張家馨
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張家馨的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是永純國際股份有限公司, 統一編號是28717899.
董監事資料集 資料集的 張家馨 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 張家馨 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 永純國際股份有限公司 | 統一編號: 28717899 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 永純國際股份有限公司 | 統一編號: 28717899 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 永純國際股份有限公司 | 統一編號: 28717899 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 永純國際股份有限公司 | 統一編號: 28717899 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 永純國際股份有限公司 | 統一編號: 28717899 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 永純國際股份有限公司 | 統一編號: 28717899 |
[ 搜尋所有相關: 張家馨 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 28717899 | 電話號碼: 03-2132777 | 桃園市龜山區長壽路509號 |
統一編號: 28717899 | 電話號碼: 03-2132777 | 桃園市龜山區長壽路509號 |
[ 搜尋所有相關: 張家馨 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 永純國際 資料。
[ 搜尋所有 永純國際 ... ]
根據姓名 張家馨 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張家馨 ...) | (中華民國)張家馨、施承佑、廖威喆、楊尹茜 | 活動起始日期: 2024/02/29 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)張家馨、施承佑、廖威喆、楊尹茜 | 活動起始日期: 2024/02/29 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)張家馨 | 活動起始日期: 2024/03/20 | 活動結束日期: 2024/06/20 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)張家馨 | 活動起始日期: 2024/03/20 | 活動結束日期: 2024/06/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 69705910 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市桃園區玉山里漢中路145號 @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 勢鋼家精密企業有限公司 | 統一編號: 69705910 @ 董監事資料集 |
| 作者: 張家馨總編輯 | 出版機構: 中市書法學會 | 版次: | 預訂出版日: 112/08 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 84 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-89889-8-9 (平裝, 84面, 30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 綠悠築宇室內裝修設計有限公司 | 統一編號: 50830522 @ 董監事資料集 |
(中華民國)張家馨、施承佑、廖威喆、楊尹茜 | 活動起始日期: 2024/02/29 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)張家馨、施承佑、廖威喆、楊尹茜 | 活動起始日期: 2024/02/29 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)張家馨 | 活動起始日期: 2024/03/20 | 活動結束日期: 2024/06/20 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)張家馨 | 活動起始日期: 2024/03/20 | 活動結束日期: 2024/06/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 69705910 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市桃園區玉山里漢中路145號 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 勢鋼家精密企業有限公司 | 統一編號: 69705910 @ 董監事資料集 |
作者: 張家馨總編輯 | 出版機構: 中市書法學會 | 版次: | 預訂出版日: 112/08 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 84 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-89889-8-9 (平裝, 84面, 30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 綠悠築宇室內裝修設計有限公司 | 統一編號: 50830522 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 張家馨 ... ]
永純國際股份有限公司 | 地址: 桃園市龜山區文化七路181巷17弄12號1樓 | 電話: 03-397-9989 |
名稱 永純國際 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 永純國際)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
永純國際股份有限公司 桃園市龜山區長壽路509號 | 張文馨 | 28717899 | 核准設立 |
永純國際股份有限公司 登記地址: 桃園市龜山區長壽路509號 | 負責人: 張文馨 | 統編: 28717899 | 核准設立 |
姓名 張家馨 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 張家馨)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宏馨商行 臺中市南屯區永定里黎明路二段87號1樓 | 張家馨 | 80068792 | 核准設立 - 獨資 |
瑞隆吳家紅茶冰 高雄市前鎮區瑞隆路372號1樓 | 張家馨 | 25969694 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10861687500) |
綠悠築宇室內裝修設計有限公司 臺中市大肚區沙田路一段388巷8號2樓 | 張家馨 | 50830522 | 核准設立 |
勢鋼家精密企業有限公司 桃園市桃園區玉山里漢中路145號 | 張家馨 | 69705910 | 核准設立 |
欣園音樂技藝教育社 新北市板橋區館前西路150之2號7樓 | 張家馨 | 18081193 | 歇業 - 獨資 |
弘信人力派遣行 臺中市中區光復里民族路113號1樓 | 張家馨 | 45319847 | 歇業 - 獨資 |
格妮幸福企業社 臺南市佳里區建南里安南路558號3樓 | 張家馨 | 47806772 | 停業 - 獨資 |
魔力斯達科技有限公司 高雄市鳳山區海洋二路6號5樓 | 張家馨 | 83067809 | 核准設立 |
宏馨商行 登記地址: 臺中市南屯區永定里黎明路二段87號1樓 | 負責人: 張家馨 | 統編: 80068792 | 核准設立 - 獨資 |
瑞隆吳家紅茶冰 登記地址: 高雄市前鎮區瑞隆路372號1樓 | 負責人: 張家馨 | 統編: 25969694 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10861687500) |
綠悠築宇室內裝修設計有限公司 登記地址: 臺中市大肚區沙田路一段388巷8號2樓 | 負責人: 張家馨 | 統編: 50830522 | 核准設立 |
勢鋼家精密企業有限公司 登記地址: 桃園市桃園區玉山里漢中路145號 | 負責人: 張家馨 | 統編: 69705910 | 核准設立 |
欣園音樂技藝教育社 登記地址: 新北市板橋區館前西路150之2號7樓 | 負責人: 張家馨 | 統編: 18081193 | 歇業 - 獨資 |
弘信人力派遣行 登記地址: 臺中市中區光復里民族路113號1樓 | 負責人: 張家馨 | 統編: 45319847 | 歇業 - 獨資 |
格妮幸福企業社 登記地址: 臺南市佳里區建南里安南路558號3樓 | 負責人: 張家馨 | 統編: 47806772 | 停業 - 獨資 |
魔力斯達科技有限公司 登記地址: 高雄市鳳山區海洋二路6號5樓 | 負責人: 張家馨 | 統編: 83067809 | 核准設立 |
[ 查詢所有 張家馨 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 334 | 所代表法人: | 成隆船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00674526 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 協恒船舶器材股份有限公司 | 統一編號: 00674814 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 杰忠實業股份有限公司 | 統一編號: 00675216 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 宏駿營造股份有限公司 | 統一編號: 00675623 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 380000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 334 | 所代表法人: | 成隆船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00674526 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 協恒船舶器材股份有限公司 | 統一編號: 00674814 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 杰忠實業股份有限公司 | 統一編號: 00675216 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 宏駿營造股份有限公司 | 統一編號: 00675623 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 380000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
|