王奕盛
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王奕盛的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是大越影像工作有限公司, 統一編號是28836038.
無其他 大越影像工作 資料。
[ 搜尋所有 大越影像工作 ... ]
根據姓名 王奕盛 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 王奕盛 ...) | 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/19 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/19 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/19 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/09/27 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/09/27 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 作者: 王奕盛作 | 出版機構: 王奕盛 | 版次: 一版 | 預訂出版日: 112/05 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 106 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-01-1337-7 (平裝, NT$350, 106面, 30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| (中華民國)春河劇團 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/06/08 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| (中華民國)春河劇團 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/06/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/19 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/19 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/19 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/09/27 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/09/27 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
作者: 王奕盛作 | 出版機構: 王奕盛 | 版次: 一版 | 預訂出版日: 112/05 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 106 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-01-1337-7 (平裝, NT$350, 106面, 30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
(中華民國)春河劇團 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/06/08 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
(中華民國)春河劇團 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/06/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 王奕盛 ... ]
名稱 大越影像工作 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 大越影像工作)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
大越影像工作有限公司 臺北市大同區承德路2段82號2樓 | 王奕盛 | 28836038 | 核准設立 |
大越影像工作有限公司 登記地址: 臺北市大同區承德路2段82號2樓 | 負責人: 王奕盛 | 統編: 28836038 | 核准設立 |
姓名 王奕盛 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 王奕盛)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
露絲藝洋行 臺南市南區明興里永興一街52號1樓 | 王奕盛 | 17984216 | 核准設立 - 獨資 |
鳥巢商行 臺北市松山區新東街20巷22號3樓 | 王奕盛 | 42414782 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1056016085) |
伊森服飾有限公司 臺北市松山區民生東路5段151號3樓之1 | 王奕盛 | 50758372 | 解散 (核准解散日期: 2020-12-23) |
政昇冷氣空調有限公司 臺北市大同區民生西路425之1號4樓 | 王奕盛 | 50773347 | 解散 (核准解散日期: 2019-11-05) |
鳥巢有限公司 臺北市中山區民生東路3段36號8樓之6 | 王奕盛 | 52412995 | 解散 (核准解散日期: 2024-06-26) |
漢娜服飾有限公司 臺北市中山區民生東路三段36號8樓之6 | 王奕盛 | 52419239 | 解散 (核准解散日期: 2024-06-26) |
薏慶有限公司 新北市樹林區育德街19巷26號2樓 | 王奕盛 | 83209672 | 核准設立 |
露絲藝洋行 登記地址: 臺南市南區明興里永興一街52號1樓 | 負責人: 王奕盛 | 統編: 17984216 | 核准設立 - 獨資 |
鳥巢商行 登記地址: 臺北市松山區新東街20巷22號3樓 | 負責人: 王奕盛 | 統編: 42414782 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1056016085) |
伊森服飾有限公司 登記地址: 臺北市松山區民生東路5段151號3樓之1 | 負責人: 王奕盛 | 統編: 50758372 | 解散 (核准解散日期: 2020-12-23) |
政昇冷氣空調有限公司 登記地址: 臺北市大同區民生西路425之1號4樓 | 負責人: 王奕盛 | 統編: 50773347 | 解散 (核准解散日期: 2019-11-05) |
鳥巢有限公司 登記地址: 臺北市中山區民生東路3段36號8樓之6 | 負責人: 王奕盛 | 統編: 52412995 | 解散 (核准解散日期: 2024-06-26) |
漢娜服飾有限公司 登記地址: 臺北市中山區民生東路三段36號8樓之6 | 負責人: 王奕盛 | 統編: 52419239 | 解散 (核准解散日期: 2024-06-26) |
薏慶有限公司 登記地址: 新北市樹林區育德街19巷26號2樓 | 負責人: 王奕盛 | 統編: 83209672 | 核准設立 |
[ 查詢所有 王奕盛 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 邦興煤氣有限公司 | 統一編號: 00128196 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利記化學股份有限公司 | 統一編號: 00135801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1150 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 忠信鋁專業有限公司 | 統一編號: 00143751 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金馬航業股份有限公司 | 統一編號: 00144338 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 協生貿易股份有限公司 | 統一編號: 00145060 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 昌毅船舶機械股份有限公司 | 統一編號: 00145173 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 奇珍銀樓鐘錶有限公司 | 統一編號: 00145477 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 東興大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00145548 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 邦興煤氣有限公司 | 統一編號: 00128196 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利記化學股份有限公司 | 統一編號: 00135801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1150 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 忠信鋁專業有限公司 | 統一編號: 00143751 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金馬航業股份有限公司 | 統一編號: 00144338 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 協生貿易股份有限公司 | 統一編號: 00145060 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 昌毅船舶機械股份有限公司 | 統一編號: 00145173 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 奇珍銀樓鐘錶有限公司 | 統一編號: 00145477 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 東興大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00145548 |
|