廖文和
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名廖文和的職稱是董事, 持有股份數是3200000, 公司名稱是廖文和國際多媒體有限公司, 統一編號是28952752.
根據姓名 廖文和 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 廖文和 ...) | 開放時間: | | 電話: 886-5-5983777 | 地址: 雲林縣二崙鄉紹興路19號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 開放時間: 須事先預約 | | 電話: 886-5-5983777 | 地址: 雲林縣二崙鄉紹興路19號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| (中華民國)廖文和布袋戲團 | 活動起始日期: 2024/10/05 | 活動結束日期: 2024/10/05 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| (中華民國)廖文和布袋戲團 | 活動起始日期: 2024/10/05 | 活動結束日期: 2024/10/05 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 開始時間: 2022-09-25T19:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-09-25T21:00:00+08:00 | 電話: 886-5-5523189 | 地點: 雲林縣 二崙鄉 | 地址: 649雲林縣二崙鄉中山路107號649 | 參與者: | 收費: 免費入場 | 描述: #藝術宅急便 #藝術下鄉到你家 #你追了幾場呢 那麼多精彩厲害的演出團隊~~千萬不要錯過啦!!趕快分享出去!!免費入場❗️免費入場❗️免費入場❗️重要的事說三遍還有很多場~快揪親朋好友一起來看表演... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| OID: 2.16.886.119.90012.100129 | 電話: 0933-509888 | 地址: 雲林縣二崙鄉紹興路19號 | DN: o=廖文和布袋戲團,l=雲林縣,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 產品中類: | 廠址: 新北市中和區連城路一六四號四樓 | 工廠現況: 歇業-遷廠 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 開始時間: 2017/7/9 | 結束時間: 2017/7/11 | 電話: 933421331 | 台南市 | 地點: 台南佳里永安宮 | 地址: 台南佳里永安宮廟前廣場 | 參與者: 當地觀光民眾 | 停車資訊: | 描述: 匯集明華園星字團、廖文和布袋戲團、本土影歌視人員表演藝術推展 | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
開放時間: | | 電話: 886-5-5983777 | 地址: 雲林縣二崙鄉紹興路19號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
開放時間: 須事先預約 | | 電話: 886-5-5983777 | 地址: 雲林縣二崙鄉紹興路19號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
(中華民國)廖文和布袋戲團 | 活動起始日期: 2024/10/05 | 活動結束日期: 2024/10/05 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
(中華民國)廖文和布袋戲團 | 活動起始日期: 2024/10/05 | 活動結束日期: 2024/10/05 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
開始時間: 2022-09-25T19:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-09-25T21:00:00+08:00 | 電話: 886-5-5523189 | 地點: 雲林縣 二崙鄉 | 地址: 649雲林縣二崙鄉中山路107號649 | 參與者: | 收費: 免費入場 | 描述: #藝術宅急便 #藝術下鄉到你家 #你追了幾場呢 那麼多精彩厲害的演出團隊~~千萬不要錯過啦!!趕快分享出去!!免費入場❗️免費入場❗️免費入場❗️重要的事說三遍還有很多場~快揪親朋好友一起來看表演... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
OID: 2.16.886.119.90012.100129 | 電話: 0933-509888 | 地址: 雲林縣二崙鄉紹興路19號 | DN: o=廖文和布袋戲團,l=雲林縣,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
產品中類: | 廠址: 新北市中和區連城路一六四號四樓 | 工廠現況: 歇業-遷廠 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
開始時間: 2017/7/9 | 結束時間: 2017/7/11 | 電話: 933421331 | 台南市 | 地點: 台南佳里永安宮 | 地址: 台南佳里永安宮廟前廣場 | 參與者: 當地觀光民眾 | 停車資訊: | 描述: 匯集明華園星字團、廖文和布袋戲團、本土影歌視人員表演藝術推展 | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
[ 搜尋所有 廖文和 ... ]
名稱 廖文和國際多媒體 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 廖文和國際多媒體)
廖文和國際多媒體有限公司 登記地址: 雲林縣二崙鄉來惠村紹興路19號 | 負責人: 廖文和 | 統編: 28952752 | 核准設立 |
姓名 廖文和 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 廖文和)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
廖文和自營計程車行 新北市板橋區民族路289巷7-1號 | 廖文和 | 34581744 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1078120771) |
勿野實業有限公司 臺中市西屯區大河里甘肅路二段55巷3號2樓 | 廖文和 | 28661712 | 核准設立 |
北海道企業社 臺中市西屯區大河里甘肅路2段55巷3號1樓 | 廖文和 | 18372523 | 核准停業 - 獨資 |
協合商行 桃園市中壢區永興里中豐路二六三號一樓 | 廖文和 | 34806624 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1039001299) |
揚野音響有限公司 臺中市大雅區民豐街97號1樓 | 廖文和 | 60268059 | 解散 (核准解散日期: 2021-01-13) |
雅品軒企業有限公司 桃園市平鎮區新富里中豐路226號 | 廖文和 | 53969470 | 核准設立 |
禧堡建設股份有限公司 新北市板橋區銘傳街92之1號 | 廖文和 | 83693582 | 解散 (核准解散日期: 2021-10-13) |
廖文和自營計程車行 登記地址: 新北市板橋區民族路289巷7-1號 | 負責人: 廖文和 | 統編: 34581744 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1078120771) |
勿野實業有限公司 登記地址: 臺中市西屯區大河里甘肅路二段55巷3號2樓 | 負責人: 廖文和 | 統編: 28661712 | 核准設立 |
北海道企業社 登記地址: 臺中市西屯區大河里甘肅路2段55巷3號1樓 | 負責人: 廖文和 | 統編: 18372523 | 核准停業 - 獨資 |
協合商行 登記地址: 桃園市中壢區永興里中豐路二六三號一樓 | 負責人: 廖文和 | 統編: 34806624 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1039001299) |
揚野音響有限公司 登記地址: 臺中市大雅區民豐街97號1樓 | 負責人: 廖文和 | 統編: 60268059 | 解散 (核准解散日期: 2021-01-13) |
雅品軒企業有限公司 登記地址: 桃園市平鎮區新富里中豐路226號 | 負責人: 廖文和 | 統編: 53969470 | 核准設立 |
禧堡建設股份有限公司 登記地址: 新北市板橋區銘傳街92之1號 | 負責人: 廖文和 | 統編: 83693582 | 解散 (核准解散日期: 2021-10-13) |
[ 查詢所有 廖文和 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 648148 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1018519 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 三陽汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00027303 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 大德交通有限公司 | 統一編號: 00031101 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2860 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 648148 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1018519 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 三陽汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00027303 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 大德交通有限公司 | 統一編號: 00031101 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2860 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
|