張文隆
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張文隆的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是凡特有限公司, 統一編號是28957736.
根據名稱 凡特 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 凡特 ...) | | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/08/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/08/24 @ 文化部研習課程 |
| | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/08/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/08/24 @ 文化部研習課程 |
| | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/12/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/12/14 @ 文化部研習課程 |
| | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/12/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/12/14 @ 文化部研習課程 |
| 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/08/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/08/24 @ 文化部研習課程 |
| 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/08/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/08/24 @ 文化部研習課程 |
| 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/12/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/12/14 @ 文化部研習課程 |
| 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/12/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/12/14 @ 文化部研習課程 |
[ 搜尋所有 凡特 ... ]
根據姓名 張文隆 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張文隆 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 臺隆手套實業股份有限公司 | 統一編號: 22110240 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 950000 | 所代表法人: | 詠隆實業有限公司 | 統一編號: 23405242 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 隆銨有限公司 | 統一編號: 53867488 @ 董監事資料集 |
| 作者: 張文隆著 | 出版機構: 久石文化 | 版次: 修訂一版 | 預訂出版日: 109/08 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 386 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-97614-5-1 (平裝, NT$450, 386面, 23公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 作者: 張文隆, 徐紀恩著 | 出版機構: 商周 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/08 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 464 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-318-782-5 (平裝, NT$600, 464面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 22116271 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市佳里區興化里佳里興570號E棟 @ 登記工廠名錄 |
| 主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 22116271 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市樹林區金寮里保安街二段四五巷四號一樓 @ 登記工廠名錄 |
| 產品中類: 25金屬製品製造業 | 廠址: 新北市樹林區金寮里保安街二段四五巷四號一樓 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 259其他金屬製品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 臺隆手套實業股份有限公司 | 統一編號: 22110240 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 950000 | 所代表法人: | 詠隆實業有限公司 | 統一編號: 23405242 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 隆銨有限公司 | 統一編號: 53867488 @ 董監事資料集 |
作者: 張文隆著 | 出版機構: 久石文化 | 版次: 修訂一版 | 預訂出版日: 109/08 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 386 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-97614-5-1 (平裝, NT$450, 386面, 23公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: 張文隆, 徐紀恩著 | 出版機構: 商周 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/08 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 464 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-318-782-5 (平裝, NT$600, 464面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 22116271 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市佳里區興化里佳里興570號E棟 @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 22116271 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市樹林區金寮里保安街二段四五巷四號一樓 @ 登記工廠名錄 |
產品中類: 25金屬製品製造業 | 廠址: 新北市樹林區金寮里保安街二段四五巷四號一樓 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 259其他金屬製品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
[ 搜尋所有 張文隆 ... ]
凡特屋貿易有限公司 | 地址: 嘉義縣六腳鄉竹本村9號之4 | 電話: 05-378-0856 |
凡特電業有限公司 | 地址: 桃園市桃園區大業路二段278號2樓 | 電話: 03-356-0062 |
私立滌凡特語文短期補習班 | 地址: 桃園市新屋區新生村新生三街88號 | 電話: 03-477-4468 |
凡特科技股份有限公司 | 地址: 台中市沙鹿區正義路107巷32號3樓 | 電話: 04-2632-2776 |
凡特科技股份有限公司 | 地址: 台中市沙鹿區正義路107巷32號3樓 | 電話: 04-2632-2776 |
伊凡特廣告事業有限公司 | 地址: 新北市三峽區隆恩街161號之1 | 電話: 02-2674-7703 |
英凡特生物科技有限公司 | 地址: 台中市西屯區大容西街51號11樓之5 | 電話: 04-2310-0268 |
名稱 凡特 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 凡特)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
德凡特未來股份有限公司 臺中市西區忠明南路237號9樓之1 | 趙智凡 | 45879382 | 核准設立 |
黎凡特國際企業行 新北市三重區重陽路1段65號4樓 | 孟海山 | 17633465 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1078122289) |
凡特科技股份有限公司 臺中市沙鹿區埔子里正義路107巷32號3樓 | 黃麗君 | 24246551 | 核准設立 |
凡特光學儀器有限公司 臺北市中正區和平西路2段34之2號(1樓) | 陳士維 | 24976655 | 核准設立 |
凡特思國際有限公司 臺北市大安區和平東路3段1巷51號3樓 | 嚴幸美 | 25133822 | 核准設立 |
艾凡特企業社 宜蘭縣羅東鎮信義里純精路三段252巷8號一樓 | 林源章 | 26785505 | 核准設立 - 獨資 |
英凡特生物科技有限公司 臺中市西屯區何安里臺灣大道二段910號6樓之2 | 王文芬 | 28914266 | 核准設立 |
凡特有限公司 臺中市北屯區和平里軍福十七路3號3樓 | 張文隆 | 28957736 | 核准設立 |
德凡特未來股份有限公司 登記地址: 臺中市西區忠明南路237號9樓之1 | 負責人: 趙智凡 | 統編: 45879382 | 核准設立 |
黎凡特國際企業行 登記地址: 新北市三重區重陽路1段65號4樓 | 負責人: 孟海山 | 統編: 17633465 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1078122289) |
凡特科技股份有限公司 登記地址: 臺中市沙鹿區埔子里正義路107巷32號3樓 | 負責人: 黃麗君 | 統編: 24246551 | 核准設立 |
凡特光學儀器有限公司 登記地址: 臺北市中正區和平西路2段34之2號(1樓) | 負責人: 陳士維 | 統編: 24976655 | 核准設立 |
凡特思國際有限公司 登記地址: 臺北市大安區和平東路3段1巷51號3樓 | 負責人: 嚴幸美 | 統編: 25133822 | 核准設立 |
艾凡特企業社 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮信義里純精路三段252巷8號一樓 | 負責人: 林源章 | 統編: 26785505 | 核准設立 - 獨資 |
英凡特生物科技有限公司 登記地址: 臺中市西屯區何安里臺灣大道二段910號6樓之2 | 負責人: 王文芬 | 統編: 28914266 | 核准設立 |
凡特有限公司 登記地址: 臺中市北屯區和平里軍福十七路3號3樓 | 負責人: 張文隆 | 統編: 28957736 | 核准設立 |
[ 查詢所有 凡特 ... ]
姓名 張文隆 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 張文隆)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
張文隆自營計程車行 雲林縣斗六市虎溪里西平路九0一巷二0號 | 張文隆 | 64987947 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100003092) |
張文隆自營計程車行 新北市板橋區長安街331巷93弄2號2樓 | 張文隆 | 01873256 | 申覆(辯)期 - 獨資 |
泰全汽車 新北市三重區福隆路9號 | 張文隆 | 87307533 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108153852) |
隆銨有限公司 彰化縣溪湖鎮太平里和平街6號1樓 | 張文隆 | 53867488 | 核准設立 |
隆昌青果行 高雄市仁武區仁雄路140號 | 張文隆 | 85941720 | 核准停業 - 獨資 |
豪隆工程行 新北市新店區安康路2段341巷33號4樓(現場僅供辦公室使用) | 張文隆 | 31496580 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1055247223) |
隆興金屬工業社 彰化縣彰化市忠權里自強南路一六二號 | 張文隆 | 59346964 | 歇業 - 獨資 |
吉隆行 高雄市苓雅區日中里忠孝2路34之1號 | 張文隆 | 81444047 | 歇業 - 獨資 |
張文隆自營計程車行 登記地址: 雲林縣斗六市虎溪里西平路九0一巷二0號 | 負責人: 張文隆 | 統編: 64987947 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100003092) |
張文隆自營計程車行 登記地址: 新北市板橋區長安街331巷93弄2號2樓 | 負責人: 張文隆 | 統編: 01873256 | 申覆(辯)期 - 獨資 |
泰全汽車 登記地址: 新北市三重區福隆路9號 | 負責人: 張文隆 | 統編: 87307533 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108153852) |
隆銨有限公司 登記地址: 彰化縣溪湖鎮太平里和平街6號1樓 | 負責人: 張文隆 | 統編: 53867488 | 核准設立 |
隆昌青果行 登記地址: 高雄市仁武區仁雄路140號 | 負責人: 張文隆 | 統編: 85941720 | 核准停業 - 獨資 |
豪隆工程行 登記地址: 新北市新店區安康路2段341巷33號4樓(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 張文隆 | 統編: 31496580 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1055247223) |
隆興金屬工業社 登記地址: 彰化縣彰化市忠權里自強南路一六二號 | 負責人: 張文隆 | 統編: 59346964 | 歇業 - 獨資 |
吉隆行 登記地址: 高雄市苓雅區日中里忠孝2路34之1號 | 負責人: 張文隆 | 統編: 81444047 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 張文隆 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 東建煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00700593 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25000000 | 所代表法人: | 慎昶水電工程有限公司 | 統一編號: 00700860 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 720693 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 副董事長 | 持有股份數: 1077897 | 所代表法人: 三慶投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 425700 | 所代表法人: 恒健投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 633928 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 561452 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 128670 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2011029 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 186623 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 707638 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 東建煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00700593 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25000000 | 所代表法人: | 慎昶水電工程有限公司 | 統一編號: 00700860 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 720693 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 副董事長 | 持有股份數: 1077897 | 所代表法人: 三慶投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 425700 | 所代表法人: 恒健投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 633928 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 561452 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 128670 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2011029 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 186623 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 707638 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
|