 19875306 | 核准設立 - 獨資 |
正順電腦企業社 登記地址: 高雄市茄萣區崎漏路88號1樓 | 負責人: 顏麗雪 | 統編: 38698800 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10460401200) |
[ 查詢所有 顏麗雪 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 223 | 所代表法人: | 隆豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00656800 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 盛利漁業股份有限公司 | 統一編號: 00656870 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新源煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00657337 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 裕華蔴袋澱粉有限公司 | 統一編號: 00657391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣凡而有限公司 | 統一編號: 00657603 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 223 | 所代表法人: | 隆豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00656800 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 盛利漁業股份有限公司 | 統一編號: 00656870 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新源煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00657337 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 裕華蔴袋澱粉有限公司 | 統一編號: 00657391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣凡而有限公司 | 統一編號: 00657603 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
|