賴光雄
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名賴光雄的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是同實股份有限公司, 統一編號是28845634.
根據名稱 同實 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 同實 ...) | 新聞發布單位: 環境部環境部綜合規劃司 | 新聞發布日期: 2024-02-01 10:40:00 | 新聞編號: 20240201105245 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
| 聯絡方式: 02-8287-0058 | 是否收費: N | 活動地點: 中正區八德路一段一號 華山1914文創園區中3館2樓(拱廳) | 開始日期: 20221225 | 結束日期: 20221225 | 發起單位: 社團法人台灣社會企業創新創業學會 | 主辦單位: 社團法人台灣社會企業創新創業學會 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
| 新聞發布單位: 行政院環境保護署管考處 | 新聞發布日期: 2023-04-19 12:05:00 | 新聞編號: 20230419121541 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
| 聯絡方式: 04-2704-9168 #40601 | 是否收費: N | 活動地點: 西屯區中科路2號1F (中科管理局 101會議室) | 開始日期: 20230116 | 結束日期: 20230116 | 發起單位: 林小姐 | 主辦單位: 資誠聯合會計師事務所、資誠永續發展服務公司 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
| 台灣陶瓷雕塑學會 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 台灣陶瓷雕塑學會 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 新聞發布單位: 環境部環境部氣候變遷署 | 新聞發布日期: 2023-12-15 12:51:00 | 新聞編號: 20231215125559 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
| 職務小類別名稱: 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 職務性質: 全職 | 工作地點: 台北市信義區 | 工作經驗: 無 | 核薪方式: 月薪 | 公司名稱: 閃銀有限公司 | 應徵截止日期: 額滿為止 | 職缺更新日期: 20240305 @ 台灣就業通網站職缺清單 |
新聞發布單位: 環境部環境部綜合規劃司 | 新聞發布日期: 2024-02-01 10:40:00 | 新聞編號: 20240201105245 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
聯絡方式: 02-8287-0058 | 是否收費: N | 活動地點: 中正區八德路一段一號 華山1914文創園區中3館2樓(拱廳) | 開始日期: 20221225 | 結束日期: 20221225 | 發起單位: 社團法人台灣社會企業創新創業學會 | 主辦單位: 社團法人台灣社會企業創新創業學會 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
新聞發布單位: 行政院環境保護署管考處 | 新聞發布日期: 2023-04-19 12:05:00 | 新聞編號: 20230419121541 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
聯絡方式: 04-2704-9168 #40601 | 是否收費: N | 活動地點: 西屯區中科路2號1F (中科管理局 101會議室) | 開始日期: 20230116 | 結束日期: 20230116 | 發起單位: 林小姐 | 主辦單位: 資誠聯合會計師事務所、資誠永續發展服務公司 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
台灣陶瓷雕塑學會 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
台灣陶瓷雕塑學會 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
新聞發布單位: 環境部環境部氣候變遷署 | 新聞發布日期: 2023-12-15 12:51:00 | 新聞編號: 20231215125559 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
職務小類別名稱: 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 職務性質: 全職 | 工作地點: 台北市信義區 | 工作經驗: 無 | 核薪方式: 月薪 | 公司名稱: 閃銀有限公司 | 應徵截止日期: 額滿為止 | 職缺更新日期: 20240305 @ 台灣就業通網站職缺清單 |
[ 搜尋所有 同實 ... ]
根據姓名 賴光雄 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 賴光雄 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 49889053 | 所代表法人: 和泰汽車股份有限公司 | 東部汽車股份有限公司 | 統一編號: 24382627 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 督譜科技股份有限公司 | 統一編號: 29168528 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: 恆運投資股份有限公司 | 泛台貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 31220423 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 14806073 | 所代表法人: 和泰汽車股份有限公司 | 南都汽車股份有限公司 | 統一編號: 86120567 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: 恆運投資股份有限公司 | 樺台通運股份有限公司 | 統一編號: 86688653 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 潤安股份有限公司 | 統一編號: 90827452 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 榮豪紙業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 79100000 | 所代表法人: 和泰汽車股份有限公司 | 和泰聯網股份有限公司 | 統一編號: 55384114 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 49889053 | 所代表法人: 和泰汽車股份有限公司 | 東部汽車股份有限公司 | 統一編號: 24382627 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 督譜科技股份有限公司 | 統一編號: 29168528 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: 恆運投資股份有限公司 | 泛台貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 31220423 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 14806073 | 所代表法人: 和泰汽車股份有限公司 | 南都汽車股份有限公司 | 統一編號: 86120567 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: 恆運投資股份有限公司 | 樺台通運股份有限公司 | 統一編號: 86688653 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 潤安股份有限公司 | 統一編號: 90827452 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 榮豪紙業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 79100000 | 所代表法人: 和泰汽車股份有限公司 | 和泰聯網股份有限公司 | 統一編號: 55384114 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 賴光雄 ... ]
英同實業有限公司 | 地址: 高雄市小港區興業街12號 | 電話: 07-871-7572 |
合同實業社 | 地址: 新北市樹林區長壽街21巷9號1樓 | 電話: 02-2683-3557 |
笠同實業股份有限公司 | 地址: 台中市潭子區大富路二段14號 | 電話: 04-2531-4641 |
笠同實業股份有限公司 | 地址: 台中市神岡區大洲路175巷8號 | 電話: 04-2512-1811 |
二同實業行 | 地址: 台北市中山區新生北路三段82號之2、1樓 | 電話: 02-2593-2179 |
三合同實業有限公司 | 地址: 彰化縣和美鎮南雷路69巷100號 | 電話: 04-762-7618 |
本同實業有限公司 | 地址: 台北市中山區林森北路626號2樓 | 電話: 02-2596-1585 |
冠同實業有限公司 | 地址: 台北市信義區虎林街82巷3號1樓 | 電話: 02-2971-3989 |
永同實業股份有限公司 | 地址: 新北市三重區中正北路450號 | 電話: 02-2980-8121 |
玉同實業有限公司 | 地址: 高雄市苓雅區興中二路122號1樓 | 電話: 07-332-3401 |
名稱 同實 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 同實)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
同同實業有限公司 臺北市信義區吳興街441號1樓 | 余詩盈 | 53926780 | 解散 (核准解散日期: 2019-09-16) |
喜同實業 臺南市南區新生里大同路2段112巷11號7樓之3 | 宋家榛 | 92361613 | 核准設立 - 獨資 |
和佑同實業股份有限公司 臺北市中山區南京東路3段91號7樓 | 林建同 | 23305095 | 核准設立 |
欣同實業有限公司 臺北市中正區開封街1段105號2樓之3 | 黃雅薇 | 89608417 | 核准設立 |
理同實業有限公司 新北市土城區青雲路四八三巷十二弄四十號 | 魏禮忠 | 16701817 | 核准設立 |
三合同實業有限公司 彰化縣彰化市平和里中華西路250巷11弄23號 | 謝林阿鸞 | 16714469 | 核准設立 |
禾同實業有限公司 嘉義市東區文雅里東洋新村302號 | 吳宜儒 | 22445843 | 核准設立 |
台同實業股份有限公司 臺北市大安區安和路2段23巷6號1樓 | 陳重德 | 30434192 | 核准設立 |
同同實業有限公司 登記地址: 臺北市信義區吳興街441號1樓 | 負責人: 余詩盈 | 統編: 53926780 | 解散 (核准解散日期: 2019-09-16) |
喜同實業 登記地址: 臺南市南區新生里大同路2段112巷11號7樓之3 | 負責人: 宋家榛 | 統編: 92361613 | 核准設立 - 獨資 |
和佑同實業股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區南京東路3段91號7樓 | 負責人: 林建同 | 統編: 23305095 | 核准設立 |
欣同實業有限公司 登記地址: 臺北市中正區開封街1段105號2樓之3 | 負責人: 黃雅薇 | 統編: 89608417 | 核准設立 |
理同實業有限公司 登記地址: 新北市土城區青雲路四八三巷十二弄四十號 | 負責人: 魏禮忠 | 統編: 16701817 | 核准設立 |
三合同實業有限公司 登記地址: 彰化縣彰化市平和里中華西路250巷11弄23號 | 負責人: 謝林阿鸞 | 統編: 16714469 | 核准設立 |
禾同實業有限公司 登記地址: 嘉義市東區文雅里東洋新村302號 | 負責人: 吳宜儒 | 統編: 22445843 | 核准設立 |
台同實業股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區安和路2段23巷6號1樓 | 負責人: 陳重德 | 統編: 30434192 | 核准設立 |
[ 查詢所有 同實 ... ]
姓名 賴光雄 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 賴光雄)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
潤華貿易有限公司 臺中市中區中華路2段26號1樓 | 賴光雄 | 27789120 | 解散 (核准解散日期: 2022-04-08) |
文信印刷廠 苗栗縣苗栗市嘉盛里二一鄰為公路五六二巷八號 | 賴光雄 | 49678767 | 核准設立 - 獨資 |
永成工業社 南投縣名間鄉松山村名松路二○三之二三號 | 賴光雄 | 61781674 | 歇業 - 獨資 |
潤安股份有限公司 臺中市中區中華路二段26號 | 賴光雄 | 90827452 | 核准設立 |
日昌雜貨店 雲林縣斗南鎮明昌里明昌路七號 | 賴光雄 | 97603371 | 歇業 - 獨資 |
潤華貿易有限公司 登記地址: 臺中市中區中華路2段26號1樓 | 負責人: 賴光雄 | 統編: 27789120 | 解散 (核准解散日期: 2022-04-08) |
文信印刷廠 登記地址: 苗栗縣苗栗市嘉盛里二一鄰為公路五六二巷八號 | 負責人: 賴光雄 | 統編: 49678767 | 核准設立 - 獨資 |
永成工業社 登記地址: 南投縣名間鄉松山村名松路二○三之二三號 | 負責人: 賴光雄 | 統編: 61781674 | 歇業 - 獨資 |
潤安股份有限公司 登記地址: 臺中市中區中華路二段26號 | 負責人: 賴光雄 | 統編: 90827452 | 核准設立 |
日昌雜貨店 登記地址: 雲林縣斗南鎮明昌里明昌路七號 | 負責人: 賴光雄 | 統編: 97603371 | 歇業 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7750 | 所代表法人: | 中興食品股份有限公司 | 統一編號: 00036611 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 160 | 所代表法人: | 仁成船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00037034 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 480 | 所代表法人: | 太古新報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00038907 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 中信公證股份有限公司 | 統一編號: 00048004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 中美公證行有限公司 | 統一編號: 00048308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 中美汽車有限公司 | 統一編號: 00048406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 互惠股份有限公司 | 統一編號: 00057805 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7750 | 所代表法人: | 中興食品股份有限公司 | 統一編號: 00036611 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 160 | 所代表法人: | 仁成船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00037034 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 480 | 所代表法人: | 太古新報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00038907 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 中信公證股份有限公司 | 統一編號: 00048004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 中美公證行有限公司 | 統一編號: 00048308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 中美汽車有限公司 | 統一編號: 00048406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 互惠股份有限公司 | 統一編號: 00057805 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
|