吳淑娟
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳淑娟的職稱是董事, 持有股份數是2000000, 公司名稱是碩業有限公司, 統一編號是29003245.
| 統一編號: 29003245 | 電話號碼: 07-3633461 | 高雄市楠梓區右昌街160號 |
統一編號: 29003245 | 電話號碼: 07-3633461 | 高雄市楠梓區右昌街160號 |
[ 搜尋所有相關: 吳淑娟 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 碩業 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 碩業 ...) | OID: 2.16.886.110.90003.105073 | 電話: 02-27006120 | 地址: 臺北市大安區麗水街32號12樓 | DN: o=碩業會計師事務所,l=臺北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 電話: 03-3668055 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 桃園市桃園區介壽路495巷79號6樓 @ 醫療器材商資料集 |
| 主要產品: 289其他電力設備及配備 | 統一編號: 42598114 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市八德區廣隆里廣福路770巷61號1、2、3樓 @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 碩業企業有限公司 | 統一編號: 86096790 @ 董監事資料集 |
| 處分日期: 20210624 | 處分金額或滯納金: 186 | 公告日期: 20210810 | 處分字號: 保退一字第11069911065號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
| 統一編號: 42598114 | 電話號碼: 03-3668055 | 桃園市桃園區福林里介壽路495巷79號6樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 42598114 | 核准日期: 20201006 @ 僑外資、陸資來臺投資國內事業清冊 |
OID: 2.16.886.110.90003.105073 | 電話: 02-27006120 | 地址: 臺北市大安區麗水街32號12樓 | DN: o=碩業會計師事務所,l=臺北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
電話: 03-3668055 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 桃園市桃園區介壽路495巷79號6樓 @ 醫療器材商資料集 |
主要產品: 289其他電力設備及配備 | 統一編號: 42598114 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市八德區廣隆里廣福路770巷61號1、2、3樓 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 碩業企業有限公司 | 統一編號: 86096790 @ 董監事資料集 |
處分日期: 20210624 | 處分金額或滯納金: 186 | 公告日期: 20210810 | 處分字號: 保退一字第11069911065號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
統一編號: 42598114 | 電話號碼: 03-3668055 | 桃園市桃園區福林里介壽路495巷79號6樓 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 42598114 | 核准日期: 20201006 @ 僑外資、陸資來臺投資國內事業清冊 |
[ 搜尋所有 碩業 ... ]
根據姓名 吳淑娟 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳淑娟 ...) | (中華民國)吳方閑;(中華民國)羅惠;(中華民國)游靜誼;(中華民國)吳淑娟;(中華民國)劉慧清 | 活動起始日期: 2024/07/03 | 活動結束日期: 2024/07/06 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)吳方閑;(中華民國)羅惠;(中華民國)游靜誼;(中華民國)吳淑娟;(中華民國)劉慧清 | 活動起始日期: 2024/07/03 | 活動結束日期: 2024/07/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 事務所名稱: 吳淑娟記帳及報稅代理業務人事務所 | 事務所地址: | 是否具執業資格註記: N | 執行業務區域: 雲林縣 | 登錄字號: 中區國稅登字第982112號 @ 財政部中區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| 事務所名稱: 吳淑娟記帳及報稅代理人事務所 | 執業地址: 高雄市三民區義明街16號3樓 | 登錄字號: 財高國稅登字第980166號 @ 財政部高雄國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| | 活動起始日期: 2024/03/20 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/03/20 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 追溯代號: 1311605127 | 出貨產品: 吳郭魚 | 聯絡地址: 嘉義縣義竹鄉 @ 臺灣水產品生產追溯資訊 |
| 主要產品: 303汽車零件、312機車及其零件 | 統一編號: 28326366 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市中壢區忠義里中華路2段367巷109號5樓 @ 登記工廠名錄 |
(中華民國)吳方閑;(中華民國)羅惠;(中華民國)游靜誼;(中華民國)吳淑娟;(中華民國)劉慧清 | 活動起始日期: 2024/07/03 | 活動結束日期: 2024/07/06 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)吳方閑;(中華民國)羅惠;(中華民國)游靜誼;(中華民國)吳淑娟;(中華民國)劉慧清 | 活動起始日期: 2024/07/03 | 活動結束日期: 2024/07/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
事務所名稱: 吳淑娟記帳及報稅代理業務人事務所 | 事務所地址: | 是否具執業資格註記: N | 執行業務區域: 雲林縣 | 登錄字號: 中區國稅登字第982112號 @ 財政部中區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
事務所名稱: 吳淑娟記帳及報稅代理人事務所 | 執業地址: 高雄市三民區義明街16號3樓 | 登錄字號: 財高國稅登字第980166號 @ 財政部高雄國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| 活動起始日期: 2024/03/20 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 活動起始日期: 2024/03/20 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
追溯代號: 1311605127 | 出貨產品: 吳郭魚 | 聯絡地址: 嘉義縣義竹鄉 @ 臺灣水產品生產追溯資訊 |
主要產品: 303汽車零件、312機車及其零件 | 統一編號: 28326366 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市中壢區忠義里中華路2段367巷109號5樓 @ 登記工廠名錄 |
[ 搜尋所有 吳淑娟 ... ]
碩業企業有限公司 | 地址: 新北市永和區信義路25巷19弄1號1樓 | 電話: 02-2231-8644 |
碩業材料設備有限公司 | 地址: 高雄市楠梓區右昌街160號 | 電話: 07-365-0413 |
碩業電子有限公司 | 地址: 新北市永和區永平路286號10樓 | 電話: 02-2929-9119 |
碩業電子有限公司 | 地址: 新北市永和區永平路286號10樓 | 電話: 02-2929-9118 |
名稱 碩業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 碩業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
碩業科技股份有限公司 桃園市桃園區福林里介壽路495巷79號6樓 | 楊福義 | 42598114 | 核准設立 |
碩業材料設備有限公司 高雄市楠梓區右昌街160號 | 吳淑娟 | 29003245 | 核准設立 |
碩業企業有限公司 新北市永和區竹林路201巷22弄21號4樓 | 林良晋 | 86096790 | 核准設立 |
碩業設計工程有限公司 臺北市大同區承德路3段214巷7號 | 張仁豪 | 28715479 | 核准設立 |
碩業五金有限公司 高雄市三民區自強1路207巷21之4號 | 吳雅芳 | 29004906 | 核准設立 |
碩業貿易有限公司 高雄市仁武區仁武里鳳仁路252號1樓 | | 97379465 | 核准設立 |
碩業綠能國際股份有限公司 臺北市大同區承德路3段214巷7號 | 缺O | 25131330 | 解散 (103年07月03日 府產業商字 第10384976210號) |
碩業亨企業行 高雄市鳳山區瑞竹里瑞竹路100巷36號1樓 | 何居忠 | 36691611 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10561815400) |
碩業科技股份有限公司 登記地址: 桃園市桃園區福林里介壽路495巷79號6樓 | 負責人: 楊福義 | 統編: 42598114 | 核准設立 |
碩業材料設備有限公司 登記地址: 高雄市楠梓區右昌街160號 | 負責人: 吳淑娟 | 統編: 29003245 | 核准設立 |
碩業企業有限公司 登記地址: 新北市永和區竹林路201巷22弄21號4樓 | 負責人: 林良晋 | 統編: 86096790 | 核准設立 |
碩業設計工程有限公司 登記地址: 臺北市大同區承德路3段214巷7號 | 負責人: 張仁豪 | 統編: 28715479 | 核准設立 |
碩業五金有限公司 登記地址: 高雄市三民區自強1路207巷21之4號 | 負責人: 吳雅芳 | 統編: 29004906 | 核准設立 |
碩業貿易有限公司 登記地址: 高雄市仁武區仁武里鳳仁路252號1樓 | 統編: 97379465 | 核准設立 |
碩業綠能國際股份有限公司 登記地址: 臺北市大同區承德路3段214巷7號 | 負責人: 缺O | 統編: 25131330 | 解散 (103年07月03日 府產業商字 第10384976210號) |
碩業亨企業行 登記地址: 高雄市鳳山區瑞竹里瑞竹路100巷36號1樓 | 負責人: 何居忠 | 統編: 36691611 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10561815400) |
[ 查詢所有 碩業 ... ]
姓名 吳淑娟 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 吳淑娟)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
淑鈴企業社 宜蘭縣蘇澳鎮港邊里濱海路一段四八一號(限使用第一層) | 吳淑娟 | 98077116 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
順華建材行 臺北市文山區興隆路4段197號 | 吳淑娟 | 04907821 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1094118273) |
長威企業行 臺南市新營區民生里三興街275巷60號1樓 | 吳淑娟 | 06580151 | 歇業 - 獨資 |
春秋鳥園 高雄市左營區勝利路134號1樓 | 吳淑娟 | 06916037 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11260852300) |
阿宗工業社 彰化縣彰化市南興里中山路一段三九五巷八三號 | 吳 淑 娟 | 08353385 | 歇業 - 獨資 |
宇順商行 彰化縣彰化市南瑤里南成街69巷12號 | 吳淑娟 | 09280185 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060821133) |
盛源記商行 新北市新莊區中華路2段9號7樓(現場僅供辦公室使用) | 吳淑娟 | 09818221 | 歇業 - 獨資 |
莒心飲料店 新北市板橋區莒光路29號1樓 | 吳淑娟 | 09830908 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035238404) |
淑鈴企業社 登記地址: 宜蘭縣蘇澳鎮港邊里濱海路一段四八一號(限使用第一層) | 負責人: 吳淑娟 | 統編: 98077116 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
順華建材行 登記地址: 臺北市文山區興隆路4段197號 | 負責人: 吳淑娟 | 統編: 04907821 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1094118273) |
長威企業行 登記地址: 臺南市新營區民生里三興街275巷60號1樓 | 負責人: 吳淑娟 | 統編: 06580151 | 歇業 - 獨資 |
春秋鳥園 登記地址: 高雄市左營區勝利路134號1樓 | 負責人: 吳淑娟 | 統編: 06916037 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11260852300) |
阿宗工業社 登記地址: 彰化縣彰化市南興里中山路一段三九五巷八三號 | 負責人: 吳 淑 娟 | 統編: 08353385 | 歇業 - 獨資 |
宇順商行 登記地址: 彰化縣彰化市南瑤里南成街69巷12號 | 負責人: 吳淑娟 | 統編: 09280185 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060821133) |
盛源記商行 登記地址: 新北市新莊區中華路2段9號7樓(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 吳淑娟 | 統編: 09818221 | 歇業 - 獨資 |
莒心飲料店 登記地址: 新北市板橋區莒光路29號1樓 | 負責人: 吳淑娟 | 統編: 09830908 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035238404) |
[ 查詢所有 吳淑娟 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 187 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 188 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 45 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4700 | 所代表法人: | 坤金交通股份有限公司 | 統一編號: 00160104 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 46000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 兩洋船務報關有限公司 | 統一編號: 00166402 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 187 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 188 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 45 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4700 | 所代表法人: | 坤金交通股份有限公司 | 統一編號: 00160104 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 46000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 兩洋船務報關有限公司 | 統一編號: 00166402 |
|