吳易
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳易的職稱是董事, 持有股份數是2000000, 公司名稱是迪彩創意印刷有限公司, 統一編號是28760190.
| 統一編號: 28760190 | 電話號碼: 02-89927008 | 新北市新莊區中和街18號4樓 |
統一編號: 28760190 | 電話號碼: 02-89927008 | 新北市新莊區中和街18號4樓 |
[ 搜尋所有相關: 吳易 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 電話: 02-28760190 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 臺北市北投區石牌路二段二○一號一樓 @ 醫療器材商資料集 |
電話: 02-28760190 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 臺北市北投區石牌路二段二○一號一樓 @ 醫療器材商資料集 |
[ 搜尋所有 28760190 ... ]
無其他 迪彩創意印刷 資料。
[ 搜尋所有 迪彩創意印刷 ... ]
根據姓名 吳易 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳易 ...) | (中華民國)丁建中等 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)丁建中等 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 事務所名稱: 吳易樺記帳及報稅代理人事務所 | 事務所地址: 臺中市烏日區螺潭里溪南路二段388巷11號 | 是否具執業資格註記: Y | 執行業務區域: 臺中市 | 登錄字號: 中區國稅登字第980392號 @ 財政部中區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| 事務所名稱: 吳易芳記帳及報稅代理人事務所 | 事務所地址: 臺中市北屯區瀋陽路2段143號 | 是否具執業資格註記: Y | 執行業務區域: 臺北市,臺中市,臺南市,高雄市,新北市,苗栗縣,彰化縣 | 登錄字號: 中區國稅登字第981770號 @ 財政部中區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| OID: 2.16.886.110.90027.100524 | 電話: 04-22493336 | 地址: 台中市北屯區瀋陽路2段143號1樓 | DN: o=吳易芳記帳及報稅代理業務人事務所,l=臺中市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| | 活動起始日期: 2024/08/11 | 活動結束日期: 2024/10/05 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/08/11 | 活動結束日期: 2024/10/05 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 作者: 吳易澤 | 指導教授: 謝鴻均 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 103 | 論文名稱(外文): Internal and External Insight-Wu Yi-Tze’s Art Work | 系所名稱: 藝術教育與創作碩士班 | 學校名稱: 國立新竹教育大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
(中華民國)丁建中等 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)丁建中等 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
事務所名稱: 吳易樺記帳及報稅代理人事務所 | 事務所地址: 臺中市烏日區螺潭里溪南路二段388巷11號 | 是否具執業資格註記: Y | 執行業務區域: 臺中市 | 登錄字號: 中區國稅登字第980392號 @ 財政部中區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
事務所名稱: 吳易芳記帳及報稅代理人事務所 | 事務所地址: 臺中市北屯區瀋陽路2段143號 | 是否具執業資格註記: Y | 執行業務區域: 臺北市,臺中市,臺南市,高雄市,新北市,苗栗縣,彰化縣 | 登錄字號: 中區國稅登字第981770號 @ 財政部中區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
OID: 2.16.886.110.90027.100524 | 電話: 04-22493336 | 地址: 台中市北屯區瀋陽路2段143號1樓 | DN: o=吳易芳記帳及報稅代理業務人事務所,l=臺中市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 活動起始日期: 2024/08/11 | 活動結束日期: 2024/10/05 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| 活動起始日期: 2024/08/11 | 活動結束日期: 2024/10/05 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
作者: 吳易澤 | 指導教授: 謝鴻均 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 103 | 論文名稱(外文): Internal and External Insight-Wu Yi-Tze’s Art Work | 系所名稱: 藝術教育與創作碩士班 | 學校名稱: 國立新竹教育大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
[ 搜尋所有 吳易 ... ]
名稱 迪彩創意印刷 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 迪彩創意印刷)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
迪彩創意印刷有限公司 新北市新莊區中和街18號4樓 | 吳易 | 28760190 | 核准設立 |
迪彩創意印刷有限公司 登記地址: 新北市新莊區中和街18號4樓 | 負責人: 吳易 | 統編: 28760190 | 核准設立 |
姓名 吳易 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 吳易)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
吳家手工鹹豬肉 嘉義市西區劉厝里自強街77巷25號一樓 | 吳易璋 | 47867691 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110170096) |
吳國材中藥房 臺南市歸仁區許厝里大智街13號1樓 | 吳易庭 | 72157938 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100039655) |
老吳商行 臺南市東區富裕里裕豐街78號1樓 | 吳易誠 | 00257531 | 核准設立 - 獨資 |
吳家企業社 臺北市松山區敦化北路155巷12號1樓 | 吳易昇 | 78351184 | 歇業 - 獨資 |
易彰企業有限公司 高雄市岡山區忠誠街125巷32號1樓 | 吳易彰 | 50930228 | 核准設立 |
易美航股份有限公司 新北市板橋區合宜一路53號4樓之1 | 吳易霓 | 90298158 | 核准設立 |
德易適實業有限公司 臺中市南屯區惠中里大墩十二街311號24樓之3 | 吳易達 | 90433886 | 核准設立 |
塔斯貿易商行 新北市板橋區三民路2段33號14樓 | 吳易庭 | 92754315 | 核准設立 - 獨資 |
吳家手工鹹豬肉 登記地址: 嘉義市西區劉厝里自強街77巷25號一樓 | 負責人: 吳易璋 | 統編: 47867691 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110170096) |
吳國材中藥房 登記地址: 臺南市歸仁區許厝里大智街13號1樓 | 負責人: 吳易庭 | 統編: 72157938 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100039655) |
老吳商行 登記地址: 臺南市東區富裕里裕豐街78號1樓 | 負責人: 吳易誠 | 統編: 00257531 | 核准設立 - 獨資 |
吳家企業社 登記地址: 臺北市松山區敦化北路155巷12號1樓 | 負責人: 吳易昇 | 統編: 78351184 | 歇業 - 獨資 |
易彰企業有限公司 登記地址: 高雄市岡山區忠誠街125巷32號1樓 | 負責人: 吳易彰 | 統編: 50930228 | 核准設立 |
易美航股份有限公司 登記地址: 新北市板橋區合宜一路53號4樓之1 | 負責人: 吳易霓 | 統編: 90298158 | 核准設立 |
德易適實業有限公司 登記地址: 臺中市南屯區惠中里大墩十二街311號24樓之3 | 負責人: 吳易達 | 統編: 90433886 | 核准設立 |
塔斯貿易商行 登記地址: 新北市板橋區三民路2段33號14樓 | 負責人: 吳易庭 | 統編: 92754315 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 吳易 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 全三菱實業有限公司 | 統一編號: 16073957 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 750000 | 所代表法人: | 全三菱實業有限公司 | 統一編號: 16073957 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 750000 | 所代表法人: | 全三菱實業有限公司 | 統一編號: 16073957 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 272490 | 所代表法人: | 孟晉科技股份有限公司 | 統一編號: 16077715 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 152790 | 所代表法人: | 孟晉科技股份有限公司 | 統一編號: 16077715 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 德輝開發建設股份有限公司 | 統一編號: 16085308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2819000 | 所代表法人: | 德輝開發建設股份有限公司 | 統一編號: 16085308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5638000 | 所代表法人: | 德輝開發建設股份有限公司 | 統一編號: 16085308 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: 中嘉數位股份有限公司 | 長德有線電視股份有限公司 | 統一編號: 16085813 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 19999976 | 所代表法人: 中嘉數位股份有限公司 | 長德有線電視股份有限公司 | 統一編號: 16085813 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1411148 | 所代表法人: 新加坡商碧雅科技私人有限公司 | 耀巍股份有限公司 | 統一編號: 16085953 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1411148 | 所代表法人: 新加坡商碧雅科技私人有限公司 | 耀巍股份有限公司 | 統一編號: 16085953 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1411148 | 所代表法人: 新加坡商碧雅科技私人有限公司 | 耀巍股份有限公司 | 統一編號: 16085953 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 耀巍股份有限公司 | 統一編號: 16085953 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29962500 | 所代表法人: 中嘉國際投資股份有限公司 | 威秀影城股份有限公司 | 統一編號: 16086448 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 全三菱實業有限公司 | 統一編號: 16073957 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 750000 | 所代表法人: | 全三菱實業有限公司 | 統一編號: 16073957 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 750000 | 所代表法人: | 全三菱實業有限公司 | 統一編號: 16073957 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 272490 | 所代表法人: | 孟晉科技股份有限公司 | 統一編號: 16077715 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 152790 | 所代表法人: | 孟晉科技股份有限公司 | 統一編號: 16077715 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 德輝開發建設股份有限公司 | 統一編號: 16085308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2819000 | 所代表法人: | 德輝開發建設股份有限公司 | 統一編號: 16085308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5638000 | 所代表法人: | 德輝開發建設股份有限公司 | 統一編號: 16085308 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: 中嘉數位股份有限公司 | 長德有線電視股份有限公司 | 統一編號: 16085813 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 19999976 | 所代表法人: 中嘉數位股份有限公司 | 長德有線電視股份有限公司 | 統一編號: 16085813 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1411148 | 所代表法人: 新加坡商碧雅科技私人有限公司 | 耀巍股份有限公司 | 統一編號: 16085953 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1411148 | 所代表法人: 新加坡商碧雅科技私人有限公司 | 耀巍股份有限公司 | 統一編號: 16085953 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1411148 | 所代表法人: 新加坡商碧雅科技私人有限公司 | 耀巍股份有限公司 | 統一編號: 16085953 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 耀巍股份有限公司 | 統一編號: 16085953 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29962500 | 所代表法人: 中嘉國際投資股份有限公司 | 威秀影城股份有限公司 | 統一編號: 16086448 |
|