黃玉霞
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃玉霞的職稱是董事, 持有股份數是500000, 公司名稱是艾益富有限公司, 統一編號是28838140.
| 統一編號: 28838140 | 電話號碼: 02-28220460 | 臺北市北投區榮華三路12號 |
統一編號: 28838140 | 電話號碼: 02-28220460 | 臺北市北投區榮華三路12號 |
[ 搜尋所有相關: 黃玉霞 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 艾益富 資料。
[ 搜尋所有 艾益富 ... ]
根據姓名 黃玉霞 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃玉霞 ...) | 主要產品: 259其他金屬製品、293通用機械設備、311船舶及浮動設施、303汽車零件 | 統一編號: 81151294 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市大寮區會結里會結路144之1號 @ 登記工廠名錄 |
| 統一編號: 28096499 | 工廠負責人姓名: 黃玉霞 | 工廠地址: 彰化縣彰化市東芳里彰馬路189巷102之2號 | 主要產品: 210橡膠製品 @ 臨時工廠名錄 |
| 負責人: 吳黃玉霞 | 統一編號: 81151294 | 工廠現況: 生產中 | 高雄市大寮區會結里會結路144之1號 @ 高雄市工廠登記清冊 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2018/12/01 | 機構電話: 03-8511803 | 機構負責人姓名: 黃玉霞 | 機構代碼: B11800014 | 機構種類: B1 | 地址全址: 花蓮縣吉安鄉太昌村南海二街248巷18號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0918-274016 | 機構負責人姓名: 黃玉霞 | 機構代碼: 2X0800013 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺中市南屯區文山十街58之5號1-3樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2019/04/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-29278317 | 機構負責人姓名: 黃玉霞 | 機構代碼: 2X0200002 | 機構種類: 2 | 地址全址: 新北市永和區永貞路183號3樓之2 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2018/12/01 | 機構電話: 03-8511803 | 機構負責人姓名: 黃玉霞 | 機構代碼: B11800014 | 機構種類: B1 | 地址全址: 花蓮縣吉安鄉太昌村南海二街248巷18號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0918-274016 | 機構負責人姓名: 黃玉霞 | 機構代碼: 2X0800013 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺中市南屯區文山十街58之5號1-3樓 @ 長照C據點 |
主要產品: 259其他金屬製品、293通用機械設備、311船舶及浮動設施、303汽車零件 | 統一編號: 81151294 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市大寮區會結里會結路144之1號 @ 登記工廠名錄 |
統一編號: 28096499 | 工廠負責人姓名: 黃玉霞 | 工廠地址: 彰化縣彰化市東芳里彰馬路189巷102之2號 | 主要產品: 210橡膠製品 @ 臨時工廠名錄 |
負責人: 吳黃玉霞 | 統一編號: 81151294 | 工廠現況: 生產中 | 高雄市大寮區會結里會結路144之1號 @ 高雄市工廠登記清冊 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2018/12/01 | 機構電話: 03-8511803 | 機構負責人姓名: 黃玉霞 | 機構代碼: B11800014 | 機構種類: B1 | 地址全址: 花蓮縣吉安鄉太昌村南海二街248巷18號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0918-274016 | 機構負責人姓名: 黃玉霞 | 機構代碼: 2X0800013 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺中市南屯區文山十街58之5號1-3樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2019/04/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-29278317 | 機構負責人姓名: 黃玉霞 | 機構代碼: 2X0200002 | 機構種類: 2 | 地址全址: 新北市永和區永貞路183號3樓之2 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2018/12/01 | 機構電話: 03-8511803 | 機構負責人姓名: 黃玉霞 | 機構代碼: B11800014 | 機構種類: B1 | 地址全址: 花蓮縣吉安鄉太昌村南海二街248巷18號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0918-274016 | 機構負責人姓名: 黃玉霞 | 機構代碼: 2X0800013 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺中市南屯區文山十街58之5號1-3樓 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 黃玉霞 ... ]
名稱 艾益富 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 艾益富)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
艾益富有限公司 臺北市北投區榮華三路12號 | 黃玉霞 | 28838140 | 核准設立 |
艾益富有限公司 登記地址: 臺北市北投區榮華三路12號 | 負責人: 黃玉霞 | 統編: 28838140 | 核准設立 |
姓名 黃玉霞 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃玉霞)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
阿霞小吃店 新竹市香山區虎林里延平路二段四七號一樓 | 黃玉霞 | 18216523 | 核准停業 - 獨資 |
玉展儀器行 高雄市岡山區岡山路45號1樓 | 呂黃玉霞 | 99513880 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10562301400) |
如玉商店 桃園縣平鎮市龍恩里龍泉一街29鄰22號 | 黃玉霞 | 45086636 | 歇業 - 獨資 |
林和紙器行 高雄市前鎮區竹西里黃埔街75號 | 林黃玉霞 | 06705342 | 撤銷 - 獨資 |
合貿企業社 新北市板橋區介壽街69號?0樓 | 黃玉霞 | 01950529 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
添益書局 新北市新莊區雙鳳路72號1樓 | 江黃玉霞 | 01990629 | 歇業 - 獨資 |
朝陽行 桃園縣大園鄉大園村忠孝一街21號 | 郭黃玉霞 | 02639758 | 歇業 - 獨資 |
合春香舖行 桃園縣中壢市中堅里中山東路三段345號 | 張黃玉霞 | 02666179 | 核准設立 - 獨資 |
阿霞小吃店 登記地址: 新竹市香山區虎林里延平路二段四七號一樓 | 負責人: 黃玉霞 | 統編: 18216523 | 核准停業 - 獨資 |
玉展儀器行 登記地址: 高雄市岡山區岡山路45號1樓 | 負責人: 呂黃玉霞 | 統編: 99513880 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10562301400) |
如玉商店 登記地址: 桃園縣平鎮市龍恩里龍泉一街29鄰22號 | 負責人: 黃玉霞 | 統編: 45086636 | 歇業 - 獨資 |
林和紙器行 登記地址: 高雄市前鎮區竹西里黃埔街75號 | 負責人: 林黃玉霞 | 統編: 06705342 | 撤銷 - 獨資 |
合貿企業社 登記地址: 新北市板橋區介壽街69號?0樓 | 負責人: 黃玉霞 | 統編: 01950529 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
添益書局 登記地址: 新北市新莊區雙鳳路72號1樓 | 負責人: 江黃玉霞 | 統編: 01990629 | 歇業 - 獨資 |
朝陽行 登記地址: 桃園縣大園鄉大園村忠孝一街21號 | 負責人: 郭黃玉霞 | 統編: 02639758 | 歇業 - 獨資 |
合春香舖行 登記地址: 桃園縣中壢市中堅里中山東路三段345號 | 負責人: 張黃玉霞 | 統編: 02666179 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 黃玉霞 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 吉仁企業股份有限公司 | 統一編號: 00099832 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 28385 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 560 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 百士交通有限公司 | 統一編號: 00100140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 660 | 所代表法人: | 有光電器股份有限公司 | 統一編號: 00100372 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 光榮船機股份有限公司 | 統一編號: 00101056 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 吉仁企業股份有限公司 | 統一編號: 00099832 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 28385 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 560 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 百士交通有限公司 | 統一編號: 00100140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 660 | 所代表法人: | 有光電器股份有限公司 | 統一編號: 00100372 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 光榮船機股份有限公司 | 統一編號: 00101056 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
|