張妙妃
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張妙妃的職稱是董事長, 持有股份數是357500, 公司名稱是巽謙實業股份有限公司, 統一編號是28807792.
董監事資料集 資料集的 張妙妃 相關資料
(以下顯示 5 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 張妙妃 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 192500 | 所代表法人: | 巽謙實業股份有限公司 | 統一編號: 28807792 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 55000 | 所代表法人: | 巽謙實業股份有限公司 | 統一編號: 28807792 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 110000 | 所代表法人: | 巽謙實業股份有限公司 | 統一編號: 28807792 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 110000 | 所代表法人: 鎰呈行股份有限公司 | 巽謙實業股份有限公司 | 統一編號: 28807792 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 110000 | 所代表法人: | 巽謙實業股份有限公司 | 統一編號: 28807792 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 192500 | 所代表法人: | 巽謙實業股份有限公司 | 統一編號: 28807792 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 55000 | 所代表法人: | 巽謙實業股份有限公司 | 統一編號: 28807792 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 110000 | 所代表法人: | 巽謙實業股份有限公司 | 統一編號: 28807792 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 110000 | 所代表法人: 鎰呈行股份有限公司 | 巽謙實業股份有限公司 | 統一編號: 28807792 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 110000 | 所代表法人: | 巽謙實業股份有限公司 | 統一編號: 28807792 |
[ 搜尋所有相關: 張妙妃 @ 董監事資料集 ]
| 主要產品: 114染整 | 統一編號: 28807792 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣埤頭鄉豐崙村彰水路四段551號 |
主要產品: 114染整 | 統一編號: 28807792 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣埤頭鄉豐崙村彰水路四段551號 |
[ 搜尋所有相關: 張妙妃 @ 登記工廠名錄 ]
無其他 巽謙實業 資料。
[ 搜尋所有 巽謙實業 ... ]
根據姓名 張妙妃 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 張妙妃 ...) | (中華民國)王新昌;(中華民國)張妙妃;(中華民國)彭馨瑩;(中華民國)呂慧敏 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)王新昌;(中華民國)張妙妃;(中華民國)彭馨瑩;(中華民國)呂慧敏 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)王新昌;(中華民國)張妙妃;(中華民國)彭馨瑩;(中華民國)呂慧敏 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)王新昌;(中華民國)張妙妃;(中華民國)彭馨瑩;(中華民國)呂慧敏 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)王新昌;(中華民國)張妙妃;(中華民國)彭馨瑩;(中華民國)呂慧敏 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)王新昌;(中華民國)張妙妃;(中華民國)彭馨瑩;(中華民國)呂慧敏 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)王新昌;(中華民國)張妙妃;(中華民國)彭馨瑩;(中華民國)呂慧敏 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)王新昌;(中華民國)張妙妃;(中華民國)彭馨瑩;(中華民國)呂慧敏 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)王新昌;(中華民國)張妙妃;(中華民國)彭馨瑩;(中華民國)呂慧敏 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)王新昌;(中華民國)張妙妃;(中華民國)彭馨瑩;(中華民國)呂慧敏 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)王新昌;(中華民國)張妙妃;(中華民國)彭馨瑩;(中華民國)呂慧敏 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)王新昌;(中華民國)張妙妃;(中華民國)彭馨瑩;(中華民國)呂慧敏 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)王新昌;(中華民國)張妙妃;(中華民國)彭馨瑩;(中華民國)呂慧敏 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)王新昌;(中華民國)張妙妃;(中華民國)彭馨瑩;(中華民國)呂慧敏 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
[ 搜尋所有 張妙妃 ... ]
名稱 巽謙實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 巽謙實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
巽謙實業股份有限公司 彰化縣埤頭鄉豐崙村彰水路4段551號 | 張妙妃 | 28807792 | 核准設立 |
巽謙實業股份有限公司 登記地址: 彰化縣埤頭鄉豐崙村彰水路4段551號 | 負責人: 張妙妃 | 統編: 28807792 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 83 | 所代表法人: | 開南通運股份有限公司 | 統一編號: 00295073 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 開南通運股份有限公司 | 統一編號: 00295073 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000000 | 所代表法人: | 華山營造有限公司 | 統一編號: 00295089 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 誠昌報關有限公司 | 統一編號: 00295659 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 750 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 750 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 隆得貿易股份有限公司 | 統一編號: 00295898 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 普安貿易有限公司 | 統一編號: 00297208 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 83 | 所代表法人: | 開南通運股份有限公司 | 統一編號: 00295073 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 開南通運股份有限公司 | 統一編號: 00295073 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000000 | 所代表法人: | 華山營造有限公司 | 統一編號: 00295089 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 誠昌報關有限公司 | 統一編號: 00295659 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 750 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 750 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 隆得貿易股份有限公司 | 統一編號: 00295898 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 普安貿易有限公司 | 統一編號: 00297208 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
|