陳玉山
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳玉山的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是真虹有限公司, 統一編號是28954837.
根據名稱 真虹 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 真虹 ...) | 統一編號: 24857074 | 電話號碼: 03-5358840 | 新竹市東區豐功里建中一路25號 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 24857074 | 核准日期: 20220117 @ 僑外資、陸資來臺投資國內事業清冊 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 599000 | 所代表法人: | 真虹科技股份有限公司 | 統一編號: 24857074 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 真虹科技股份有限公司 | 統一編號: 24857074 @ 董監事資料集 |
統一編號: 24857074 | 電話號碼: 03-5358840 | 新竹市東區豐功里建中一路25號 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 24857074 | 核准日期: 20220117 @ 僑外資、陸資來臺投資國內事業清冊 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 599000 | 所代表法人: | 真虹科技股份有限公司 | 統一編號: 24857074 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 真虹科技股份有限公司 | 統一編號: 24857074 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 真虹 ... ]
根據姓名 陳玉山 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳玉山 ...) | 開始時間: 2021/09/09 | 結束時間: 2021/09/11 | 電話: 886-953547199 | 基隆市 | 地點: 基隆市消防局 | 地址: 基隆市安樂區基金一路129巷6號 | 參與者: 消防人員、救難人員、各級學校老師、大專院校社團、社會人士。 | 停車資訊: | 描述: 基隆A場 大海有情.萬物有靈日期: 110年09月10日(五)時間:08:30~16:00地點:基隆市消防局8樓(基隆市安樂區基金一路129巷6號) 主持人: 基隆市消防局災害搶救科科員林宛柔時間 議... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 開始時間: 2021/09/10 | 結束時間: 2021/09/11 | 電話: 886-953547199 | 基隆市 | 地點: 基隆市消防局8樓 | 地址: 基隆市安樂區基金一路129巷6號 | 參與者: | 停車資訊: | 描述: 基隆A場 大海有情.萬物有靈日期: 110年09月10日(五)時間:08:30~16:00地點:基隆市消防局8樓(基隆市安樂區基金一路129巷6號) 主持人: 基隆市消防局災害搶救科科員林宛柔時間 議... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 開始時間: 2021/10/31 | 結束時間: 2021/10/31 | 電話: 886-953547199 | 臺北市 | 地點: 教育部體育署3F大禮堂 | 地址: 台北市中山區朱崙街20號 | 參與者: 消防人員、救難人員、各級學校老師、大專院校社團、社會人士。 | 停車資訊: | 描述: 臺北B場 (體育署場)從零開始看見福爾摩沙之美 日期:110年10月31日(日)時間: 8:30~16:30地點:教育部體育署3F大禮堂(台北市中山區朱崙街20號) 主持人:朱愛琪時間 議... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 產品中類: 22塑膠製品製造業
33其他製造業 | 廠址: 新北市汐止區福德一路三九二巷一號四樓 | 工廠現況: 校正後廢止 | 主要產品: 220塑膠製品
339未分類其他製品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 公司名稱: 山平企業有限公司 | 到職日期: 0690810 | 統一編號: 12257075 @ 公司登記經理人資料集 |
| 主要產品: 275量測、導航、控制設備及鐘錶 | 統一編號: 97544681 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市太平區中興里太平二八街3號 @ 登記工廠名錄 |
| 主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 45009809 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市中壢區內定里合圳北路一五號 @ 登記工廠名錄 |
| 電話: (04)22544197 | 主祀神祇: 福德正神 | 教別: 道教 | 建別: 募建 | 負責人: 陳玉山 | 南屯區 | 地址: 臺中市南屯區黎明里干城街202巷1弄1號 | 註記: 補辦 | 財團法人: @ 臺中市宗教名冊 |
開始時間: 2021/09/09 | 結束時間: 2021/09/11 | 電話: 886-953547199 | 基隆市 | 地點: 基隆市消防局 | 地址: 基隆市安樂區基金一路129巷6號 | 參與者: 消防人員、救難人員、各級學校老師、大專院校社團、社會人士。 | 停車資訊: | 描述: 基隆A場 大海有情.萬物有靈日期: 110年09月10日(五)時間:08:30~16:00地點:基隆市消防局8樓(基隆市安樂區基金一路129巷6號) 主持人: 基隆市消防局災害搶救科科員林宛柔時間 議... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
開始時間: 2021/09/10 | 結束時間: 2021/09/11 | 電話: 886-953547199 | 基隆市 | 地點: 基隆市消防局8樓 | 地址: 基隆市安樂區基金一路129巷6號 | 參與者: | 停車資訊: | 描述: 基隆A場 大海有情.萬物有靈日期: 110年09月10日(五)時間:08:30~16:00地點:基隆市消防局8樓(基隆市安樂區基金一路129巷6號) 主持人: 基隆市消防局災害搶救科科員林宛柔時間 議... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
開始時間: 2021/10/31 | 結束時間: 2021/10/31 | 電話: 886-953547199 | 臺北市 | 地點: 教育部體育署3F大禮堂 | 地址: 台北市中山區朱崙街20號 | 參與者: 消防人員、救難人員、各級學校老師、大專院校社團、社會人士。 | 停車資訊: | 描述: 臺北B場 (體育署場)從零開始看見福爾摩沙之美 日期:110年10月31日(日)時間: 8:30~16:30地點:教育部體育署3F大禮堂(台北市中山區朱崙街20號) 主持人:朱愛琪時間 議... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
產品中類: 22塑膠製品製造業
33其他製造業 | 廠址: 新北市汐止區福德一路三九二巷一號四樓 | 工廠現況: 校正後廢止 | 主要產品: 220塑膠製品
339未分類其他製品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
公司名稱: 山平企業有限公司 | 到職日期: 0690810 | 統一編號: 12257075 @ 公司登記經理人資料集 |
主要產品: 275量測、導航、控制設備及鐘錶 | 統一編號: 97544681 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市太平區中興里太平二八街3號 @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 45009809 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市中壢區內定里合圳北路一五號 @ 登記工廠名錄 |
電話: (04)22544197 | 主祀神祇: 福德正神 | 教別: 道教 | 建別: 募建 | 負責人: 陳玉山 | 南屯區 | 地址: 臺中市南屯區黎明里干城街202巷1弄1號 | 註記: 補辦 | 財團法人: @ 臺中市宗教名冊 |
[ 搜尋所有 陳玉山 ... ]
真虹有限公司 | 地址: 新竹縣新豐鄉新興路145號 | 電話: 03-557-1727 |
名稱 真虹 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 真虹)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
真虹冷飲店 屏東縣屏東市民權里忠孝路37-4號1樓 | 邱筱真 | 81350189 | 核准設立 - 獨資 |
真虹科技股份有限公司 新竹市東區豐功里建中一路25號 | 王偉旭 | 24857074 | 核准設立 |
真虹有限公司 新竹市南大里南大路327號1樓 | 陳玉山 | 28954837 | 核准設立 |
妮真虹小吃店 花蓮縣花蓮市主睦里和平路三0八號一樓 | 曾淑惠 | 20055066 | 歇業 - 獨資 |
真虹企業有限公司 高雄市苓雅區大順三路282巷8號3樓 | | 89428533 | 解散 (文號: 1998-4-15 建二公字 第09322701號) |
真虹冷飲店 登記地址: 屏東縣屏東市民權里忠孝路37-4號1樓 | 負責人: 邱筱真 | 統編: 81350189 | 核准設立 - 獨資 |
真虹科技股份有限公司 登記地址: 新竹市東區豐功里建中一路25號 | 負責人: 王偉旭 | 統編: 24857074 | 核准設立 |
真虹有限公司 登記地址: 新竹市南大里南大路327號1樓 | 負責人: 陳玉山 | 統編: 28954837 | 核准設立 |
妮真虹小吃店 登記地址: 花蓮縣花蓮市主睦里和平路三0八號一樓 | 負責人: 曾淑惠 | 統編: 20055066 | 歇業 - 獨資 |
真虹企業有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區大順三路282巷8號3樓 | 統編: 89428533 | 解散 (文號: 1998-4-15 建二公字 第09322701號) |
姓名 陳玉山 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳玉山)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
金玉山五金材料行 臺中市大甲區孟春里中山路二段19號一樓 | 陳玉山 | 98844953 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120881603) |
玉山運動生活館 新竹縣竹北市華興街140之1號 | 陳玉山 | 87337213 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090301976) |
陳玉山 彰化縣彰化市下里泰和路1段182號1樓 | 陳玉山 | 20340409 | 歇業 - 獨資 |
玉山藥房 南投縣集集鎮集集里集集鎮五三號 | 陳玉山 | 61057601 | 歇業 - 獨資 |
玉山魚貨承銷人 臺南市佳里區忠仁里延平路229號 | 陳玉山 | 78477917 | 歇業 - 獨資 |
玉山藥局 南投縣集集鎮集集里集集路七○號 | 陳玉山 | 87822849 | 歇業 - 獨資 |
玉山商行 桃園縣桃園市大豐里金門四街29號1樓 | 陳玉山 | 93800745 | 歇業 - 獨資 |
數碼國際投資股份有限公司 臺北市松山區敦化南路1段57號4樓之2 | 陳玉山 | 12871327 | 解散 (核准解散日期: 2022-02-08) |
金玉山五金材料行 登記地址: 臺中市大甲區孟春里中山路二段19號一樓 | 負責人: 陳玉山 | 統編: 98844953 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120881603) |
玉山運動生活館 登記地址: 新竹縣竹北市華興街140之1號 | 負責人: 陳玉山 | 統編: 87337213 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090301976) |
陳玉山 登記地址: 彰化縣彰化市下里泰和路1段182號1樓 | 負責人: 陳玉山 | 統編: 20340409 | 歇業 - 獨資 |
玉山藥房 登記地址: 南投縣集集鎮集集里集集鎮五三號 | 負責人: 陳玉山 | 統編: 61057601 | 歇業 - 獨資 |
玉山魚貨承銷人 登記地址: 臺南市佳里區忠仁里延平路229號 | 負責人: 陳玉山 | 統編: 78477917 | 歇業 - 獨資 |
玉山藥局 登記地址: 南投縣集集鎮集集里集集路七○號 | 負責人: 陳玉山 | 統編: 87822849 | 歇業 - 獨資 |
玉山商行 登記地址: 桃園縣桃園市大豐里金門四街29號1樓 | 負責人: 陳玉山 | 統編: 93800745 | 歇業 - 獨資 |
數碼國際投資股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區敦化南路1段57號4樓之2 | 負責人: 陳玉山 | 統編: 12871327 | 解散 (核准解散日期: 2022-02-08) |
[ 查詢所有 陳玉山 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8225 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 70 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1660 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 永吉報關有限公司 | 統一編號: 00070758 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 560000 | 所代表法人: | 永和報關有限公司 | 統一編號: 00070981 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9300 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8225 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 70 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1660 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 永吉報關有限公司 | 統一編號: 00070758 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 560000 | 所代表法人: | 永和報關有限公司 | 統一編號: 00070981 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9300 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
|