李福全
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李福全的職稱是董事, 持有股份數是500000, 公司名稱是興燕昌鋁業有限公司, 統一編號是28786044.
無其他 興燕昌鋁業 資料。
[ 搜尋所有 興燕昌鋁業 ... ]
根據姓名 李福全 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李福全 ...) | 屠國威 | 臺南市 | 場域: 廣場 | 730臺南市新營區中正路23號 臺南市新營區戶外藝術廣場 @ 文化部公共藝術 |
| 主要產品: 259其他金屬製品、293通用機械設備 | 統一編號: 34240155 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市土城區員仁里亞洲路三二巷一0號 @ 登記工廠名錄 |
| 產品中類: 25金屬製品製造業
29機械設備製造業 | 廠址: 新北市土城區員仁里亞洲路三二巷一0號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 259其他金屬製品
293通用機械設備 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0932361279 | 機構負責人姓名: 李福全 | 機構代碼: BF1700072 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣蘇澳鎮隘丁里城中路40號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0932361279 | 機構負責人姓名: 李福全 | 機構代碼: BF1700072 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣蘇澳鎮隘丁里城中路40號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0932361279 | 機構負責人姓名: 李福全 | 機構代碼: BF1700072 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣蘇澳鎮隘丁里城中路40號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0932361279 | 機構負責人姓名: 李福全 | 機構代碼: BF1700072 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣蘇澳鎮隘丁里城中路40號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0932361279 | 機構負責人姓名: 李福全 | 機構代碼: BF1700072 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣蘇澳鎮隘丁里城中路40號 @ 長照C據點 |
屠國威 | 臺南市 | 場域: 廣場 | 730臺南市新營區中正路23號 臺南市新營區戶外藝術廣場 @ 文化部公共藝術 |
主要產品: 259其他金屬製品、293通用機械設備 | 統一編號: 34240155 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市土城區員仁里亞洲路三二巷一0號 @ 登記工廠名錄 |
產品中類: 25金屬製品製造業
29機械設備製造業 | 廠址: 新北市土城區員仁里亞洲路三二巷一0號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 259其他金屬製品
293通用機械設備 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0932361279 | 機構負責人姓名: 李福全 | 機構代碼: BF1700072 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣蘇澳鎮隘丁里城中路40號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0932361279 | 機構負責人姓名: 李福全 | 機構代碼: BF1700072 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣蘇澳鎮隘丁里城中路40號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0932361279 | 機構負責人姓名: 李福全 | 機構代碼: BF1700072 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣蘇澳鎮隘丁里城中路40號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0932361279 | 機構負責人姓名: 李福全 | 機構代碼: BF1700072 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣蘇澳鎮隘丁里城中路40號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0932361279 | 機構負責人姓名: 李福全 | 機構代碼: BF1700072 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣蘇澳鎮隘丁里城中路40號 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 李福全 ... ]
名稱 興燕昌鋁業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 興燕昌鋁業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
興燕昌鋁業有限公司 新北市中和區圓通路309之5號 | 李福全 | 28786044 | 核准設立 |
興燕昌鋁業有限公司 登記地址: 新北市中和區圓通路309之5號 | 負責人: 李福全 | 統編: 28786044 | 核准設立 |
姓名 李福全 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李福全)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
福全水果行 屏東縣萬丹鄉新庄村新庄仔路四六之二號 | 李福全 | 90966685 | 核准設立 - 獨資 |
銓維興業有限公司 基隆市安樂區內寮里基金三路50號8樓 | 李福全 | 16957269 | 核准設立 |
福記食品行 南投縣草屯鎮上林里太平路一段243號 | 李福全 | 25227715 | 核准設立 - 獨資 |
全曆鋁門窗行 臺中市大里區瑞城里美群路46號 | 李福全 | 97576297 | 歇業 - 獨資 |
長石陶瓷有限公司 桃園市桃園區玉山里德壽二街3號 | 李福全 | 00197247 | 核准設立 |
鴨鄉寶食坊 宜蘭縣蘇澳鎮隘丁里忠孝路一七0號一樓 | 李福全 | 09754198 | 歇業 - 獨資 |
芳展事業有限公司 臺中市西區忠明南路三○三號廿四樓之三 | 李福全 | 16687218 | 核准設立 |
一擎企業有限公司 高雄市左營區左營大路598巷28號1樓 | 李福全 | 23331354 | 解散 (核准解散日期: 2020-07-27) |
福全水果行 登記地址: 屏東縣萬丹鄉新庄村新庄仔路四六之二號 | 負責人: 李福全 | 統編: 90966685 | 核准設立 - 獨資 |
銓維興業有限公司 登記地址: 基隆市安樂區內寮里基金三路50號8樓 | 負責人: 李福全 | 統編: 16957269 | 核准設立 |
福記食品行 登記地址: 南投縣草屯鎮上林里太平路一段243號 | 負責人: 李福全 | 統編: 25227715 | 核准設立 - 獨資 |
全曆鋁門窗行 登記地址: 臺中市大里區瑞城里美群路46號 | 負責人: 李福全 | 統編: 97576297 | 歇業 - 獨資 |
長石陶瓷有限公司 登記地址: 桃園市桃園區玉山里德壽二街3號 | 負責人: 李福全 | 統編: 00197247 | 核准設立 |
鴨鄉寶食坊 登記地址: 宜蘭縣蘇澳鎮隘丁里忠孝路一七0號一樓 | 負責人: 李福全 | 統編: 09754198 | 歇業 - 獨資 |
芳展事業有限公司 登記地址: 臺中市西區忠明南路三○三號廿四樓之三 | 負責人: 李福全 | 統編: 16687218 | 核准設立 |
一擎企業有限公司 登記地址: 高雄市左營區左營大路598巷28號1樓 | 負責人: 李福全 | 統編: 23331354 | 解散 (核准解散日期: 2020-07-27) |
[ 查詢所有 李福全 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 邦興煤氣有限公司 | 統一編號: 00128196 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利記化學股份有限公司 | 統一編號: 00135801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1150 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 忠信鋁專業有限公司 | 統一編號: 00143751 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金馬航業股份有限公司 | 統一編號: 00144338 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 協生貿易股份有限公司 | 統一編號: 00145060 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 昌毅船舶機械股份有限公司 | 統一編號: 00145173 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 奇珍銀樓鐘錶有限公司 | 統一編號: 00145477 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 東興大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00145548 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2240 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 邦興煤氣有限公司 | 統一編號: 00128196 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利記化學股份有限公司 | 統一編號: 00135801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1150 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 忠信鋁專業有限公司 | 統一編號: 00143751 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金馬航業股份有限公司 | 統一編號: 00144338 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 協生貿易股份有限公司 | 統一編號: 00145060 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 昌毅船舶機械股份有限公司 | 統一編號: 00145173 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 奇珍銀樓鐘錶有限公司 | 統一編號: 00145477 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 東興大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00145548 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2240 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
|