史霞
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名史霞的職稱是董事, 持有股份數是1, 公司名稱是中華文化股份有限公司, 統一編號是28680339.
董監事資料集 資料集的 史霞 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 史霞 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 49999 | 所代表法人: | 中華文化股份有限公司 | 統一編號: 28680339 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 49999 | 所代表法人: | 中華文化股份有限公司 | 統一編號: 28680339 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1 | 所代表法人: | 中華文化股份有限公司 | 統一編號: 28680339 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 49999 | 所代表法人: | 中華文化股份有限公司 | 統一編號: 28680339 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 49999 | 所代表法人: | 中華文化股份有限公司 | 統一編號: 28680339 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1 | 所代表法人: | 中華文化股份有限公司 | 統一編號: 28680339 |
[ 搜尋所有相關: 史霞 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 28680339 | 電話號碼: 02-25414484 | 臺北市中正區館前路6號6樓之3 |
統一編號: 28680339 | 電話號碼: 02-25414484 | 臺北市中正區館前路6號6樓之3 |
[ 搜尋所有相關: 史霞 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 中華文化 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 中華文化 ...) | (中華民國)陳銘鏡、林銀英、丁志元;(中華民國)江士良、陳素專、黃茂興;(中華民國)劉婉儀、杜添枝、劉月眉;(中華民國)楊淑卿、吳秀珠、張彩鳳;(中華民國)曹戊昌、張雅玲、劉美德;(中華民國)金同華、... | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳銘鏡、林銀英、丁志元;(中華民國)江士良、陳素專、黃茂興;(中華民國)劉婉儀、杜添枝、劉月眉;(中華民國)楊淑卿、吳秀珠、張彩鳳;(中華民國)曹戊昌、張雅玲、劉美德;(中華民國)金同華、... | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 級別名稱: 文化景觀 | 所屬主管機關: 臺北市政府 @ 文資局文化景觀 |
| (中華民國)許文融、徐華嬬、許崴滋 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)許文融、徐華嬬、許崴滋 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/09/27 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/09/27 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 主要專長: 新事業規劃, 品牌行銷策略, 商業模式, 商業合作 | 所在地: 新北市 | 現職: 梅迪奇資產管理股份有限公司/負責人 | 主要經歷: 台灣發行量最大周刊,商業周刊數據商業中心/經理台灣最大計程車隊,台灣大車隊(股)新商模部/資深經理台灣最大汽車芳香劑代工廠,睿澤企業(股)/行銷暨總經理特助台灣3C通路龍頭,燦坤實業(股)/網銷暨行銷... @ 創業顧問名單 |
(中華民國)陳銘鏡、林銀英、丁志元;(中華民國)江士良、陳素專、黃茂興;(中華民國)劉婉儀、杜添枝、劉月眉;(中華民國)楊淑卿、吳秀珠、張彩鳳;(中華民國)曹戊昌、張雅玲、劉美德;(中華民國)金同華、... | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳銘鏡、林銀英、丁志元;(中華民國)江士良、陳素專、黃茂興;(中華民國)劉婉儀、杜添枝、劉月眉;(中華民國)楊淑卿、吳秀珠、張彩鳳;(中華民國)曹戊昌、張雅玲、劉美德;(中華民國)金同華、... | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
級別名稱: 文化景觀 | 所屬主管機關: 臺北市政府 @ 文資局文化景觀 |
(中華民國)許文融、徐華嬬、許崴滋 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)許文融、徐華嬬、許崴滋 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/09/27 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/09/27 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
主要專長: 新事業規劃, 品牌行銷策略, 商業模式, 商業合作 | 所在地: 新北市 | 現職: 梅迪奇資產管理股份有限公司/負責人 | 主要經歷: 台灣發行量最大周刊,商業周刊數據商業中心/經理台灣最大計程車隊,台灣大車隊(股)新商模部/資深經理台灣最大汽車芳香劑代工廠,睿澤企業(股)/行銷暨總經理特助台灣3C通路龍頭,燦坤實業(股)/網銷暨行銷... @ 創業顧問名單 |
[ 搜尋所有 中華文化 ... ]
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 錢通股份有限公司 | 統一編號: 80164335 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 錢通股份有限公司 | 統一編號: 80164335 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 史霞 ... ]
名稱 中華文化 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 中華文化)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
中華文化股份有限公司 臺北市中正區館前路6號6樓之3 | 顏秀慈 | 28680339 | 核准設立 |
中華文化報社 新北市林口區仁愛路1段663號(1樓) | 許樹祥 | 02341840 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128173331) |
復興中華文化出版社 新北市板橋區文化路1段157號2樓 | 陳肇錡 | 33286075 | 核准設立 - 獨資 |
盛世中華文化創意有限公司 臺北市中山區建國北路3段79號7樓 | 徐曉夫 | 54183033 | 解散 (核准解散日期: 2013-05-24) |
中華文化雜誌有限公司 臺北市中正區南昌路2段198號1樓 | | 28454827 | 解散 (文號: 2007-3-9 府建商字 第09682147800號) |
社團法人中華文化教育暨體育交流促進會 臺北市大安區建安里敦化南路1段205號14樓之3 | | 38521825 | |
台北中華文化傳播有限公司 基隆市信義區教忠街119巷43號 | 江旻燁 | 24639893 | 解散 (核准解散日期: 2015-04-27) |
恩霖中華文化事業有限公司 嘉義縣朴子市大鄉里大槺榔1036巷6弄18號1樓 | 林麗美 | 53305403 | 核准設立 |
中華文化股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區館前路6號6樓之3 | 負責人: 顏秀慈 | 統編: 28680339 | 核准設立 |
中華文化報社 登記地址: 新北市林口區仁愛路1段663號(1樓) | 負責人: 許樹祥 | 統編: 02341840 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128173331) |
復興中華文化出版社 登記地址: 新北市板橋區文化路1段157號2樓 | 負責人: 陳肇錡 | 統編: 33286075 | 核准設立 - 獨資 |
盛世中華文化創意有限公司 登記地址: 臺北市中山區建國北路3段79號7樓 | 負責人: 徐曉夫 | 統編: 54183033 | 解散 (核准解散日期: 2013-05-24) |
中華文化雜誌有限公司 登記地址: 臺北市中正區南昌路2段198號1樓 | 統編: 28454827 | 解散 (文號: 2007-3-9 府建商字 第09682147800號) |
社團法人中華文化教育暨體育交流促進會 登記地址: 臺北市大安區建安里敦化南路1段205號14樓之3 | 統編: 38521825 |
台北中華文化傳播有限公司 登記地址: 基隆市信義區教忠街119巷43號 | 負責人: 江旻燁 | 統編: 24639893 | 解散 (核准解散日期: 2015-04-27) |
恩霖中華文化事業有限公司 登記地址: 嘉義縣朴子市大鄉里大槺榔1036巷6弄18號1樓 | 負責人: 林麗美 | 統編: 53305403 | 核准設立 |
[ 查詢所有 中華文化 ... ]
姓名 史霞 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 史霞)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
錢通股份有限公司 臺北市中山區林森北路111號4樓 | 史霞 | 80164335 | 核准設立 |
錢通股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區林森北路111號4樓 | 負責人: 史霞 | 統編: 80164335 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明泰漁業股份有限公司 | 統一編號: 00146069 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 青山有限公司 | 統一編號: 00146074 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1166666 | 所代表法人: | 明泰報關有限公司 | 統一編號: 00146743 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 雨港報關有限公司 | 統一編號: 00146779 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 明東電業工程有限公司 | 統一編號: 00146791 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明泰漁業股份有限公司 | 統一編號: 00146069 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 青山有限公司 | 統一編號: 00146074 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1166666 | 所代表法人: | 明泰報關有限公司 | 統一編號: 00146743 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 雨港報關有限公司 | 統一編號: 00146779 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 明東電業工程有限公司 | 統一編號: 00146791 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
|