許慶玲
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名許慶玲的職稱是監察人, 持有股份數是620000, 公司名稱是洋湖股份有限公司, 統一編號是29046194.
根據名稱 洋湖 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 洋湖 ...) | 開放時間: 對外開放 | | 電話: 886-5-3621855 | 地址: 嘉義縣阿里山公路66k左轉往頂湖方向 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| (不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/08/04 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 電影 |
| (不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/08/04 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 統一編號: 94986635 | 機關所在縣市: 新竹市 | 最近異動日期: 0920404 | 原因說明文字: 申請設立登記 @ 非營利事業機關團體資料集 |
| 聯絡電話: 0933949020 | 理事長: 林斌昌 | 成立日期: 0920228 | 新竹市華江街6巷2號 | 團體類別: 學術文化團體 @ 新竹市人民團體名冊 |
開放時間: 對外開放 | | 電話: 886-5-3621855 | 地址: 嘉義縣阿里山公路66k左轉往頂湖方向 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
(不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/08/04 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 電影 |
(不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/08/04 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
統一編號: 94986635 | 機關所在縣市: 新竹市 | 最近異動日期: 0920404 | 原因說明文字: 申請設立登記 @ 非營利事業機關團體資料集 |
聯絡電話: 0933949020 | 理事長: 林斌昌 | 成立日期: 0920228 | 新竹市華江街6巷2號 | 團體類別: 學術文化團體 @ 新竹市人民團體名冊 |
[ 搜尋所有 洋湖 ... ]
根據姓名 許慶玲 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 許慶玲 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5200000 | 所代表法人: | 勝玲津有限公司 | 統一編號: 84258812 @ 董監事資料集 |
| 聘書
職級: 講師 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 社會工作系 | 學校名稱: 朝陽科技大學 | 教師專長: 兒童及青少年社會工作 @ 大學校院教師學術專長彙整表 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5200000 | 所代表法人: | 勝玲津有限公司 | 統一編號: 84258812 @ 董監事資料集 |
聘書
職級: 講師 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 社會工作系 | 學校名稱: 朝陽科技大學 | 教師專長: 兒童及青少年社會工作 @ 大學校院教師學術專長彙整表 |
[ 搜尋所有 許慶玲 ... ]
名稱 洋湖 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 洋湖)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
洋湖兵運動彩券行 新北市永和區竹林路1號(1樓) | 曾宣光 | 41381361 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1118163521) |
明洋湖浮潛 屏東縣恆春鎮大光里大光路一一五之一0號 | 吳惠美 | 21616853 | 歇業 - 獨資 |
洋湖兵運動彩券行 新北市永和區得和路237之1號 | 許淑華 | 26537111 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035232831) |
洋湖股份有限公司 臺北市中山區長春路65號10樓 | | 29046194 | 解散 (文號: 2009-5-4 府產業商字 第09884040400號) |
海洋湖海釣場 新竹縣新豐鄉新豐村池府路69之3號 | | 41458353 | |
洋湖兵運動彩券行 登記地址: 新北市永和區竹林路1號(1樓) | 負責人: 曾宣光 | 統編: 41381361 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1118163521) |
明洋湖浮潛 登記地址: 屏東縣恆春鎮大光里大光路一一五之一0號 | 負責人: 吳惠美 | 統編: 21616853 | 歇業 - 獨資 |
洋湖兵運動彩券行 登記地址: 新北市永和區得和路237之1號 | 負責人: 許淑華 | 統編: 26537111 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035232831) |
洋湖股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區長春路65號10樓 | 統編: 29046194 | 解散 (文號: 2009-5-4 府產業商字 第09884040400號) |
海洋湖海釣場 登記地址: 新竹縣新豐鄉新豐村池府路69之3號 | 統編: 41458353 |
姓名 許慶玲 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 許慶玲)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
勝玲津有限公司 臺北市中山區長春路67號10樓之4 | 許慶玲 | 84258812 | 核准設立 |
雅虎國際資訊股份有限公司 臺北市南港區三重路66號14樓 | 許慶玲 | 70468838 | 解散 (核准解散日期: 2020-10-12) |
勝玲津有限公司 登記地址: 臺北市中山區長春路67號10樓之4 | 負責人: 許慶玲 | 統編: 84258812 | 核准設立 |
雅虎國際資訊股份有限公司 登記地址: 臺北市南港區三重路66號14樓 | 負責人: 許慶玲 | 統編: 70468838 | 解散 (核准解散日期: 2020-10-12) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 達隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00680983 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11000000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 啟睦機械工業有限公司 | 統一編號: 00681370 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 經緯工程有限公司 | 統一編號: 00682173 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 有台電業工程有限公司 | 統一編號: 00682201 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90 | 所代表法人: | 順國企業股份有限公司 | 統一編號: 00682363 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 877500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 達隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00680983 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11000000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 啟睦機械工業有限公司 | 統一編號: 00681370 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 經緯工程有限公司 | 統一編號: 00682173 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 有台電業工程有限公司 | 統一編號: 00682201 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90 | 所代表法人: | 順國企業股份有限公司 | 統一編號: 00682363 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 877500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
|