張世睿
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張世睿的職稱是董事長, 持有股份數是0, 公司名稱是連達國際股份有限公司, 統一編號是28790758.
董監事資料集 資料集的 張世睿 相關資料
(以下顯示 4 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 張世睿 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 連達國際股份有限公司 | 統一編號: 28790758 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 連達國際股份有限公司 | 統一編號: 28790758 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 連達國際股份有限公司 | 統一編號: 28790758 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 375000 | 所代表法人: | 連達國際股份有限公司 | 統一編號: 28790758 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 連達國際股份有限公司 | 統一編號: 28790758 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 連達國際股份有限公司 | 統一編號: 28790758 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 連達國際股份有限公司 | 統一編號: 28790758 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 375000 | 所代表法人: | 連達國際股份有限公司 | 統一編號: 28790758 |
[ 搜尋所有相關: 張世睿 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 28790758 | 電話號碼: 02-26096982 | 新北市林口區文化二路1段266號18樓之2 |
統一編號: 28790758 | 電話號碼: 02-26096982 | 新北市林口區文化二路1段266號18樓之2 |
[ 搜尋所有相關: 張世睿 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 連達國際 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 連達國際 ...) | 登錄日期: 1101012 | 勞工安全衛生管理員人數: 0 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
| 處分日期: 20200427 | 罰鍰金額: | 公告日期: 20200622 | 處分字號: 新北府勞檢字第1094773382號 | 違反法規內容: 延長工作時間超過法令規定 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
| 地址: 新北市林口區文化二路1段266號17樓之3 | 電子交換: 否 | 發文方式: 郵寄 | 單位代碼: | 機關代碼: EB28790758 @ Web版公文製作之全國通訊錄 |
登錄日期: 1101012 | 勞工安全衛生管理員人數: 0 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
處分日期: 20200427 | 罰鍰金額: | 公告日期: 20200622 | 處分字號: 新北府勞檢字第1094773382號 | 違反法規內容: 延長工作時間超過法令規定 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
地址: 新北市林口區文化二路1段266號17樓之3 | 電子交換: 否 | 發文方式: 郵寄 | 單位代碼: | 機關代碼: EB28790758 @ Web版公文製作之全國通訊錄 |
[ 搜尋所有 連達國際 ... ]
根據姓名 張世睿 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張世睿 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 9450000 | 所代表法人: | 世達投資有限公司 | 統一編號: 90473269 @ 董監事資料集 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 934064264 | 機構負責人姓名: 張世睿 | 機構代碼: BF0100031 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市中正區羅斯福路3段84巷13號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 934064264 | 機構負責人姓名: 張世睿 | 機構代碼: BF0100031 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市中正區羅斯福路3段84巷13號1樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 934064264 | 機構負責人姓名: 張世睿 | 機構代碼: BF0100031 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市中正區羅斯福路3段84巷13號1樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 934064264 | 機構負責人姓名: 張世睿 | 機構代碼: BF0100031 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市中正區頂東里羅斯福路3段84巷13號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 934064264 | 機構負責人姓名: 張世睿 | 機構代碼: BF0100031 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市中正區頂東里羅斯福路3段84巷13號1樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 934064264 | 機構負責人姓名: 張世睿 | 機構代碼: BF0100031 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市中正區頂東里羅斯福路3段84巷13號1樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: 934064264 | 機構負責人姓名: 張世睿 | 機構代碼: BF0100031 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市中正區頂東里羅斯福路3段84巷13號1樓 @ 長照ABC據點 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9450000 | 所代表法人: | 世達投資有限公司 | 統一編號: 90473269 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 934064264 | 機構負責人姓名: 張世睿 | 機構代碼: BF0100031 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市中正區羅斯福路3段84巷13號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 934064264 | 機構負責人姓名: 張世睿 | 機構代碼: BF0100031 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市中正區羅斯福路3段84巷13號1樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 934064264 | 機構負責人姓名: 張世睿 | 機構代碼: BF0100031 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市中正區羅斯福路3段84巷13號1樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 934064264 | 機構負責人姓名: 張世睿 | 機構代碼: BF0100031 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市中正區頂東里羅斯福路3段84巷13號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 934064264 | 機構負責人姓名: 張世睿 | 機構代碼: BF0100031 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市中正區頂東里羅斯福路3段84巷13號1樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 934064264 | 機構負責人姓名: 張世睿 | 機構代碼: BF0100031 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市中正區頂東里羅斯福路3段84巷13號1樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: 934064264 | 機構負責人姓名: 張世睿 | 機構代碼: BF0100031 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市中正區頂東里羅斯福路3段84巷13號1樓 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 張世睿 ... ]
名稱 連達國際 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 連達國際)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
連達國際股份有限公司 新北市林口區文化二路1段266號18樓之2 | 張世睿 | 28790758 | 核准設立 |
連達國際物業有限公司 臺北市松山區八德路2段374號12樓之9 | | 12949958 | 解散 (092年08月26日 府建商字 第09218261510號) |
連達國際股份有限公司 登記地址: 新北市林口區文化二路1段266號18樓之2 | 負責人: 張世睿 | 統編: 28790758 | 核准設立 |
連達國際物業有限公司 登記地址: 臺北市松山區八德路2段374號12樓之9 | 統編: 12949958 | 解散 (092年08月26日 府建商字 第09218261510號) |
姓名 張世睿 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 張世睿)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
世達投資有限公司 新北市林口區文化二路1段266號18樓之2 | 張世睿 | 90473269 | 核准設立 |
世達投資有限公司 登記地址: 新北市林口區文化二路1段266號18樓之2 | 負責人: 張世睿 | 統編: 90473269 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 峰昌煤氣行有限公司 | 統一編號: 00686240 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3400 | 所代表法人: | 國威船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686255 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 230 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 920 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 690 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 三奇漁業股份有限公司 | 統一編號: 00686348 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11450 | 所代表法人: | 運昇船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686353 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 大隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00686403 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 聯喜交通有限公司 | 統一編號: 00686620 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 峰昌煤氣行有限公司 | 統一編號: 00686240 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3400 | 所代表法人: | 國威船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686255 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 230 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 920 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 690 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 三奇漁業股份有限公司 | 統一編號: 00686348 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11450 | 所代表法人: | 運昇船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686353 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 大隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00686403 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 聯喜交通有限公司 | 統一編號: 00686620 |
|