吳春梅
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳春梅的職稱是董事, 持有股份數是2100000, 公司名稱是穎維科技有限公司, 統一編號是29034021.
| 統一編號: 29034021 | 電話號碼: 02-29824578 | 臺北市文山區興隆路3段206巷10弄2號 |
統一編號: 29034021 | 電話號碼: 02-29824578 | 臺北市文山區興隆路3段206巷10弄2號 |
[ 搜尋所有相關: 吳春梅 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 穎維科技 資料。
[ 搜尋所有 穎維科技 ... ]
根據姓名 吳春梅 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳春梅 ...) | (中華民國)歐章傑;(中華民國)吳春梅;(中華民國)袁珍;(中華民國)趙秀蕊;(中華民國)曾淑芬;(中華民國)陳文添;(中華民國)趙志偉 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)歐章傑;(中華民國)吳春梅;(中華民國)袁珍;(中華民國)趙秀蕊;(中華民國)潘穎文;(中華民國)陳玉琴;(中華民國)姜冠宇;(中華民國)王禮忠 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/05/29 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)歐章傑;(中華民國)吳春梅;(中華民國)袁珍;(中華民國)趙秀蕊;(中華民國)曾淑芬;(中華民國)陳文添;(中華民國)趙志偉 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)歐章傑;(中華民國)吳春梅;(中華民國)袁珍;(中華民國)趙秀蕊;(中華民國)潘穎文;(中華民國)陳玉琴;(中華民國)姜冠宇;(中華民國)王禮忠 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/05/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)歐章傑;(中華民國)吳春梅;(中華民國)袁珍;(中華民國)趙秀蕊;(中華民國)曾淑芬;(中華民國)陳文添;(中華民國)趙志偉 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| (中華民國)歐章傑;(中華民國)吳春梅;(中華民國)袁珍;(中華民國)趙秀蕊;(中華民國)潘穎文;(中華民國)陳玉琴;(中華民國)姜冠宇;(中華民國)王禮忠 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/05/29 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| (中華民國)林繼在;(中華民國)陳峰傑;(中華民國)黃書咸;(中華民國)潘穎文;(中華民國)鄭安育;(中華民國)呂芳金;(中華民國)甘淑媚;(中華民國)潘穎文;(中華民國)吳春梅;(中華民國)許朔羿;... | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)林繼在;(中華民國)陳峰傑;(中華民國)黃書咸;(中華民國)潘穎文;(中華民國)鄭安育;(中華民國)呂芳金;(中華民國)甘淑媚;(中華民國)潘穎文;(中華民國)吳春梅;(中華民國)許朔羿;... | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)歐章傑;(中華民國)吳春梅;(中華民國)袁珍;(中華民國)趙秀蕊;(中華民國)曾淑芬;(中華民國)陳文添;(中華民國)趙志偉 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)歐章傑;(中華民國)吳春梅;(中華民國)袁珍;(中華民國)趙秀蕊;(中華民國)潘穎文;(中華民國)陳玉琴;(中華民國)姜冠宇;(中華民國)王禮忠 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/05/29 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)歐章傑;(中華民國)吳春梅;(中華民國)袁珍;(中華民國)趙秀蕊;(中華民國)曾淑芬;(中華民國)陳文添;(中華民國)趙志偉 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)歐章傑;(中華民國)吳春梅;(中華民國)袁珍;(中華民國)趙秀蕊;(中華民國)潘穎文;(中華民國)陳玉琴;(中華民國)姜冠宇;(中華民國)王禮忠 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/05/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)歐章傑;(中華民國)吳春梅;(中華民國)袁珍;(中華民國)趙秀蕊;(中華民國)曾淑芬;(中華民國)陳文添;(中華民國)趙志偉 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(中華民國)歐章傑;(中華民國)吳春梅;(中華民國)袁珍;(中華民國)趙秀蕊;(中華民國)潘穎文;(中華民國)陳玉琴;(中華民國)姜冠宇;(中華民國)王禮忠 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/05/29 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(中華民國)林繼在;(中華民國)陳峰傑;(中華民國)黃書咸;(中華民國)潘穎文;(中華民國)鄭安育;(中華民國)呂芳金;(中華民國)甘淑媚;(中華民國)潘穎文;(中華民國)吳春梅;(中華民國)許朔羿;... | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)林繼在;(中華民國)陳峰傑;(中華民國)黃書咸;(中華民國)潘穎文;(中華民國)鄭安育;(中華民國)呂芳金;(中華民國)甘淑媚;(中華民國)潘穎文;(中華民國)吳春梅;(中華民國)許朔羿;... | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 吳春梅 ... ]
名稱 穎維科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 穎維科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
穎維科技有限公司 臺北市文山區興隆路3段206巷10弄2號 | 吳春梅 | 29034021 | 核准設立 |
穎維科技有限公司 登記地址: 臺北市文山區興隆路3段206巷10弄2號 | 負責人: 吳春梅 | 統編: 29034021 | 核准設立 |
姓名 吳春梅 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 吳春梅)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
承春自動機械有限公司 新北市土城區中華路二段一二六號 | 吳春梅 | 34634616 | 核准設立 |
承春二世設計有限公司 新北市土城區中華路2段126號(2樓) | 吳春梅 | 69350348 | 核准設立 |
美樂企業社 臺中市北區賴厝里梅川西路三段66號5樓 | 吳春梅 | 38847148 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040667911) |
春萬事業有限公司 臺中市南屯區文心路一段186號14樓之5 | 吳春梅 | 42688749 | 解散 (核准解散日期: 2016-05-24) |
安格男飾精品名店 臺中市西屯區何厝里西屯路二段69之8號一樓 | 吳春梅 | 00031067 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
宜珊美容院 臺南市北區正覺里北安路1段9號1樓 | 吳春梅 | 06419431 | 歇業 - 獨資 |
鼎合美香舖 臺南市下營區下營里中山路一段5號 | 吳春梅 | 06567755 | 核准設立 - 獨資 |
俏力服飾店 高雄市新興區東坡里南華路32號 | 黃吳春梅 | 06789927 | 歇業 - 合夥 |
承春自動機械有限公司 登記地址: 新北市土城區中華路二段一二六號 | 負責人: 吳春梅 | 統編: 34634616 | 核准設立 |
承春二世設計有限公司 登記地址: 新北市土城區中華路2段126號(2樓) | 負責人: 吳春梅 | 統編: 69350348 | 核准設立 |
美樂企業社 登記地址: 臺中市北區賴厝里梅川西路三段66號5樓 | 負責人: 吳春梅 | 統編: 38847148 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040667911) |
春萬事業有限公司 登記地址: 臺中市南屯區文心路一段186號14樓之5 | 負責人: 吳春梅 | 統編: 42688749 | 解散 (核准解散日期: 2016-05-24) |
安格男飾精品名店 登記地址: 臺中市西屯區何厝里西屯路二段69之8號一樓 | 負責人: 吳春梅 | 統編: 00031067 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
宜珊美容院 登記地址: 臺南市北區正覺里北安路1段9號1樓 | 負責人: 吳春梅 | 統編: 06419431 | 歇業 - 獨資 |
鼎合美香舖 登記地址: 臺南市下營區下營里中山路一段5號 | 負責人: 吳春梅 | 統編: 06567755 | 核准設立 - 獨資 |
俏力服飾店 登記地址: 高雄市新興區東坡里南華路32號 | 負責人: 黃吳春梅 | 統編: 06789927 | 歇業 - 合夥 |
[ 查詢所有 吳春梅 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6400000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6800000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 14200000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 32500 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 成瑋企業股份有限公司 | 統一編號: 00211119 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 建泰報關股份有限公司 | 統一編號: 00212813 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 政田汽車有限公司 | 統一編號: 00215001 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6400000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6800000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 14200000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 32500 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 成瑋企業股份有限公司 | 統一編號: 00211119 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 建泰報關股份有限公司 | 統一編號: 00212813 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 政田汽車有限公司 | 統一編號: 00215001 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
|