林彥廷
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林彥廷的職稱是監察人, 持有股份數是100000, 公司名稱是昌達國際開發股份有限公司, 統一編號是28686988.
無其他 昌達國際開發 資料。
[ 搜尋所有 昌達國際開發 ... ]
根據姓名 林彥廷 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林彥廷 ...) | 連絡電話: 0931898307 | 崇德一街18號6樓 | 廠商序號: C20240611004 @ 寵物食品業者資料 |
| 新聞發布單位: 行政院環境保護署空保處 | 新聞發布日期: 2021-12-07 11:37:00 | 新聞編號: 20211207114009 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
| 作者: Victor Marie Hugo原著; 林彥廷等譯 | 出版機構: 林彥廷 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 108/12 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 224 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-43-7208-9 (平裝, NT$250, 224面, 23公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| OID: 2.16.886.110.90003.105263 | 電話: 0913-211007 | 地址: 臺北市大安區復興南路一段342號12樓之5 | DN: o=林彥廷建築師事務所,l=臺北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 所在工業區名稱: | (實際廠場)地址: 嘉義縣溪口鄉本廳段本廳小段五八五地號 | 營利事業統一編號: 00000000 | 管制編號: Q7004382 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
| (中華民國)林彥廷;(中華民國)吳詩怡;(中華民國)玩印工作室 | 活動起始日期: 2024/07/16 | 活動結束日期: 2024/08/22 | 折扣資訊: 夏日印花T-感光製版絹印,親子組600元/2人。 @ 講座資訊 |
| (中華民國)林彥廷;(中華民國)吳詩怡;(中華民國)玩印工作室 | 活動起始日期: 2024/07/16 | 活動結束日期: 2024/08/22 | 折扣資訊: 夏日印花T-感光製版絹印,親子組600元/2人。 @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 采廷整合行銷有限公司 | 統一編號: 90583688 @ 董監事資料集 |
連絡電話: 0931898307 | 崇德一街18號6樓 | 廠商序號: C20240611004 @ 寵物食品業者資料 |
新聞發布單位: 行政院環境保護署空保處 | 新聞發布日期: 2021-12-07 11:37:00 | 新聞編號: 20211207114009 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
作者: Victor Marie Hugo原著; 林彥廷等譯 | 出版機構: 林彥廷 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 108/12 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 224 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-43-7208-9 (平裝, NT$250, 224面, 23公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
OID: 2.16.886.110.90003.105263 | 電話: 0913-211007 | 地址: 臺北市大安區復興南路一段342號12樓之5 | DN: o=林彥廷建築師事務所,l=臺北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
所在工業區名稱: | (實際廠場)地址: 嘉義縣溪口鄉本廳段本廳小段五八五地號 | 營利事業統一編號: 00000000 | 管制編號: Q7004382 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
(中華民國)林彥廷;(中華民國)吳詩怡;(中華民國)玩印工作室 | 活動起始日期: 2024/07/16 | 活動結束日期: 2024/08/22 | 折扣資訊: 夏日印花T-感光製版絹印,親子組600元/2人。 @ 講座資訊 |
(中華民國)林彥廷;(中華民國)吳詩怡;(中華民國)玩印工作室 | 活動起始日期: 2024/07/16 | 活動結束日期: 2024/08/22 | 折扣資訊: 夏日印花T-感光製版絹印,親子組600元/2人。 @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 采廷整合行銷有限公司 | 統一編號: 90583688 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 林彥廷 ... ]
名稱 昌達國際開發 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 昌達國際開發)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
昌達國際開發股份有限公司 臺北市松山區塔悠路333號 | | 28686988 | 解散 (文號: 2012-6-5 府產業商字 第10184455200號) |
昌達國際開發股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區塔悠路333號 | 統編: 28686988 | 解散 (文號: 2012-6-5 府產業商字 第10184455200號) |
姓名 林彥廷 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林彥廷)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
彥廷眼鏡行 臺中市西屯區何德里甘肅路一段1號一樓 | 林彥廷 | 14598057 | 歇業 - 獨資 |
冠廷舞台企業社 臺中市東區十甲里十甲北街61號1樓 | 林彥廷 | 38860818 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030717245) |
廷珮商行 桃園市中壢區永福里西園路114巷31之5號 | 林彥廷 | 82050148 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1129013627) |
廷惠商行 嘉義縣民雄鄉寮頂村12鄰民權路2-10號 | 林彥廷 | 85789176 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1109301805) |
采廷整合行銷有限公司 新北市新店區永業路81巷42號2樓 | 林彥廷 | 90583688 | 核准設立 |
凱廷企業社 新北市鶯歌區建國路136號2樓 | 林彥廷 | 91684214 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
阿廷小吃店 臺南市新營區太北里太子宮68號1樓 | 林彥廷 | 92481315 | 核准設立 - 獨資 |
宸廷工程有限公司 高雄市美濃區忠孝路二段42號 | 林彥廷 | 93374432 | 核准設立 |
彥廷眼鏡行 登記地址: 臺中市西屯區何德里甘肅路一段1號一樓 | 負責人: 林彥廷 | 統編: 14598057 | 歇業 - 獨資 |
冠廷舞台企業社 登記地址: 臺中市東區十甲里十甲北街61號1樓 | 負責人: 林彥廷 | 統編: 38860818 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030717245) |
廷珮商行 登記地址: 桃園市中壢區永福里西園路114巷31之5號 | 負責人: 林彥廷 | 統編: 82050148 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1129013627) |
廷惠商行 登記地址: 嘉義縣民雄鄉寮頂村12鄰民權路2-10號 | 負責人: 林彥廷 | 統編: 85789176 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1109301805) |
采廷整合行銷有限公司 登記地址: 新北市新店區永業路81巷42號2樓 | 負責人: 林彥廷 | 統編: 90583688 | 核准設立 |
凱廷企業社 登記地址: 新北市鶯歌區建國路136號2樓 | 負責人: 林彥廷 | 統編: 91684214 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
阿廷小吃店 登記地址: 臺南市新營區太北里太子宮68號1樓 | 負責人: 林彥廷 | 統編: 92481315 | 核准設立 - 獨資 |
宸廷工程有限公司 登記地址: 高雄市美濃區忠孝路二段42號 | 負責人: 林彥廷 | 統編: 93374432 | 核准設立 |
[ 查詢所有 林彥廷 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 邦興煤氣有限公司 | 統一編號: 00128196 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利記化學股份有限公司 | 統一編號: 00135801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1150 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 忠信鋁專業有限公司 | 統一編號: 00143751 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金馬航業股份有限公司 | 統一編號: 00144338 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 協生貿易股份有限公司 | 統一編號: 00145060 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 昌毅船舶機械股份有限公司 | 統一編號: 00145173 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 奇珍銀樓鐘錶有限公司 | 統一編號: 00145477 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 東興大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00145548 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2240 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明泰漁業股份有限公司 | 統一編號: 00146069 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 邦興煤氣有限公司 | 統一編號: 00128196 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利記化學股份有限公司 | 統一編號: 00135801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1150 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 忠信鋁專業有限公司 | 統一編號: 00143751 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金馬航業股份有限公司 | 統一編號: 00144338 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 協生貿易股份有限公司 | 統一編號: 00145060 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 昌毅船舶機械股份有限公司 | 統一編號: 00145173 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 奇珍銀樓鐘錶有限公司 | 統一編號: 00145477 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 東興大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00145548 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2240 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明泰漁業股份有限公司 | 統一編號: 00146069 |
|