陳美宏
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳美宏的職稱是董事, 持有股份數是1806778, 公司名稱是彥均股份有限公司, 統一編號是29031523.
董監事資料集 資料集的 陳美宏 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳美宏 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 彥均股份有限公司 | 統一編號: 29031523 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1845600 | 所代表法人: | 彥均股份有限公司 | 統一編號: 29031523 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 716922 | 所代表法人: | 彥均股份有限公司 | 統一編號: 29031523 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 彥均股份有限公司 | 統一編號: 29031523 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1845600 | 所代表法人: | 彥均股份有限公司 | 統一編號: 29031523 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 716922 | 所代表法人: | 彥均股份有限公司 | 統一編號: 29031523 |
[ 搜尋所有相關: 陳美宏 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 彥均 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 彥均 ...) | 聯絡方式: 03-8221316 | 是否收費: N | 活動地點: 線上 | 開始日期: 20210602 | 結束日期: 20210602 | 發起單位: 花蓮縣政府青年發展中心 吳小姐或羅小姐 | 主辦單位: 花蓮縣政府青年發展中心 、花蓮新創基地 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
| (中華民國)各得獎者 | 活動起始日期: 2024/05/08 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)各得獎者 | 活動起始日期: 2024/05/08 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 開始時間: 2022-12-09T14:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-12-18T17:00:00+08:00 | 電話: 886-8-2318823 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 展出駐縣藝術家,雲慧甄及劉彥均駐縣成果展。地點:吳心泉古厝(大地12號) | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 事務所所在地: 台北市內湖區金龍路247號13樓 | 建築師姓名: 賴彥均 | 開業證號: 工師業字第B001453號 @ 建築師開業登記資訊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3569800 | 所代表法人: 彥均股份有限公司 | 漢平電子工業股份有限公司 | 統一編號: 68889236 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 17800000 | 所代表法人: | 彥柏國際有限公司 | 統一編號: 53736634 @ 董監事資料集 |
聯絡方式: 03-8221316 | 是否收費: N | 活動地點: 線上 | 開始日期: 20210602 | 結束日期: 20210602 | 發起單位: 花蓮縣政府青年發展中心 吳小姐或羅小姐 | 主辦單位: 花蓮縣政府青年發展中心 、花蓮新創基地 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
(中華民國)各得獎者 | 活動起始日期: 2024/05/08 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)各得獎者 | 活動起始日期: 2024/05/08 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
開始時間: 2022-12-09T14:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-12-18T17:00:00+08:00 | 電話: 886-8-2318823 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 展出駐縣藝術家,雲慧甄及劉彥均駐縣成果展。地點:吳心泉古厝(大地12號) | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
事務所所在地: 台北市內湖區金龍路247號13樓 | 建築師姓名: 賴彥均 | 開業證號: 工師業字第B001453號 @ 建築師開業登記資訊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3569800 | 所代表法人: 彥均股份有限公司 | 漢平電子工業股份有限公司 | 統一編號: 68889236 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 17800000 | 所代表法人: | 彥柏國際有限公司 | 統一編號: 53736634 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 彥均 ... ]
根據姓名 陳美宏 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳美宏 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 龐帝氏實業股份有限公司 | 統一編號: 16300165 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 祺樺有限公司 | 統一編號: 28705129 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5176 | 所代表法人: | 順源工業股份有限公司 | 統一編號: 35381270 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 171640 | 所代表法人: | 立寶股份有限公司 | 統一編號: 55779714 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 尚恆有限公司 | 統一編號: 84574450 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 漢平開發股份有限公司 | 統一編號: 84710693 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 漢平建設開發股份有限公司 | 統一編號: 86377932 @ 董監事資料集 |
| 電話: 06-2015279 | 理事長: 陳美宏 | 臺南市北區開元路507號10樓之1。 | 成立年月: 110年10月24日 | 團體類別: 宗教團體 @ 臺南市人民團體名冊 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 龐帝氏實業股份有限公司 | 統一編號: 16300165 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 祺樺有限公司 | 統一編號: 28705129 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5176 | 所代表法人: | 順源工業股份有限公司 | 統一編號: 35381270 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 171640 | 所代表法人: | 立寶股份有限公司 | 統一編號: 55779714 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 尚恆有限公司 | 統一編號: 84574450 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 漢平開發股份有限公司 | 統一編號: 84710693 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 漢平建設開發股份有限公司 | 統一編號: 86377932 @ 董監事資料集 |
電話: 06-2015279 | 理事長: 陳美宏 | 臺南市北區開元路507號10樓之1。 | 成立年月: 110年10月24日 | 團體類別: 宗教團體 @ 臺南市人民團體名冊 |
[ 搜尋所有 陳美宏 ... ]
名稱 彥均 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 彥均)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
彥均藝術畫廊 新北市板橋區懷德街158巷5號 | 李彥均 | 26750631 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1118151699) |
彥均醫藥生技有限公司 臺北市南港區成功路1段36巷2號6樓之3 | 楊淑玲 | 24973003 | 核准設立 |
彥均股份有限公司 臺北市中山區吉林路236巷8號 | 劉平雄 | 29031523 | 核准設立 |
彥均庫柏科技有限公司 臺中市西屯區中清路二段1386巷88號1樓 | 吳建鋒 | 54604668 | 核准設立 |
彥均工程行 高雄市林園區中芸三路53巷24號1樓 | 李契興 | 85483999 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10960251600) |
陳彥均陳彥丞受託信託財產專戶 臺北市松山區敦化里八德路3段12巷7弄30號3樓 | | 75978640 | |
彥均資訊有限公司 新北市新店區中興路三段二○五巷七弄廿三號五樓 | | 97206056 | 解散 (文號: 1999-10-1 經88中字 第088689035號) |
彥均藝術畫廊 登記地址: 新北市板橋區懷德街158巷5號 | 負責人: 李彥均 | 統編: 26750631 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1118151699) |
彥均醫藥生技有限公司 登記地址: 臺北市南港區成功路1段36巷2號6樓之3 | 負責人: 楊淑玲 | 統編: 24973003 | 核准設立 |
彥均股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區吉林路236巷8號 | 負責人: 劉平雄 | 統編: 29031523 | 核准設立 |
彥均庫柏科技有限公司 登記地址: 臺中市西屯區中清路二段1386巷88號1樓 | 負責人: 吳建鋒 | 統編: 54604668 | 核准設立 |
彥均工程行 登記地址: 高雄市林園區中芸三路53巷24號1樓 | 負責人: 李契興 | 統編: 85483999 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10960251600) |
陳彥均陳彥丞受託信託財產專戶 登記地址: 臺北市松山區敦化里八德路3段12巷7弄30號3樓 | 統編: 75978640 |
彥均資訊有限公司 登記地址: 新北市新店區中興路三段二○五巷七弄廿三號五樓 | 統編: 97206056 | 解散 (文號: 1999-10-1 經88中字 第088689035號) |
[ 查詢所有 彥均 ... ]
姓名 陳美宏 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳美宏)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
美宏小吃店 花蓮縣吉安鄉慶豐村吉安路2段300號 | 楊陳美宏 | 94642421 | 核准設立 - 獨資 |
美宏飲食店 花蓮縣吉安鄉慶豐村一四鄰七七號 | 楊陳美宏 | 94756492 | 歇業 - 獨資 |
美美皇后洋行 臺北市大安區忠孝東路4段223巷32號1樓 | 陳美宏 | 29222902 | 歇業 - 獨資 |
祺樺有限公司 臺北市大同區迪化街1段264號 | 陳美宏 | 28705129 | 核准設立 |
全聯實業股份有限公司高雄岡山分公司 高雄市岡山區仁壽路22號1樓 | 陳美宏 | 70781231 | 核准設立 |
街角企業社 臺北市士林區天母北路23號1樓 | 陳美宏 | 72917608 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1104117131) |
朝日屋洋服店 臺北市萬華區漢中街50巷7號2樓 | 陳美宏 | 73900393 | 歇業 - 獨資 |
百老滙行 臺北市萬華區西寧南路72號之1、4樓 | 陳美宏 | 81688296 | 歇業 - 獨資 |
美宏小吃店 登記地址: 花蓮縣吉安鄉慶豐村吉安路2段300號 | 負責人: 楊陳美宏 | 統編: 94642421 | 核准設立 - 獨資 |
美宏飲食店 登記地址: 花蓮縣吉安鄉慶豐村一四鄰七七號 | 負責人: 楊陳美宏 | 統編: 94756492 | 歇業 - 獨資 |
美美皇后洋行 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段223巷32號1樓 | 負責人: 陳美宏 | 統編: 29222902 | 歇業 - 獨資 |
祺樺有限公司 登記地址: 臺北市大同區迪化街1段264號 | 負責人: 陳美宏 | 統編: 28705129 | 核准設立 |
全聯實業股份有限公司高雄岡山分公司 登記地址: 高雄市岡山區仁壽路22號1樓 | 負責人: 陳美宏 | 統編: 70781231 | 核准設立 |
街角企業社 登記地址: 臺北市士林區天母北路23號1樓 | 負責人: 陳美宏 | 統編: 72917608 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1104117131) |
朝日屋洋服店 登記地址: 臺北市萬華區漢中街50巷7號2樓 | 負責人: 陳美宏 | 統編: 73900393 | 歇業 - 獨資 |
百老滙行 登記地址: 臺北市萬華區西寧南路72號之1、4樓 | 負責人: 陳美宏 | 統編: 81688296 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 陳美宏 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 啟和煤氣有限公司 | 統一編號: 00266401 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 陸海空報關行股份有限公司 | 統一編號: 00272001 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7900 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9600 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 啟和煤氣有限公司 | 統一編號: 00266401 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 陸海空報關行股份有限公司 | 統一編號: 00272001 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7900 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9600 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
|