吳美儀
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳美儀的職稱是董事長, 持有股份數是500000, 公司名稱是天助興業股份有限公司, 統一編號是28677741.
董監事資料集 資料集的 吳美儀 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 吳美儀 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 天助興業股份有限公司 | 統一編號: 28677741 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 天助興業股份有限公司 | 統一編號: 28677741 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天助興業股份有限公司 | 統一編號: 28677741 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 天助興業股份有限公司 | 統一編號: 28677741 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 天助興業股份有限公司 | 統一編號: 28677741 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天助興業股份有限公司 | 統一編號: 28677741 |
[ 搜尋所有相關: 吳美儀 @ 董監事資料集 ]
無其他 天助興業 資料。
[ 搜尋所有 天助興業 ... ]
根據姓名 吳美儀 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳美儀 ...) | 核准國家: 中華民國 | 執行單位: 船舶中心 | 產出年度: 101 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 綠能船艇技術發展計畫 | 專利發明人: 吳維倫,黃俊傑,吳婉宜 | 證書號碼: I375756 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
| 核准國家: 美國 | 執行單位: 船舶中心 | 產出年度: 101 | 專利性質: 新式樣 | 計畫名稱: 綠能船艇技術發展計畫 | 專利發明人: 黃正利,辛敬業,金尚聖 | 證書號碼: D658563 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/03/02 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (07)681-7720 | 機構負責人姓名: 吳美儀 | 機構代碼: B11500098 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市美濃區忠孝路二段97巷23號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/03/02 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (07)681-7720 | 機構負責人姓名: 吳美儀 | 機構代碼: B11500098 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市美濃區忠孝路二段97巷23號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/03/02 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (07)681-7720 | 機構負責人姓名: 吳美儀 | 機構代碼: B11500098 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市美濃區忠孝路二段97巷23號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20200302 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: (07)681-7720 | 機構負責人姓名: 吳美儀 | 機構代碼: B11500098 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市美濃區忠孝路二段97巷23號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20200101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: (07)681-7720 | 機構負責人姓名: 吳美儀 | 機構代碼: B11500098 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市美濃區忠孝路二段97巷23號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-6817720 | 機構負責人姓名: 吳美儀 | 機構代碼: B11500035 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市美濃區瀰濃里自強街一段102號 @ 長照ABC據點 |
核准國家: 中華民國 | 執行單位: 船舶中心 | 產出年度: 101 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 綠能船艇技術發展計畫 | 專利發明人: 吳維倫,黃俊傑,吳婉宜 | 證書號碼: I375756 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
核准國家: 美國 | 執行單位: 船舶中心 | 產出年度: 101 | 專利性質: 新式樣 | 計畫名稱: 綠能船艇技術發展計畫 | 專利發明人: 黃正利,辛敬業,金尚聖 | 證書號碼: D658563 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/03/02 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (07)681-7720 | 機構負責人姓名: 吳美儀 | 機構代碼: B11500098 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市美濃區忠孝路二段97巷23號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/03/02 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (07)681-7720 | 機構負責人姓名: 吳美儀 | 機構代碼: B11500098 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市美濃區忠孝路二段97巷23號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/03/02 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (07)681-7720 | 機構負責人姓名: 吳美儀 | 機構代碼: B11500098 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市美濃區忠孝路二段97巷23號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20200302 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: (07)681-7720 | 機構負責人姓名: 吳美儀 | 機構代碼: B11500098 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市美濃區忠孝路二段97巷23號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20200101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: (07)681-7720 | 機構負責人姓名: 吳美儀 | 機構代碼: B11500098 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市美濃區忠孝路二段97巷23號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-6817720 | 機構負責人姓名: 吳美儀 | 機構代碼: B11500035 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市美濃區瀰濃里自強街一段102號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 吳美儀 ... ]
名稱 天助興業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 天助興業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
天助興業股份有限公司 臺北市大安區和平東路1段16號9樓 | 吳美儀 | 28677741 | 核准設立 |
天助興業股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區和平東路1段16號9樓 | 負責人: 吳美儀 | 統編: 28677741 | 核准設立 |
姓名 吳美儀 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 吳美儀)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
幸福全人有限公司 高雄市美濃區自強街2段130號1樓 | 吳美儀 | 93483500 | 核准設立 |
幸福長照有限公司 高雄市美濃區自強街二段132號1樓 | 吳美儀 | 83364218 | 核准設立 |
儀麗世界 臺南市中西區民族路三段166號1樓 | 吳美儀 | 69908035 | 撤銷 - 獨資 |
天豪機車行 臺北市士林區文林路744號1樓 | 吳美儀 | 01810632 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1094106577) |
衣之祥時裝店 臺北市中正區南昌路1段125巷8號1樓 | 吳美儀 | 05161813 | 撤銷 - 獨資 |
新誠功煤氣行 臺中市和平區博愛里東關路一段325號壹樓 | 吳美儀 | 05902696 | 核准停業 - 獨資 |
易承商行 屏東縣屏東市中正里莊敬街二段二三巷二一號 | 吳美儀 | 15691559 | 歇業 - 合夥 |
幸福全人有限公司 登記地址: 高雄市美濃區自強街2段130號1樓 | 負責人: 吳美儀 | 統編: 93483500 | 核准設立 |
幸福長照有限公司 登記地址: 高雄市美濃區自強街二段132號1樓 | 負責人: 吳美儀 | 統編: 83364218 | 核准設立 |
儀麗世界 登記地址: 臺南市中西區民族路三段166號1樓 | 負責人: 吳美儀 | 統編: 69908035 | 撤銷 - 獨資 |
天豪機車行 登記地址: 臺北市士林區文林路744號1樓 | 負責人: 吳美儀 | 統編: 01810632 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1094106577) |
衣之祥時裝店 登記地址: 臺北市中正區南昌路1段125巷8號1樓 | 負責人: 吳美儀 | 統編: 05161813 | 撤銷 - 獨資 |
新誠功煤氣行 登記地址: 臺中市和平區博愛里東關路一段325號壹樓 | 負責人: 吳美儀 | 統編: 05902696 | 核准停業 - 獨資 |
易承商行 登記地址: 屏東縣屏東市中正里莊敬街二段二三巷二一號 | 負責人: 吳美儀 | 統編: 15691559 | 歇業 - 合夥 |
[ 查詢所有 吳美儀 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 750 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 隆得貿易股份有限公司 | 統一編號: 00295898 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 普安貿易有限公司 | 統一編號: 00297208 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2550 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 勝和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305208 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 85 | 所代表法人: | 順和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305306 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 155 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 750 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 隆得貿易股份有限公司 | 統一編號: 00295898 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 普安貿易有限公司 | 統一編號: 00297208 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2550 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 勝和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305208 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 85 | 所代表法人: | 順和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305306 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 155 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
|