李佩璇
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李佩璇的職稱是董事, 持有股份數是100000, 公司名稱是奧雅國際顧問股份有限公司, 統一編號是28692237.
董監事資料集 資料集的 李佩璇 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 李佩璇 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 奧雅國際顧問股份有限公司 | 統一編號: 28692237 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 奧雅國際顧問股份有限公司 | 統一編號: 28692237 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 奧雅國際顧問股份有限公司 | 統一編號: 28692237 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 奧雅國際顧問股份有限公司 | 統一編號: 28692237 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 奧雅國際顧問股份有限公司 | 統一編號: 28692237 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 奧雅國際顧問股份有限公司 | 統一編號: 28692237 |
[ 搜尋所有相關: 李佩璇 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 28692237 | 電話號碼: 02-87734610 | 臺北市大安區忠孝東路4段166號10樓 |
統一編號: 28692237 | 電話號碼: 02-87734610 | 臺北市大安區忠孝東路4段166號10樓 |
[ 搜尋所有相關: 李佩璇 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 機構電話: 02-8773-1610 | 機構地址: 10688臺北市大安區忠孝東路4段166號10樓 | 機構性質: 營利 | 經營業務項目: 國內就業服務業務 | 許可證有效期限: 114年6月22日 | 許可證字號: 北市就服字第0292號 @ 仲介本國人在國內工作之私立就業服務機構資料 |
機構電話: 02-8773-1610 | 機構地址: 10688臺北市大安區忠孝東路4段166號10樓 | 機構性質: 營利 | 經營業務項目: 國內就業服務業務 | 許可證有效期限: 114年6月22日 | 許可證字號: 北市就服字第0292號 @ 仲介本國人在國內工作之私立就業服務機構資料 |
[ 搜尋所有 奧雅國際顧問 ... ]
根據姓名 李佩璇 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李佩璇 ...) | 公司統編: 54314231 | 新北市汐止區勤進路110號 | 設立核准日期: 20131204 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
| 查處情形: 輔導結案 | 處分日期: 05 11 2018 12:00AM | 違規廠商名稱或負責人: 非廠商/李佩璇 | 處分機關: | 違規情節: 廣告內容誇大不實 | 刊播日期: 04 9 2018 12:00AM | 刊播媒體: 雅虎拍賣 @ 違規化粧品廣告資料集 |
| 團體會址: 臺北市大同區民生西路393號2樓 | 成立日期: 1091215 | 理事長: 李佩璇 @ 全國性人民團體名冊 |
| 團體會址: 臺北市大安區基隆路二段164號14樓 | 成立日期: 0980301 | 理事長: 李佩璇 @ 全國性人民團體名冊 |
| 作者: 廖美莉, 陳盈汝, 鄧涵瑛, 何治瑩, 易德明, 蔡宗憲, 林琬臻, 陳玫均, 李佩璇, 廖奕琳, 紀忠緯, 廖珮婷, 嚴烽彰, 葉維信等撰稿 | 出版機構: 新北市都更處 | 版次: | 預訂出版日: 111/09 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 100 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7135-27-3 (平裝, 100面, 26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 連絡電話: 0931-760-408 | 永寧里4鄰永寧路57號5樓之6 | 廠商序號: C2022030000063 @ 寵物食品業者資料 |
| (中華民國)相聲瓦舍 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永興投資股份有限公司 | 統一編號: 27368922 @ 董監事資料集 |
公司統編: 54314231 | 新北市汐止區勤進路110號 | 設立核准日期: 20131204 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
查處情形: 輔導結案 | 處分日期: 05 11 2018 12:00AM | 違規廠商名稱或負責人: 非廠商/李佩璇 | 處分機關: | 違規情節: 廣告內容誇大不實 | 刊播日期: 04 9 2018 12:00AM | 刊播媒體: 雅虎拍賣 @ 違規化粧品廣告資料集 |
團體會址: 臺北市大同區民生西路393號2樓 | 成立日期: 1091215 | 理事長: 李佩璇 @ 全國性人民團體名冊 |
團體會址: 臺北市大安區基隆路二段164號14樓 | 成立日期: 0980301 | 理事長: 李佩璇 @ 全國性人民團體名冊 |
作者: 廖美莉, 陳盈汝, 鄧涵瑛, 何治瑩, 易德明, 蔡宗憲, 林琬臻, 陳玫均, 李佩璇, 廖奕琳, 紀忠緯, 廖珮婷, 嚴烽彰, 葉維信等撰稿 | 出版機構: 新北市都更處 | 版次: | 預訂出版日: 111/09 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 100 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7135-27-3 (平裝, 100面, 26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
連絡電話: 0931-760-408 | 永寧里4鄰永寧路57號5樓之6 | 廠商序號: C2022030000063 @ 寵物食品業者資料 |
(中華民國)相聲瓦舍 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永興投資股份有限公司 | 統一編號: 27368922 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 李佩璇 ... ]
名稱 奧雅國際顧問 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 奧雅國際顧問)
奧雅國際顧問股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段166號10樓 | 負責人: 楊士漢 | 統編: 28692237 | 核准設立 |
姓名 李佩璇 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李佩璇)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
璇迷工作室 臺北市松山區南京東路4段19號2樓之2 | 李佩璇 | 88306857 | 核准設立 - 獨資 |
珮璇美容坊 新北市三重區3和路4段179號 | 李佩璇 | 19527715 | 歇業 - 獨資 |
安妮實業社 新北市新莊區民安路200之1號(現場僅供辦公室使用) | 李佩璇 | 15640665 | 歇業 - 獨資 |
守富田有限公司 新北市新莊區民安西路468之2號6樓 | 李佩璇 | 28331641 | 核准設立 |
愛木科技有限公司 臺中市太平區永豐路305號1樓 | 李佩璇 | 29123950 | 解散 (核准解散日期: 2023-07-07) |
新品服飾 新北市蘆洲區信義路222巷29號2樓 | 李佩璇 | 30309075 | 核准設立 - 獨資 |
羽騰企業社 桃園市大園區橫峰里中華路152巷24號 | 李佩璇 | 31574776 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1059003056) |
舜興機械企業股份有限公司 新北市汐止區大同路2段322巷18號1樓 | 李佩璇 | 33852178 | 解散 (核准解散日期: 2019-03-26) |
璇迷工作室 登記地址: 臺北市松山區南京東路4段19號2樓之2 | 負責人: 李佩璇 | 統編: 88306857 | 核准設立 - 獨資 |
珮璇美容坊 登記地址: 新北市三重區3和路4段179號 | 負責人: 李佩璇 | 統編: 19527715 | 歇業 - 獨資 |
安妮實業社 登記地址: 新北市新莊區民安路200之1號(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 李佩璇 | 統編: 15640665 | 歇業 - 獨資 |
守富田有限公司 登記地址: 新北市新莊區民安西路468之2號6樓 | 負責人: 李佩璇 | 統編: 28331641 | 核准設立 |
愛木科技有限公司 登記地址: 臺中市太平區永豐路305號1樓 | 負責人: 李佩璇 | 統編: 29123950 | 解散 (核准解散日期: 2023-07-07) |
新品服飾 登記地址: 新北市蘆洲區信義路222巷29號2樓 | 負責人: 李佩璇 | 統編: 30309075 | 核准設立 - 獨資 |
羽騰企業社 登記地址: 桃園市大園區橫峰里中華路152巷24號 | 負責人: 李佩璇 | 統編: 31574776 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1059003056) |
舜興機械企業股份有限公司 登記地址: 新北市汐止區大同路2段322巷18號1樓 | 負責人: 李佩璇 | 統編: 33852178 | 解散 (核准解散日期: 2019-03-26) |
[ 查詢所有 李佩璇 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 明東電業工程有限公司 | 統一編號: 00146791 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 明東電業工程有限公司 | 統一編號: 00146791 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
|