陳少華
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳少華的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是台盟保險經紀人股份有限公司, 統一編號是29043302.
| 公司名稱: 台盟保險經紀人股份有限公司 | 到職日期: 0981105 | 統一編號: 29043302 |
公司名稱: 台盟保險經紀人股份有限公司 | 到職日期: 0981105 | 統一編號: 29043302 |
[ 搜尋所有相關: 陳少華 @ 公司登記經理人資料集 ]
無其他 台盟保險經紀人 資料。
[ 搜尋所有 台盟保險經紀人 ... ]
根據姓名 陳少華 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳少華 ...) | 吳水沂 | 臺中市 | 場域: 社區 | 43548臺中市梧棲區中興路219號 游泳池入口右側牆面 @ 文化部公共藝術 |
| (中華民國)李素麗;(中華民國)莊財富;(中華民國)陳少華;(中華民國)凃桂香;(中華民國)余淑娟 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)李素麗;(中華民國)莊財富;(中華民國)陳少華;(中華民國)凃桂香;(中華民國)余淑娟 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)余淑娟;(中華民國)凃桂香;(中華民國)吳麗真;(中華民國)陳少華;(中華民國)李素麗 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)余淑娟;(中華民國)凃桂香;(中華民國)吳麗真;(中華民國)陳少華;(中華民國)李素麗 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 華緯開發股份有限公司 | 統一編號: 93794390 @ 董監事資料集 |
| 公司電話: 02-22543777 | 核可狀態: 已核可 | 業者類別: 本市 | 統一編號: 12921585 | 新北市板橋區校前街26號1樓 @ 禮儀服務業者查詢 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 450000 | 所代表法人: | 親園殯儀禮品有限公司 | 統一編號: 12921585 @ 董監事資料集 |
吳水沂 | 臺中市 | 場域: 社區 | 43548臺中市梧棲區中興路219號 游泳池入口右側牆面 @ 文化部公共藝術 |
(中華民國)李素麗;(中華民國)莊財富;(中華民國)陳少華;(中華民國)凃桂香;(中華民國)余淑娟 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)李素麗;(中華民國)莊財富;(中華民國)陳少華;(中華民國)凃桂香;(中華民國)余淑娟 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)余淑娟;(中華民國)凃桂香;(中華民國)吳麗真;(中華民國)陳少華;(中華民國)李素麗 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)余淑娟;(中華民國)凃桂香;(中華民國)吳麗真;(中華民國)陳少華;(中華民國)李素麗 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 華緯開發股份有限公司 | 統一編號: 93794390 @ 董監事資料集 |
公司電話: 02-22543777 | 核可狀態: 已核可 | 業者類別: 本市 | 統一編號: 12921585 | 新北市板橋區校前街26號1樓 @ 禮儀服務業者查詢 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 450000 | 所代表法人: | 親園殯儀禮品有限公司 | 統一編號: 12921585 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 陳少華 ... ]
名稱 台盟保險經紀人 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 台盟保險經紀人)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
台盟保險經紀人股份有限公司 臺北市中山區南京東路2段206號4樓之1 | | 29043302 | 解散 (文號: 2010-6-28 府產業商字 第09985333500號) |
台盟保險經紀人股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區南京東路2段206號4樓之1 | 統編: 29043302 | 解散 (文號: 2010-6-28 府產業商字 第09985333500號) |
姓名 陳少華 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳少華)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
華緯開發股份有限公司 新北市中和區市民街16巷12號 | 陳少華 | 93794390 | 核准設立 |
香港京華食坊 臺中市北區明新里忠明路471號1樓 | 陳少華 | 94528929 | 核准設立 - 獨資 |
五華商行 桃園縣蘆竹鄉錦中村南山路一段2之2號1樓 | 陳少華 | 13777476 | 歇業 - 獨資 |
新立宏廣告有限公司 臺北市松山區敦化北路167號18樓 | 陳少華 | 28004371 | 核准設立 |
華香髮廊 桃園縣中壢市龍岡里龍東路後寮段387號 | 陳少華 | 45089774 | 核准設立 - 獨資 |
逸洋行 臺北市中正區羅斯福路1段38之1號1樓 | 陳少華 | 01478950 | 歇業 - 獨資 |
高安織造股份有限公司 新北市五股區 | 陳少華 | 04350751 | 解散已清算完結 (107年01月15日 新北院霞民事寧106年度司司字 第521號) |
親園殯儀禮品有限公司 新北市板橋區校前街26號 | 陳少華 | 12921585 | 核准設立 |
華緯開發股份有限公司 登記地址: 新北市中和區市民街16巷12號 | 負責人: 陳少華 | 統編: 93794390 | 核准設立 |
香港京華食坊 登記地址: 臺中市北區明新里忠明路471號1樓 | 負責人: 陳少華 | 統編: 94528929 | 核准設立 - 獨資 |
五華商行 登記地址: 桃園縣蘆竹鄉錦中村南山路一段2之2號1樓 | 負責人: 陳少華 | 統編: 13777476 | 歇業 - 獨資 |
新立宏廣告有限公司 登記地址: 臺北市松山區敦化北路167號18樓 | 負責人: 陳少華 | 統編: 28004371 | 核准設立 |
華香髮廊 登記地址: 桃園縣中壢市龍岡里龍東路後寮段387號 | 負責人: 陳少華 | 統編: 45089774 | 核准設立 - 獨資 |
逸洋行 登記地址: 臺北市中正區羅斯福路1段38之1號1樓 | 負責人: 陳少華 | 統編: 01478950 | 歇業 - 獨資 |
高安織造股份有限公司 登記地址: 新北市五股區 | 負責人: 陳少華 | 統編: 04350751 | 解散已清算完結 (107年01月15日 新北院霞民事寧106年度司司字 第521號) |
親園殯儀禮品有限公司 登記地址: 新北市板橋區校前街26號 | 負責人: 陳少華 | 統編: 12921585 | 核准設立 |
[ 查詢所有 陳少華 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 203 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 35 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 99 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全發塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 00607132 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 碧嵐企業有限公司 | 統一編號: 00620120 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆源報關企業股份有限公司 | 統一編號: 00650192 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25200 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6400 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 盛益鑛業股份有限公司 | 統一編號: 00650382 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 34600000 | 所代表法人: | 民昌企業有限公司 | 統一編號: 00650622 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 勝忠船務報關有限公司 | 統一編號: 00651100 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4420000 | 所代表法人: | 建翔船機工業有限公司 | 統一編號: 00651143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 隆洋企業有限公司 | 統一編號: 00651278 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 203 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 35 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 99 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全發塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 00607132 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 碧嵐企業有限公司 | 統一編號: 00620120 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆源報關企業股份有限公司 | 統一編號: 00650192 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25200 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6400 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 盛益鑛業股份有限公司 | 統一編號: 00650382 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 34600000 | 所代表法人: | 民昌企業有限公司 | 統一編號: 00650622 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 勝忠船務報關有限公司 | 統一編號: 00651100 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4420000 | 所代表法人: | 建翔船機工業有限公司 | 統一編號: 00651143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 隆洋企業有限公司 | 統一編號: 00651278 |
|