簡宏霖
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名簡宏霖的職稱是監察人, 持有股份數是70000, 公司名稱是靚崇軒股份有限公司, 統一編號是28802620.
根據名稱 靚崇軒 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 靚崇軒 ...) | 食品業者登錄字號: F-128802620-00001-2 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: | 新北市新店區北宜路一段2號2樓 @ 食品業者登錄資料集 |
| 食品業者登錄字號: A-128802620-00000-6 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 台北市中山區復興北路48號3樓 @ 食品業者登錄資料集 |
食品業者登錄字號: F-128802620-00001-2 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: | 新北市新店區北宜路一段2號2樓 @ 食品業者登錄資料集 |
食品業者登錄字號: A-128802620-00000-6 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 台北市中山區復興北路48號3樓 @ 食品業者登錄資料集 |
[ 搜尋所有 靚崇軒 ... ]
根據姓名 簡宏霖 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 簡宏霖 ...) | (中華民國)簡宏霖 | 活動起始日期: 2024/01/10 | 活動結束日期: 2024/03/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)簡宏霖 | 活動起始日期: 2024/01/10 | 活動結束日期: 2024/03/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 統一編號: 19291154 | 機關所在縣市: 臺北市 | 最近異動日期: 0921023 | 原因說明文字: 一般註銷 @ 非營利事業機關團體資料集 |
| 特定寵物種類: 狗 | 營業項目: AB | 許可證有效日期: 2025/7/31 上午 12:00:00 | 新北市三重區中央南路72巷8號1樓 @ 合法特定寵物業名單 |
| 公司名稱: 中聯通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/0 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20231227 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 公司名稱: 大聯遊覽車有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/0 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20231227 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 816000 | 所代表法人: 萊廣投資股份有限公司 | 少同生活事業股份有限公司 | 統一編號: 28109229 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 家新建設股份有限公司 | 統一編號: 54502254 @ 董監事資料集 |
(中華民國)簡宏霖 | 活動起始日期: 2024/01/10 | 活動結束日期: 2024/03/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)簡宏霖 | 活動起始日期: 2024/01/10 | 活動結束日期: 2024/03/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
統一編號: 19291154 | 機關所在縣市: 臺北市 | 最近異動日期: 0921023 | 原因說明文字: 一般註銷 @ 非營利事業機關團體資料集 |
特定寵物種類: 狗 | 營業項目: AB | 許可證有效日期: 2025/7/31 上午 12:00:00 | 新北市三重區中央南路72巷8號1樓 @ 合法特定寵物業名單 |
公司名稱: 中聯通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/0 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20231227 @ 遊覽車駕駛資料 |
公司名稱: 大聯遊覽車有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/0 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20231227 @ 遊覽車駕駛資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 816000 | 所代表法人: 萊廣投資股份有限公司 | 少同生活事業股份有限公司 | 統一編號: 28109229 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 家新建設股份有限公司 | 統一編號: 54502254 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 簡宏霖 ... ]
靚崇軒股份有限公司 | 地址: 台北市大安區和平東路二段134號B1樓 | 電話: 02-2735-9096 |
靚崇軒股份有限公司 | 地址: 新北市永和區保生路2號B1樓 | 電話: 02-8231-5050 |
名稱 靚崇軒 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 靚崇軒)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
靚崇軒股份有限公司 臺北市中山區復興北路48號3樓 | | 28802620 | 解散 (106年07月10日 府產業商字 第10656151200號) |
靚崇軒股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區復興北路48號3樓 | 統編: 28802620 | 解散 (106年07月10日 府產業商字 第10656151200號) |
姓名 簡宏霖 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 簡宏霖)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宏霖雜糧行 桃園市大園區?林里38鄰三民路二段492巷32號1樓 | 簡宏霖 | 30220425 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1049002886) |
宏瑋小吃部 彰化縣員林市三和里大同路1段290號1樓 | 簡宏霖 | 72505084 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080821246) |
慶宏汽車保養廠 桃園縣桃園市汴洲里春日路1939號1樓 | 簡宏霖 | 94957738 | 核准停業 - 獨資 |
甕仔雞食品店 臺北市中山區林森北路322號1樓 | 簡宏霖 | 12340378 | 撤銷 - 獨資 |
銪富企業有限公司 新北市淡水區後洲路1段155號12樓 | 簡宏霖 | 24735586 | 解散 (核准解散日期: 2021-01-13) |
先峰行 臺北市士林區通河東路1段110號1樓 | 簡宏霖 | 31354490 | 撤銷 - 獨資 |
翔昱花藝企業社 桃園市大溪區仁文里介壽路1171巷6弄10號(1樓) | 簡宏霖 | 87400186 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1119010319) |
巧森咖啡商行 新北市土城區永安街117號 | 簡宏霖 | 91217746 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108167244) |
宏霖雜糧行 登記地址: 桃園市大園區?林里38鄰三民路二段492巷32號1樓 | 負責人: 簡宏霖 | 統編: 30220425 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1049002886) |
宏瑋小吃部 登記地址: 彰化縣員林市三和里大同路1段290號1樓 | 負責人: 簡宏霖 | 統編: 72505084 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080821246) |
慶宏汽車保養廠 登記地址: 桃園縣桃園市汴洲里春日路1939號1樓 | 負責人: 簡宏霖 | 統編: 94957738 | 核准停業 - 獨資 |
甕仔雞食品店 登記地址: 臺北市中山區林森北路322號1樓 | 負責人: 簡宏霖 | 統編: 12340378 | 撤銷 - 獨資 |
銪富企業有限公司 登記地址: 新北市淡水區後洲路1段155號12樓 | 負責人: 簡宏霖 | 統編: 24735586 | 解散 (核准解散日期: 2021-01-13) |
先峰行 登記地址: 臺北市士林區通河東路1段110號1樓 | 負責人: 簡宏霖 | 統編: 31354490 | 撤銷 - 獨資 |
翔昱花藝企業社 登記地址: 桃園市大溪區仁文里介壽路1171巷6弄10號(1樓) | 負責人: 簡宏霖 | 統編: 87400186 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1119010319) |
巧森咖啡商行 登記地址: 新北市土城區永安街117號 | 負責人: 簡宏霖 | 統編: 91217746 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108167244) |
[ 查詢所有 簡宏霖 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 達擴國際有限公司 | 國際百貨股份有限公司 | 統一編號: 00697675 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 宏駿機電工程有限公司 | 統一編號: 00697844 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 福順計程汽車有限公司 | 統一編號: 00698323 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 正健機械工程有限公司 | 統一編號: 00698914 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 美都廣告工程有限公司 | 統一編號: 00699625 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 簡隆企業有限公司 | 統一編號: 00699771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 達擴國際有限公司 | 國際百貨股份有限公司 | 統一編號: 00697675 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 宏駿機電工程有限公司 | 統一編號: 00697844 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 福順計程汽車有限公司 | 統一編號: 00698323 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 正健機械工程有限公司 | 統一編號: 00698914 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 美都廣告工程有限公司 | 統一編號: 00699625 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 簡隆企業有限公司 | 統一編號: 00699771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
|