林水柳
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林水柳的職稱是董事, 持有股份數是2000000, 公司名稱是大芳國際美容有限公司, 統一編號是28945943.
| 統一編號: 28945943 | 電話號碼: 04-26839335 | 臺中市外埔區六分里六分路163號2樓 |
統一編號: 28945943 | 電話號碼: 04-26839335 | 臺中市外埔區六分里六分路163號2樓 |
[ 搜尋所有相關: 林水柳 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 臺中市外埔區六分里六分路163號2樓 | 符合之產業類別: 19其他化學製品製造業 | 登記編號: 66004841 | 統一編號: 28945943 |
臺中市外埔區六分里六分路163號2樓 | 符合之產業類別: 19其他化學製品製造業 | 登記編號: 66004841 | 統一編號: 28945943 |
[ 搜尋所有相關: 林水柳 @ 臺中市工廠廠商名冊 ]
| 主要產品: 193清潔用品及化粧品 | 統一編號: 28945943 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市外埔區六分里六分路163號2樓 |
主要產品: 193清潔用品及化粧品 | 統一編號: 28945943 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市外埔區六分里六分路163號2樓 |
[ 搜尋所有相關: 林水柳 @ 登記工廠名錄 ]
根據姓名 林水柳 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林水柳 ...) | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0226658373 | 機構負責人姓名: 成亮 | 機構代碼: BD0200036 | 機構種類: BD | 地址全址: 新北市坪林區坪林里北宜路八段67號2~3樓(坪林遊客中心2F~3F) @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0226658373 | 機構負責人姓名: 成亮 | 機構代碼: BD0200036 | 機構種類: BD | 地址全址: 新北市坪林區坪林里北宜路八段67號2~3樓(坪林遊客中心2F~3F) @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0226658373 | 機構負責人姓名: 成亮 | 機構代碼: BD0200036 | 機構種類: BD | 地址全址: 新北市坪林區坪林里北宜路八段67號2~3樓(坪林遊客中心2F~3F) @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0226658373 | 機構負責人姓名: 成亮 | 機構代碼: BD0200036 | 機構種類: BD | 地址全址: 新北市坪林區坪林里北宜路八段67號2~3樓(坪林遊客中心2F~3F) @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0226658373 | 機構負責人姓名: 成亮 | 機構代碼: BD0200036 | 機構種類: BD | 地址全址: 新北市坪林區坪林里北宜路八段67號2~3樓(坪林遊客中心2F~3F) @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0226658373 | 機構負責人姓名: 成亮 | 機構代碼: BD0200036 | 機構種類: BD | 地址全址: 新北市坪林區坪林里北宜路八段67號2~3樓(坪林遊客中心2F~3F) @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 0226658373 | 機構負責人姓名: 成亮 | 機構代碼: BD0200036 | 機構種類: BD | 地址全址: 新北市坪林區坪林里北宜路八段67號2~3樓(坪林遊客中心2F~3F) @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 0226658373 | 機構負責人姓名: 成亮 | 機構代碼: BD0200036 | 機構種類: BD | 地址全址: 新北市坪林區坪林里坪碇路6號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0226658373 | 機構負責人姓名: 成亮 | 機構代碼: BD0200036 | 機構種類: BD | 地址全址: 新北市坪林區坪林里北宜路八段67號2~3樓(坪林遊客中心2F~3F) @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0226658373 | 機構負責人姓名: 成亮 | 機構代碼: BD0200036 | 機構種類: BD | 地址全址: 新北市坪林區坪林里北宜路八段67號2~3樓(坪林遊客中心2F~3F) @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0226658373 | 機構負責人姓名: 成亮 | 機構代碼: BD0200036 | 機構種類: BD | 地址全址: 新北市坪林區坪林里北宜路八段67號2~3樓(坪林遊客中心2F~3F) @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0226658373 | 機構負責人姓名: 成亮 | 機構代碼: BD0200036 | 機構種類: BD | 地址全址: 新北市坪林區坪林里北宜路八段67號2~3樓(坪林遊客中心2F~3F) @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0226658373 | 機構負責人姓名: 成亮 | 機構代碼: BD0200036 | 機構種類: BD | 地址全址: 新北市坪林區坪林里北宜路八段67號2~3樓(坪林遊客中心2F~3F) @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0226658373 | 機構負責人姓名: 成亮 | 機構代碼: BD0200036 | 機構種類: BD | 地址全址: 新北市坪林區坪林里北宜路八段67號2~3樓(坪林遊客中心2F~3F) @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 0226658373 | 機構負責人姓名: 成亮 | 機構代碼: BD0200036 | 機構種類: BD | 地址全址: 新北市坪林區坪林里北宜路八段67號2~3樓(坪林遊客中心2F~3F) @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 0226658373 | 機構負責人姓名: 成亮 | 機構代碼: BD0200036 | 機構種類: BD | 地址全址: 新北市坪林區坪林里坪碇路6號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 林水柳 ... ]
名稱 大芳國際美容 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 大芳國際美容)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
大芳國際美容有限公司 臺中市外埔區六分里六分路163號2樓 | 林水柳 | 28945943 | 核准設立 |
大芳國際美容有限公司 登記地址: 臺中市外埔區六分里六分路163號2樓 | 負責人: 林水柳 | 統編: 28945943 | 核准設立 |
姓名 林水柳 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 林水柳)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
大芳化工廠 臺中市豐原區豐圳里中山路五三七號 | 林水柳 | 55004992 | 歇業/撤銷 - 合夥 |
燦織服飾行 臺北市中山區民權東路3段64號1樓 | 林水柳 | 17757916 | 歇業 - 獨資 |
立健企業社 南投縣草屯鎮富寮里富頂路一段666號 | 林水柳 | 19252981 | 歇業 - 獨資 |
明和企業社 嘉義縣民雄鄉福樂村埤角二七之八八號一樓 | 林水柳 | 20184857 | 撤銷 - 獨資 |
豐益號 臺南市善化區文昌里大信街35巷2號 | 林水柳 | 72161530 | 歇業 - 獨資 |
五甲勢成盛商號 臺南市新化區山脚里五甲勢58號 | 謝林水柳 | 73700368 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
延興五金行 新北市永和區永亨路?032號?0樓 | 林水柳 | 78885322 | 核准設立 - 獨資 |
大芳化工廠 登記地址: 臺中市豐原區豐圳里中山路五三七號 | 負責人: 林水柳 | 統編: 55004992 | 歇業/撤銷 - 合夥 |
燦織服飾行 登記地址: 臺北市中山區民權東路3段64號1樓 | 負責人: 林水柳 | 統編: 17757916 | 歇業 - 獨資 |
立健企業社 登記地址: 南投縣草屯鎮富寮里富頂路一段666號 | 負責人: 林水柳 | 統編: 19252981 | 歇業 - 獨資 |
明和企業社 登記地址: 嘉義縣民雄鄉福樂村埤角二七之八八號一樓 | 負責人: 林水柳 | 統編: 20184857 | 撤銷 - 獨資 |
豐益號 登記地址: 臺南市善化區文昌里大信街35巷2號 | 負責人: 林水柳 | 統編: 72161530 | 歇業 - 獨資 |
五甲勢成盛商號 登記地址: 臺南市新化區山脚里五甲勢58號 | 負責人: 謝林水柳 | 統編: 73700368 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
延興五金行 登記地址: 新北市永和區永亨路?032號?0樓 | 負責人: 林水柳 | 統編: 78885322 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 林水柳 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 啟隆煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00260671 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 捷豐企業有限公司 | 統一編號: 00260687 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金鴻輪船股份有限公司 | 統一編號: 00261377 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3400000 | 所代表法人: | 國隆輪胎實業有限公司 | 統一編號: 00261525 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 國泰合記報關股份有限公司 | 統一編號: 00261551 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 33 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1584 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 啟隆煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00260671 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 捷豐企業有限公司 | 統一編號: 00260687 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金鴻輪船股份有限公司 | 統一編號: 00261377 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3400000 | 所代表法人: | 國隆輪胎實業有限公司 | 統一編號: 00261525 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 國泰合記報關股份有限公司 | 統一編號: 00261551 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 33 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1584 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
|